劉佳鈞
- 大學校院教師學術專長彙整表 @ 教育部高等教育司
教師
名稱劉佳鈞的聘書
職級是助理教授, 專兼任是兼任, 單位名稱是衛生福利學系, 學校名稱是臺北市立大學, 教師專長是環境工程、城市環境管理與商業行銷.
學校代碼 | 3002 |
公私立 | 公立 |
學校體制 | 一般大學 |
學校名稱 | 臺北市立大學 |
領域代碼 | 9 |
領域名稱 | 醫藥衛生及社會福利 |
學門代碼 | 91 |
學門名稱 | 醫藥衛生 |
學類代碼 | 919 |
學類名稱 | 其他醫藥衛生 |
系所代碼 | 9191059 |
單位名稱 | 衛生福利學系 |
專兼任 | 兼任 |
聘書
職級 | 助理教授 |
教師
名稱 | 劉佳鈞 |
教師專長 | 環境工程、城市環境管理與商業行銷 |
系所網址 | http://dhw.utaipei.edu.tw/ |
同步更新日期 | 2024-09-20 |
學校代碼3002 |
公私立公立 |
學校體制一般大學 |
學校名稱臺北市立大學 |
領域代碼9 |
領域名稱醫藥衛生及社會福利 |
學門代碼91 |
學門名稱醫藥衛生 |
學類代碼919 |
學類名稱其他醫藥衛生 |
系所代碼9191059 |
單位名稱衛生福利學系 |
專兼任兼任 |
聘書
職級助理教授 |
教師
名稱劉佳鈞 |
教師專長環境工程、城市環境管理與商業行銷 |
系所網址http://dhw.utaipei.edu.tw/ |
同步更新日期2024-09-20 |
根據名稱 臺北市立大學 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺北市立大學 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 臺北市立大學 ... ]
根據姓名 劉佳鈞 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 劉佳鈞 ...) | 陳世政 | 新竹市 | 場域: 其他 | 300新竹市海濱路240-1號 新竹市垃圾資源回收廠 溫水游泳池前停車場角隅 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 鼎勝綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 82796033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20460000 | 所代表法人: 鼎勝綠能科技股份有限公司 | 晶鼎綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 83157914 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 78220000 | 所代表法人: 日勝生活科技股份有限公司 | 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 統一編號: 83516329 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17175000 | 所代表法人: 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 寶鼎再生水股份有限公司 | 統一編號: 90202843 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑盛建設有限公司 | 統一編號: 93508122 @ 董監事資料集 |
陳世政 | 新竹市 | 場域: 其他 | 300新竹市海濱路240-1號 新竹市垃圾資源回收廠 溫水游泳池前停車場角隅 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 鼎勝綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 82796033 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20460000 | 所代表法人: 鼎勝綠能科技股份有限公司 | 晶鼎綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 83157914 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 78220000 | 所代表法人: 日勝生活科技股份有限公司 | 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 統一編號: 83516329 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17175000 | 所代表法人: 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 寶鼎再生水股份有限公司 | 統一編號: 90202843 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑盛建設有限公司 | 統一編號: 93508122 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉佳鈞 ... ]
名稱 臺北市立大學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺北市立大學)
姓名 劉佳鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 劉佳鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎勝綠能科技股份有限公司 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 | 劉佳鈞 | 82796033 | 核准設立 |
嘉順興企業社 苗栗縣公館鄉仁安村6鄰仁安100-16號1樓 | 劉佳鈞 | 88488842 | 核准設立 - 獨資 |
傑盛建設有限公司 苗栗縣公館鄉仁安村6鄰仁安100之16號1樓 | 劉佳鈞 | 93508122 | 核准設立 |
鼎勝綠能科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 | 負責人: 劉佳鈞 | 統編: 82796033 | 核准設立 |
嘉順興企業社 登記地址: 苗栗縣公館鄉仁安村6鄰仁安100-16號1樓 | 負責人: 劉佳鈞 | 統編: 88488842 | 核准設立 - 獨資 |
傑盛建設有限公司 登記地址: 苗栗縣公館鄉仁安村6鄰仁安100之16號1樓 | 負責人: 劉佳鈞 | 統編: 93508122 | 核准設立 |
在『大學校院教師學術專長彙整表』資料集內搜尋:
