臺北市大安區欣龍陣社區發展協會
- 臺北市社區發展服務-社區發展協會(大安) @ 臺北市政府社會局
機構名稱臺北市大安區欣龍陣社區發展協會的電話是27014636, 負責人姓名是王自立, 成立日期是1000415, 地址是臺北市106瑞安街65-1號4樓, 上傳日期是2017/4/27 下午 03:31:31.
#臺北市大安區欣龍陣社區發展協會的地圖
編號 | 09050000000000000491 |
L1_CODE | 09 |
L1_NAME | 社區發展服務 |
ORG_TYPE | 03 |
組織區域 | 社區發展協會-大安 |
機構名稱 | 臺北市大安區欣龍陣社區發展協會 |
行政區 | 大安區 |
負責人姓名 | 王自立 |
聯絡人姓名 | (空) |
郵遞區號 | 106 |
城市 | 臺北市 |
地址 | 臺北市106瑞安街65-1號4樓 |
電話 | 27014636 |
傳真 | (空) |
網址 | (空) |
機關簡介 | 聯絡地址: |
立案字號 | 北市社七字第10037957900號 |
CREATE_DATE_TITLE | 成立日期 |
成立日期 | 1000415 |
項目一標題 | (空) |
項目一內容 | (空) |
項目二標題 | (空) |
項目二內容 | (空) |
縱座標 | 25.0287520 |
橫座標 | 121.5416820 |
提供單位 | (空) |
上傳日期 | 2017/4/27 下午 03:31:31 |
編號09050000000000000491 |
L1_CODE09 |
L1_NAME社區發展服務 |
ORG_TYPE03 |
組織區域社區發展協會-大安 |
機構名稱臺北市大安區欣龍陣社區發展協會 |
行政區大安區 |
負責人姓名王自立 |
聯絡人姓名(空) |
郵遞區號106 |
城市臺北市 |
地址臺北市106瑞安街65-1號4樓 |
電話27014636 |
傳真(空) |
網址(空) |
機關簡介聯絡地址: |
立案字號北市社七字第10037957900號 |
CREATE_DATE_TITLE成立日期 |
成立日期1000415 |
項目一標題(空) |
項目一內容(空) |
項目二標題(空) |
項目二內容(空) |
縱座標25.0287520 |
橫座標121.5416820 |
提供單位(空) |
上傳日期2017/4/27 下午 03:31:31 |
臺北市大安區欣龍陣社區發展協會地圖 [ 導航 ]
| 地址: 龍陣里瑞安街65號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區屬文教區,是人文薈萃的好所在。 | 經度座標: 121.541682 | 緯度座標: 25.028752 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 地址: 龍陣里瑞安街65號 | Name: | 臺北市 | 簡介: @ 文化部社區 |
地址: 龍陣里瑞安街65號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區屬文教區,是人文薈萃的好所在。 | 經度座標: 121.541682 | 緯度座標: 25.028752 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
地址: 龍陣里瑞安街65號 | Name: | 臺北市 | 簡介: @ 文化部社區 |
[ 搜尋所有 臺北市大安區欣龍陣社區發展協會 ... ]
根據姓名 王自立 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王自立 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 客立得國際有限公司 | 統一編號: 83006276 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 客立得國際有限公司 | 統一編號: 83006276 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王自立 ... ]
根據地址 臺北市106瑞安街65-1號4樓 找到的相關資料
姓名 王自立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 王自立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
客立得國際有限公司 新北市中和區景新街338號12樓 | 王自立 | 83006276 | 核准設立 |
長立企業有限公司 臺北市大安區瑞安街65號之1、4樓 | 王自立 | 09486378 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-28) |
永立房屋仲介中心 臺中市北屯區三光里北屯路299之3號一樓 | 王自立 | 19418619 | 撤銷 - 獨資 |
聖法蓮華心靈文化有限公司 新北市中和區景新街338號12樓 | 王自立 | 42613558 | 核准設立 |
懷石無煙涮涮鍋 臺中市西區公正里向上路一段449號一樓 | 王自立 | 17189610 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
客立得國際有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街338號12樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 83006276 | 核准設立 |
長立企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區瑞安街65號之1、4樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 09486378 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-28) |
永立房屋仲介中心 登記地址: 臺中市北屯區三光里北屯路299之3號一樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 19418619 | 撤銷 - 獨資 |
聖法蓮華心靈文化有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街338號12樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 42613558 | 核准設立 |
懷石無煙涮涮鍋 登記地址: 臺中市西區公正里向上路一段449號一樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 17189610 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『臺北市社區發展服務-社區發展協會(大安)』資料集內搜尋:
