臺北市南港區聯成社區發展協會
- 臺北市社區發展服務-社區發展協會(南港) @ 臺北市政府社會局
機構名稱臺北市南港區聯成社區發展協會的電話是27851737, 負責人姓名是李翠華, 成立日期是1070928, 地址是臺北市115東新街77巷29號1樓, 上傳日期是2019/10/28 下午 05:06:04.
#臺北市南港區聯成社區發展協會的地圖
編號 | 09050000000000000601 |
L1_CODE | 09 |
L1_NAME | 社區發展服務 |
ORG_TYPE | 11 |
組織區域 | 社區發展協會-南港 |
機構名稱 | 臺北市南港區聯成社區發展協會 |
行政區 | 南港區 |
負責人姓名 | 李翠華 |
聯絡人姓名 | 郭慧貞 |
郵遞區號 | 115 |
城市 | 臺北市 |
地址 | 臺北市115東新街77巷29號1樓 |
電話 | 27851737 |
傳真 | (空) |
網址 | (空) |
機關簡介 | 聯絡地址:臺北市南港區東新街91號 |
立案字號 | 北市社七字第1076074254號 |
CREATE_DATE_TITLE | 成立日期 |
成立日期 | 1070928 |
項目一標題 | (空) |
項目一內容 | (空) |
項目二標題 | (空) |
項目二內容 | (空) |
縱座標 | (空) |
橫座標 | (空) |
提供單位 | (空) |
上傳日期 | 2019/10/28 下午 05:06:04 |
編號09050000000000000601 |
L1_CODE09 |
L1_NAME社區發展服務 |
ORG_TYPE11 |
組織區域社區發展協會-南港 |
機構名稱臺北市南港區聯成社區發展協會 |
行政區南港區 |
負責人姓名李翠華 |
聯絡人姓名郭慧貞 |
郵遞區號115 |
城市臺北市 |
地址臺北市115東新街77巷29號1樓 |
電話27851737 |
傳真(空) |
網址(空) |
機關簡介聯絡地址:臺北市南港區東新街91號 |
立案字號北市社七字第1076074254號 |
CREATE_DATE_TITLE成立日期 |
成立日期1070928 |
項目一標題(空) |
項目一內容(空) |
項目二標題(空) |
項目二內容(空) |
縱座標(空) |
橫座標(空) |
提供單位(空) |
上傳日期2019/10/28 下午 05:06:04 |
臺北市南港區聯成社區發展協會地圖 [ 導航 ]
臺北市南港區聯成社區發展協會的地址位於
臺北市115東新街77巷29號1樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 臺北市南港區聯成社區發展協會 找到的相關資料
根據姓名 李翠華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李翠華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 有華管理顧問有限公司 | 統一編號: 28701405 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華達電器實業廠股份有限公司 | 統一編號: 46438906 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 智華企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 80125663 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 22815850 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段480巷13、15、17號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區聯成里東新街91號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 有華管理顧問有限公司 | 統一編號: 28701405 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華達電器實業廠股份有限公司 | 統一編號: 46438906 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 智華企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 80125663 @ 董監事資料集 |
主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 22815850 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段480巷13、15、17號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區聯成里東新街91號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李翠華 ... ]
