名稱中華國際美髮美容美甲美睫造型職能學術技術協會的負責人是葉千華, 設立時間是1050128.
根據姓名 葉千華 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 葉千華 ...) | (中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 怡華科技有限公司 | 統一編號: 27619548 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 27920 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21556 | 所代表法人: | 晶宜科技股份有限公司 | 統一編號: 70605657 @ 董監事資料集 |
(中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 怡華科技有限公司 | 統一編號: 27619548 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 27920 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21556 | 所代表法人: | 晶宜科技股份有限公司 | 統一編號: 70605657 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉千華 ... ]
姓名 葉千華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 葉千華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶來三六咖啡愛玉 高雄市六龜區中正路36號1樓 | 葉千華 | 09084183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061921300) |
進行式音樂坊 高雄市鳳山區天興里五甲二路635號1樓 | 葉千華 | 70985684 | 歇業 - 獨資 |
晶品飲料店 彰化縣彰化市長樂里和平路33號1樓 | 葉千華 | 72387571 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110817617) |
神藝堂草藥社 高雄市大樹區九大路33號1樓 | 葉千華 | 99210767 | 歇業 - 獨資 |
寶來三六咖啡愛玉 登記地址: 高雄市六龜區中正路36號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 09084183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061921300) |
進行式音樂坊 登記地址: 高雄市鳳山區天興里五甲二路635號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 70985684 | 歇業 - 獨資 |
晶品飲料店 登記地址: 彰化縣彰化市長樂里和平路33號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 72387571 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110817617) |
神藝堂草藥社 登記地址: 高雄市大樹區九大路33號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 99210767 | 歇業 - 獨資 |
在『全國性社會團體名冊-按理事長性別』資料集內搜尋:
| 負責人: 陳建智 | 設立時間: 1080308 |
| 負責人: 林均禧 | 設立時間: 1071202 |
| 負責人: 陳文達 | 設立時間: 1080929 |
| 負責人: 理昱菡 | 設立時間: 1081103 |
| 負責人: 樊續勛 | 設立時間: 1080922 |
| 負責人: 陳湘琴 | 設立時間: 1080803 |
| 負責人: 陳秋莉 | 設立時間: 1090315 |
| 負責人: 陳松琳 | 設立時間: 1080813 |
| 負責人: 陳證安 | 設立時間: 1090807 |
| 負責人: 籃玉如 | 設立時間: 1090727 |
| 負責人: 陳祺明 | 設立時間: 1081218 |
| 負責人: 汪俊齡 | 設立時間: 1090105 |
| 負責人: 張子洋 | 設立時間: 1090122 |
| 負責人: 陳彥涵 | 設立時間: 1061119 |
| 負責人: 阮依凡 | 設立時間: 1060901 |
負責人: 陳建智 | 設立時間: 1080308 |
負責人: 林均禧 | 設立時間: 1071202 |
負責人: 陳文達 | 設立時間: 1080929 |
負責人: 理昱菡 | 設立時間: 1081103 |
負責人: 樊續勛 | 設立時間: 1080922 |
負責人: 陳湘琴 | 設立時間: 1080803 |
負責人: 陳秋莉 | 設立時間: 1090315 |
負責人: 陳松琳 | 設立時間: 1080813 |
負責人: 陳證安 | 設立時間: 1090807 |
負責人: 籃玉如 | 設立時間: 1090727 |
負責人: 陳祺明 | 設立時間: 1081218 |
負責人: 汪俊齡 | 設立時間: 1090105 |
負責人: 張子洋 | 設立時間: 1090122 |
負責人: 陳彥涵 | 設立時間: 1061119 |
負責人: 阮依凡 | 設立時間: 1060901 |
|