| 電話: 27715532 | 負責人姓名: 李有福 | 成立日期: 95.06.22 | 臺北市10666安東街28號 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
| 電話: 27716279 | 負責人姓名: 溫進亮 | 成立日期: 102.4.20 | 臺北市10690敦化南路一段161巷69弄4號2樓 | 上傳日期: 2013/8/2 上午 12:00:00 |
| 電話: 87583853 | 負責人姓名: 韓修和 | 成立日期: 1081217 | 臺北市106復興南路一段135巷17號5樓 | 上傳日期: 2020/4/8 下午 01:46:32 |
| 電話: 23225451 | 負責人姓名: 呂文勇 | 成立日期: 0890218 | 臺北市106永康街6巷16號1樓 | 上傳日期: 2018/7/9 下午 03:52:22 |
| 電話: 02-27368446 | 負責人姓名: 林麗珠 | 成立日期: 98.11.26 | 臺北市10675安和路二段227巷4號 | 上傳日期: 2015/3/11 上午 12:00:00 |
| 電話: 27014636 | 負責人姓名: 王自立 | 成立日期: 1000415 | 臺北市106瑞安街65-1號4樓 | 上傳日期: 2017/4/27 下午 03:31:31 |
| 電話: 23971555 | 負責人姓名: 林龍春 | 成立日期: 97.02.12 | 臺北市10603愛國東路170巷2號 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
| 電話: 0932154320 | 負責人姓名: 李有福 | 成立日期: 0950603 | 臺北市106安東街28號1樓 | 上傳日期: 2019/5/7 上午 09:25:07 |
| 電話: 27381336 | 負責人姓名: 沈立威 | 成立日期: 1051126 | 臺北市106和平東路三段422號5樓 | 上傳日期: 2017/8/2 下午 05:10:23 |
| 電話: 23514606 | 負責人姓名: 王進貴 | 成立日期: 88.07.28 | 臺北市10643和平東路一段113巷6號4樓 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
| 電話: 27061269 | 負責人姓名: 黃智宏 | 成立日期: 104.5.20 | 臺北市10661瑞安街208巷21號地下一樓 | 上傳日期: 2015/9/4 上午 12:00:00 |
| 電話: 23653151 | 負責人姓名: 何承翰 | 成立日期: 99.08.14 | 臺北市10660溫州街74巷14號 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
| 電話: 27060518 | 負責人姓名: 彭麗美 | 成立日期: 1050813 | 臺北市106敦化南路二段55巷9弄-7號 | 上傳日期: 2017/4/27 下午 03:31:33 |
| 電話: 23222632 | 負責人姓名: 呂文勇 | 成立日期: 89.02.18 | 臺北市10650永康街8巷5號1樓 | 上傳日期: 2016/7/5 上午 12:00:00 |
| 電話: 27091288 | 負責人姓名: 王秋蓉 | 成立日期: 1031224 | 臺北市106延吉街239號之地 | 上傳日期: 2019/1/24 下午 04:19:39 |
電話: 27715532 | 負責人姓名: 李有福 | 成立日期: 95.06.22 | 臺北市10666安東街28號 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
電話: 27716279 | 負責人姓名: 溫進亮 | 成立日期: 102.4.20 | 臺北市10690敦化南路一段161巷69弄4號2樓 | 上傳日期: 2013/8/2 上午 12:00:00 |
電話: 87583853 | 負責人姓名: 韓修和 | 成立日期: 1081217 | 臺北市106復興南路一段135巷17號5樓 | 上傳日期: 2020/4/8 下午 01:46:32 |
電話: 23225451 | 負責人姓名: 呂文勇 | 成立日期: 0890218 | 臺北市106永康街6巷16號1樓 | 上傳日期: 2018/7/9 下午 03:52:22 |
電話: 02-27368446 | 負責人姓名: 林麗珠 | 成立日期: 98.11.26 | 臺北市10675安和路二段227巷4號 | 上傳日期: 2015/3/11 上午 12:00:00 |
電話: 27014636 | 負責人姓名: 王自立 | 成立日期: 1000415 | 臺北市106瑞安街65-1號4樓 | 上傳日期: 2017/4/27 下午 03:31:31 |
電話: 23971555 | 負責人姓名: 林龍春 | 成立日期: 97.02.12 | 臺北市10603愛國東路170巷2號 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
電話: 0932154320 | 負責人姓名: 李有福 | 成立日期: 0950603 | 臺北市106安東街28號1樓 | 上傳日期: 2019/5/7 上午 09:25:07 |
電話: 27381336 | 負責人姓名: 沈立威 | 成立日期: 1051126 | 臺北市106和平東路三段422號5樓 | 上傳日期: 2017/8/2 下午 05:10:23 |
電話: 23514606 | 負責人姓名: 王進貴 | 成立日期: 88.07.28 | 臺北市10643和平東路一段113巷6號4樓 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
電話: 27061269 | 負責人姓名: 黃智宏 | 成立日期: 104.5.20 | 臺北市10661瑞安街208巷21號地下一樓 | 上傳日期: 2015/9/4 上午 12:00:00 |
電話: 23653151 | 負責人姓名: 何承翰 | 成立日期: 99.08.14 | 臺北市10660溫州街74巷14號 | 上傳日期: 2013/5/23 下午 02:16:05 |
電話: 27060518 | 負責人姓名: 彭麗美 | 成立日期: 1050813 | 臺北市106敦化南路二段55巷9弄-7號 | 上傳日期: 2017/4/27 下午 03:31:33 |
電話: 23222632 | 負責人姓名: 呂文勇 | 成立日期: 89.02.18 | 臺北市10650永康街8巷5號1樓 | 上傳日期: 2016/7/5 上午 12:00:00 |
電話: 27091288 | 負責人姓名: 王秋蓉 | 成立日期: 1031224 | 臺北市106延吉街239號之地 | 上傳日期: 2019/1/24 下午 04:19:39 |
|