工會名稱臺中直轄市宗達工業股份有限公司工會的電話是24916399, 現任負責人是陳理事長, 成立日期是630430, 會址是412臺中市大里區仁化路251號.
#臺中直轄市宗達工業股份有限公司工會的地圖
臺中直轄市宗達工業股份有限公司工會地圖 [ 導航 ]
臺中直轄市宗達工業股份有限公司工會的地址位於
412臺中市大里區仁化路251號開啟Google地圖視窗
根據姓名 陳理事長 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳理事長 ...) | (中華民國)臺中市油畫協會 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市油畫協會 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中華現代國畫研究學會、福臨文化藝術基金會 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華現代國畫研究學會、福臨文化藝術基金會 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 地址: 紹興北街23號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 台北市中正區梅花社區發展協會成立於民國八十五年七月二十七號,從以前的陳理事長到現任的吳崑山理事長,本著服務鄉里人民的熱情,一直舉辦各式各樣的進修活動與之性旅遊活動,讓里民來參予,提升里民的生活水平,成... | 經度座標: 121.525402 | 緯度座標: 25.0450132 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 電話: 25270334 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 740908 | 420臺中市豐原區中山路252號 @ 臺中市工會組織名冊 |
| 電話: 2225882222256867 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 750824 | 404臺中市北區錦南街1-18號 @ 臺中市工會組織名冊 |
| 電話: 25603489 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 810719 | 428臺中市大雅區學府路250巷58號 @ 臺中市工會組織名冊 |
(中華民國)臺中市油畫協會 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市油畫協會 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中華現代國畫研究學會、福臨文化藝術基金會 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華現代國畫研究學會、福臨文化藝術基金會 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
地址: 紹興北街23號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 台北市中正區梅花社區發展協會成立於民國八十五年七月二十七號,從以前的陳理事長到現任的吳崑山理事長,本著服務鄉里人民的熱情,一直舉辦各式各樣的進修活動與之性旅遊活動,讓里民來參予,提升里民的生活水平,成... | 經度座標: 121.525402 | 緯度座標: 25.0450132 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
電話: 25270334 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 740908 | 420臺中市豐原區中山路252號 @ 臺中市工會組織名冊 |
電話: 2225882222256867 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 750824 | 404臺中市北區錦南街1-18號 @ 臺中市工會組織名冊 |
電話: 25603489 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 810719 | 428臺中市大雅區學府路250巷58號 @ 臺中市工會組織名冊 |
[ 搜尋所有 陳理事長 ... ]
| 統一編號: 57074895 | 電話號碼: 04-24916399 | 臺中市大里區仁德里仁化路251號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 57074895 | 電話號碼: 04-24916399 | 臺中市大里區仁德里仁化路251號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 24916399 ... ]
根據地址 412臺中市大里區仁化路251號 找到的相關資料
在『臺中市工會組織名冊』資料集內搜尋:
與臺中直轄市宗達工業股份有限公司工會同分類的臺中市工會組織名冊
| 電話: 22468882 | 現任負責人: 李理事長 | 成立日期: 1030910 | 406臺中市北屯區松竹路2段362之7號 |
| 電話: 26992826 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 690822 | 428臺中市大雅區中清路三段785號 |
| 電話: 26801450 | 現任負責人: 賴理事長 | 成立日期: 1060509 | 406臺中市北屯區太原路3段1369號6樓之5 |
| 電話: 2527625725263254 | 現任負責人: 林曾理事長 | 成立日期: 981010 | 420臺中市豐原區中山路442號 |
| 電話: 25252202 | 現任負責人: 王理事長 | 成立日期: 910204 | 420臺中市豐原區中山路252號2樓 |
| 電話: 23157000 | 現任負責人: 李理事長 | 成立日期: 1090823 | 407臺中市西屯區永輝路75巷51-1號 |
| 電話: 25269136 | 現任負責人: 李常務理事 | 成立日期: 771002 | 420臺中市豐原區中山路252號(通訊地址:420臺中市豐原區豐中路121號) |
| 電話: 25270334 | 現任負責人: 王常務理事 | 成立日期: 770810 | 420臺中市豐原區中山路252號 |
| 電話: 26227788 | 現任負責人: 林理事長 | 成立日期: 751210 | 436臺中市清水區中山路164號2樓 |
| 電話: 22394462 | 現任負責人: 林理事長 | 成立日期: 900909 | 406臺中市北屯區軍功路二段115號 |
| 電話: 25293541 | 現任負責人: 林理事長 | 成立日期: 560308 | 420臺中市豐原區中山路442號(通訊地址:420臺中市豐原區中山路442號4F) |
| 電話: 26283100 | 現任負責人: 蔡理事長 | 成立日期: 1000626 | 436臺中市清水區民族路2段728號1樓 |
| 電話: 22345880 | 現任負責人: 劉理事長 | 成立日期: 920125 | 404臺中市北區國泰街54號1樓 |
| 電話: 23446668 | 現任負責人: 張理事長 | 成立日期: 1070502 | 403臺中市西區市府路37號6樓608室 |
| 電話: 25281416 | 現任負責人: 劉理事長 | 成立日期: 780105 | 420臺中市豐原區西湳里文賢街211號 |
電話: 22468882 | 現任負責人: 李理事長 | 成立日期: 1030910 | 406臺中市北屯區松竹路2段362之7號 |
電話: 26992826 | 現任負責人: 陳理事長 | 成立日期: 690822 | 428臺中市大雅區中清路三段785號 |
電話: 26801450 | 現任負責人: 賴理事長 | 成立日期: 1060509 | 406臺中市北屯區太原路3段1369號6樓之5 |
電話: 2527625725263254 | 現任負責人: 林曾理事長 | 成立日期: 981010 | 420臺中市豐原區中山路442號 |
電話: 25252202 | 現任負責人: 王理事長 | 成立日期: 910204 | 420臺中市豐原區中山路252號2樓 |
電話: 23157000 | 現任負責人: 李理事長 | 成立日期: 1090823 | 407臺中市西屯區永輝路75巷51-1號 |
電話: 25269136 | 現任負責人: 李常務理事 | 成立日期: 771002 | 420臺中市豐原區中山路252號(通訊地址:420臺中市豐原區豐中路121號) |
電話: 25270334 | 現任負責人: 王常務理事 | 成立日期: 770810 | 420臺中市豐原區中山路252號 |
電話: 26227788 | 現任負責人: 林理事長 | 成立日期: 751210 | 436臺中市清水區中山路164號2樓 |
電話: 22394462 | 現任負責人: 林理事長 | 成立日期: 900909 | 406臺中市北屯區軍功路二段115號 |
電話: 25293541 | 現任負責人: 林理事長 | 成立日期: 560308 | 420臺中市豐原區中山路442號(通訊地址:420臺中市豐原區中山路442號4F) |
電話: 26283100 | 現任負責人: 蔡理事長 | 成立日期: 1000626 | 436臺中市清水區民族路2段728號1樓 |
電話: 22345880 | 現任負責人: 劉理事長 | 成立日期: 920125 | 404臺中市北區國泰街54號1樓 |
電話: 23446668 | 現任負責人: 張理事長 | 成立日期: 1070502 | 403臺中市西區市府路37號6樓608室 |
電話: 25281416 | 現任負責人: 劉理事長 | 成立日期: 780105 | 420臺中市豐原區西湳里文賢街211號 |
|