| OID: 2.16.886.119.90003.102775 | 電話: 02-27851737 | 地址: 臺北市南港區東新街77巷29號 | DN: o=後山埤文化發展協會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90003.102775 | 電話: 02-27851737 | 地址: 臺北市南港區東新街77巷29號 | DN: o=後山埤文化發展協會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 27851737 ... ]
根據地址 臺北市115東新街77巷29號1樓 找到的相關資料
姓名 李翠華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李翠華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有華管理顧問有限公司 新竹縣竹北市中崙里縣政十街6號2樓之3 | 李翠華 | 28701405 | 核准設立 |
頡鐙鋼鐵企業有限公司 高雄市大寮區山頂里青華街五巷15號1樓 | 李翠華 | 70407312 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-19) |
智華企業管理顧問有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政十街6號2樓之2 | 李翠華 | 80125663 | 核准設立 |
鑫襪子咖啡 新北市三峽區大學路91號 | 李翠華 | 02287352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235410) |
幸福商行 臺北市中正區三元街217號5樓之4 | 李翠華 | 10330888 | 歇業 - 獨資 |
欣晟電器有限公司 臺北市中正區延平南路13號之1 | 李翠華 | 12953973 | 核准設立 |
美樂蒂出版社 臺中市中區成功路177號一樓 | 李翠華 | 18361292 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
烘仙食品行 高雄市三民區本和里大昌1路182號1樓 | 李翠華 | 19557702 | 歇業 - 獨資 |
有華管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市中崙里縣政十街6號2樓之3 | 負責人: 李翠華 | 統編: 28701405 | 核准設立 |
頡鐙鋼鐵企業有限公司 登記地址: 高雄市大寮區山頂里青華街五巷15號1樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 70407312 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-19) |
智華企業管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政十街6號2樓之2 | 負責人: 李翠華 | 統編: 80125663 | 核准設立 |
鑫襪子咖啡 登記地址: 新北市三峽區大學路91號 | 負責人: 李翠華 | 統編: 02287352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235410) |
幸福商行 登記地址: 臺北市中正區三元街217號5樓之4 | 負責人: 李翠華 | 統編: 10330888 | 歇業 - 獨資 |
欣晟電器有限公司 登記地址: 臺北市中正區延平南路13號之1 | 負責人: 李翠華 | 統編: 12953973 | 核准設立 |
美樂蒂出版社 登記地址: 臺中市中區成功路177號一樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 18361292 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
烘仙食品行 登記地址: 高雄市三民區本和里大昌1路182號1樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 19557702 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李翠華 ... ]
在『臺北市社區發展服務-社區發展協會(南港)』資料集內搜尋:
| 電話: 27838900 | 負責人姓名: 林志隆 | 成立日期: 0991229 | 臺北市115研究院路二段70巷00弄43號5樓 | 上傳日期: 2019/3/27 下午 02:21:41 |
| 電話: 27855609 | 負責人姓名: 陳禮財 | 成立日期: 0820924 | 臺北市115東新街118巷39號8樓 | 上傳日期: 2020/4/15 下午 02:43:31 |
| 電話: 26535736;0915567750 | 負責人姓名: 莊炫淦 | 成立日期: 99.3.27 | 臺北市12345興華路64巷9號3樓 | 上傳日期: 2015/9/4 上午 12:00:00 |
| 電話: 0933032269 | 負責人姓名: 沈耀澤 | 成立日期: 1080602 | 臺北市115玉成街66-6號1樓 | 上傳日期: 2020/2/6 下午 02:50:47 |
| 電話: 26518038 | 負責人姓名: 蔡坤圍 | 成立日期: 87.02.08 | 臺北市11555福德街309巷19號 | 上傳日期: 2015/5/6 上午 12:00:00 |
| 電話: 27834848 | 負責人姓名: 管莉萍 | 成立日期: 96.4.22 | 臺北市11559成福路82號1樓 | 上傳日期: 2015/6/3 上午 12:00:00 |