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 物理治療學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 臨床骨科及顳顎關節障礙之物理治療、軟組織之操作治療、姿勢臨床評估與治療 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 財政稅務系 | 學校名稱: 德明財經科技大學 | 教師專長: 財務、公司治理與併購 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 中信金融管理學院 | 教師專長: 高爾夫球 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 經濟學系 | 學校名稱: 東海大學 | 教師專長: 經濟數學、國際貿易、經濟思想史、期貨與選擇權 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 園藝暨生物技術學系 | 學校名稱: 中國文化大學 | 教師專長: 分子生物學、植物生理 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 體育室 | 學校名稱: 中原大學 | 教師專長: 運動心理學、排球 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 電腦與通訊系 | 學校名稱: 崑山科技大學 | 教師專長: 電子電路、半導體、電磁學、光電工程、微波工程 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 餐飲管理學系 | 學校名稱: 實踐大學 | 教師專長: 大數據分析、電子商務平台、人工智慧、互聯網、3D列印技術、策略行銷管理 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 高雄醫學大學 | 教師專長: 英語教學、結合批判思考訓練於英語口語教學與評量 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 土地管理學系 | 學校名稱: 逢甲大學 | 教師專長: 信託金融、不動產證券化、經濟分析 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 通識學院 | 學校名稱: 弘光科技大學 | 教師專長: 文創企劃、禮品設計、傳產轉型 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 財務金融學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 行為金融學、資產定價實證研究、市場異常回報 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 企業管理學系 | 學校名稱: 國立中正大學 | 教師專長: 勞工關係、人力資源管理 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 餐飲管理系 | 學校名稱: 和春技術學院 | 教師專長: 飲料與調酒實務 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 一般骨科、人工膝髖關節置換術、微創手術、脊椎病變 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 物理治療學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 臨床骨科及顳顎關節障礙之物理治療、軟組織之操作治療、姿勢臨床評估與治療 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 財政稅務系 | 學校名稱: 德明財經科技大學 | 教師專長: 財務、公司治理與併購 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 中信金融管理學院 | 教師專長: 高爾夫球 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 經濟學系 | 學校名稱: 東海大學 | 教師專長: 經濟數學、國際貿易、經濟思想史、期貨與選擇權 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 園藝暨生物技術學系 | 學校名稱: 中國文化大學 | 教師專長: 分子生物學、植物生理 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 體育室 | 學校名稱: 中原大學 | 教師專長: 運動心理學、排球 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 電腦與通訊系 | 學校名稱: 崑山科技大學 | 教師專長: 電子電路、半導體、電磁學、光電工程、微波工程 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 餐飲管理學系 | 學校名稱: 實踐大學 | 教師專長: 大數據分析、電子商務平台、人工智慧、互聯網、3D列印技術、策略行銷管理 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 高雄醫學大學 | 教師專長: 英語教學、結合批判思考訓練於英語口語教學與評量 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 土地管理學系 | 學校名稱: 逢甲大學 | 教師專長: 信託金融、不動產證券化、經濟分析 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 通識學院 | 學校名稱: 弘光科技大學 | 教師專長: 文創企劃、禮品設計、傳產轉型 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 財務金融學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 行為金融學、資產定價實證研究、市場異常回報 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 企業管理學系 | 學校名稱: 國立中正大學 | 教師專長: 勞工關係、人力資源管理 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 餐飲管理系 | 學校名稱: 和春技術學院 | 教師專長: 飲料與調酒實務 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 一般骨科、人工膝髖關節置換術、微創手術、脊椎病變 |
|