| 電話: 27823009 | 負責人姓名: 黃麗玲 | 成立日期: 0890408 | 臺北市115市民大道八段569巷2號 | 上傳日期: 2019/11/21 下午 05:12:07 |
| 電話: 0928938167 | 負責人姓名: 簡振生 | 成立日期: 93.01.03 | 臺北市11563南港路三段106巷9弄5號2樓 | 上傳日期: 2015/2/4 上午 12:00:00 |
| 電話: 26324423 | 負責人姓名: 劉芳子 | 成立日期: 82.09.24 | 臺北市11570南港路三段18號 | 上傳日期: 2017/1/19 上午 12:00:00 |
| 電話: 27863893-27834848 | 負責人姓名: 劉明康 | 成立日期: 0960422 | 臺北市115成福路82號 | 上傳日期: 2020/2/11 下午 03:15:58 |
| 電話: 27822690-0931518686 | 負責人姓名: 鍾萬來 | 成立日期: 0820526 | 臺北市115舊莊路一段145巷6弄39號 | 上傳日期: 2020/2/14 上午 10:02:45 |
| 電話: 27852187 | 負責人姓名: 沈耀澤 | 成立日期: 104.4.25 | 臺北市11557忠孝東路六段225巷1弄3號 | 上傳日期: 2015/8/21 上午 12:00:00 |
| 電話: 26543361 | 負責人姓名: 林春明 | 成立日期: 0950910 | 臺北市115福德街373-61號 | 上傳日期: 2019/4/16 下午 04:57:59 |
| 電話: 26516600 | 負責人姓名: 陳碧玉 | 成立日期: 0980828 | 臺北市115研究院路三段68弄12號2樓 | 上傳日期: 2019/9/3 下午 03:14:16 |
| 電話: 27825588 | 負責人姓名: 張秉均 | 成立日期: 0820924 | 臺北市115成功路一段99號 | 上傳日期: 2018/6/20 下午 06:44:31 |
電話: 27838900 | 負責人姓名: 林志隆 | 成立日期: 0991229 | 臺北市115研究院路二段70巷00弄43號5樓 | 上傳日期: 2019/3/27 下午 02:21:41 |
電話: 27855609 | 負責人姓名: 陳禮財 | 成立日期: 0820924 | 臺北市115東新街118巷39號8樓 | 上傳日期: 2020/4/15 下午 02:43:31 |
電話: 26535736;0915567750 | 負責人姓名: 莊炫淦 | 成立日期: 99.3.27 | 臺北市12345興華路64巷9號3樓 | 上傳日期: 2015/9/4 上午 12:00:00 |
電話: 0933032269 | 負責人姓名: 沈耀澤 | 成立日期: 1080602 | 臺北市115玉成街66-6號1樓 | 上傳日期: 2020/2/6 下午 02:50:47 |
電話: 26518038 | 負責人姓名: 蔡坤圍 | 成立日期: 87.02.08 | 臺北市11555福德街309巷19號 | 上傳日期: 2015/5/6 上午 12:00:00 |
電話: 27834848 | 負責人姓名: 管莉萍 | 成立日期: 96.4.22 | 臺北市11559成福路82號1樓 | 上傳日期: 2015/6/3 上午 12:00:00 |
電話: 27823009 | 負責人姓名: 黃麗玲 | 成立日期: 0890408 | 臺北市115市民大道八段569巷2號 | 上傳日期: 2019/11/21 下午 05:12:07 |
電話: 0928938167 | 負責人姓名: 簡振生 | 成立日期: 93.01.03 | 臺北市11563南港路三段106巷9弄5號2樓 | 上傳日期: 2015/2/4 上午 12:00:00 |
電話: 26324423 | 負責人姓名: 劉芳子 | 成立日期: 82.09.24 | 臺北市11570南港路三段18號 | 上傳日期: 2017/1/19 上午 12:00:00 |
電話: 27863893-27834848 | 負責人姓名: 劉明康 | 成立日期: 0960422 | 臺北市115成福路82號 | 上傳日期: 2020/2/11 下午 03:15:58 |
電話: 27822690-0931518686 | 負責人姓名: 鍾萬來 | 成立日期: 0820526 | 臺北市115舊莊路一段145巷6弄39號 | 上傳日期: 2020/2/14 上午 10:02:45 |
電話: 27852187 | 負責人姓名: 沈耀澤 | 成立日期: 104.4.25 | 臺北市11557忠孝東路六段225巷1弄3號 | 上傳日期: 2015/8/21 上午 12:00:00 |
電話: 26543361 | 負責人姓名: 林春明 | 成立日期: 0950910 | 臺北市115福德街373-61號 | 上傳日期: 2019/4/16 下午 04:57:59 |
電話: 26516600 | 負責人姓名: 陳碧玉 | 成立日期: 0980828 | 臺北市115研究院路三段68弄12號2樓 | 上傳日期: 2019/9/3 下午 03:14:16 |
電話: 27825588 | 負責人姓名: 張秉均 | 成立日期: 0820924 | 臺北市115成功路一段99號 | 上傳日期: 2018/6/20 下午 06:44:31 |
|