林啟川
- 大學校院教師學術專長彙整表 @ 教育部高等教育司
教師
名稱林啟川的聘書
職級是教授, 專兼任是專任, 單位名稱是球類運動學系, 學校名稱是臺北市立大學, 教師專長是女壘.
根據名稱 臺北市立大學 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺北市立大學 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 臺北市立大學 ... ]
根據姓名 林啟川 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林啟川 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 川遠農經股份有限公司 | 統一編號: 53050041 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 臺北市士林區士東路274號 | 成立日期: 1051002 | 理事長: 林啟川 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 林啟川 | 設立時間: 1051002 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 川遠農經股份有限公司 | 統一編號: 53050041 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市士林區士東路274號 | 成立日期: 1051002 | 理事長: 林啟川 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 林啟川 | 設立時間: 1051002 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 林啟川 ... ]
名稱 臺北市立大學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺北市立大學)
姓名 林啟川 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林啟川)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啟和企業社 屏東縣屏東市信和里泰和13之22號1樓 | 林啟川 | 07880590 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10570494900) |
啟和企業社 高雄市三民區本武里育英街66號 | 林啟川 | 76546868 | 歇業 - 獨資 |
永川工程行 屏東縣屏東市北勢里公正一街38號1樓 | 林啟川 | 25748530 | 核准設立 - 獨資 |
大友木器行 臺北市士林區文林路436號1樓 | 林啟川 | 29504803 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084113252) |
大直小品茶行 臺北市中山區大直街49號1樓 | 林啟川 | 01342461 | 歇業 - 獨資 |
東西長商行 高雄市前金區長生里五福3路60號12樓 | 林啟川 | 06820321 | 歇業 - 獨資 |
大景旅行社有限公司 臺北市中山區松江路342號(2)3樓 | 林啟川 | 19176507 | 核准設立 |
阿提斯工作室 桃園市桃園區中正里忠一路184巷9號 | 林啟川 | 41027221 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079013532) |
啟和企業社 登記地址: 屏東縣屏東市信和里泰和13之22號1樓 | 負責人: 林啟川 | 統編: 07880590 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10570494900) |
啟和企業社 登記地址: 高雄市三民區本武里育英街66號 | 負責人: 林啟川 | 統編: 76546868 | 歇業 - 獨資 |
永川工程行 登記地址: 屏東縣屏東市北勢里公正一街38號1樓 | 負責人: 林啟川 | 統編: 25748530 | 核准設立 - 獨資 |
大友木器行 登記地址: 臺北市士林區文林路436號1樓 | 負責人: 林啟川 | 統編: 29504803 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084113252) |
大直小品茶行 登記地址: 臺北市中山區大直街49號1樓 | 負責人: 林啟川 | 統編: 01342461 | 歇業 - 獨資 |
東西長商行 登記地址: 高雄市前金區長生里五福3路60號12樓 | 負責人: 林啟川 | 統編: 06820321 | 歇業 - 獨資 |
大景旅行社有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路342號(2)3樓 | 負責人: 林啟川 | 統編: 19176507 | 核准設立 |
阿提斯工作室 登記地址: 桃園市桃園區中正里忠一路184巷9號 | 負責人: 林啟川 | 統編: 41027221 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079013532) |
[ 查詢所有 林啟川 ... ]
在『大學校院教師學術專長彙整表』資料集內搜尋:
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 生物環境系統工程學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 綠建築、景觀規劃設計、環境控制系統、都市微氣候 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 企業管理系 | 學校名稱: 國立臺北商業大學 | 教師專長: 投資分析 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 體育事務處 | 學校名稱: 淡江大學 | 教師專長: 運動社會學、體育研究、游泳、武術 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 數位設計學系 | 學校名稱: 明道學校財團法人明道大學 | 教師專長: 音樂、探索教育 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 統計學系 | 學校名稱: 國立政治大學 | 教師專長: 工業統計、機率模式 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 人文學系 | 學校名稱: 國立空中大學 | 教師專長: 台灣歷史人物與事件、台灣社會經濟史、安定與苦悶:冷戰時期的台灣 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 音樂學系 | 學校名稱: 實踐大學 | 教師專長: 鋼琴演奏及教學、音樂評論與寫作、語文(英, 俄) |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 化學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 無機化學、有機金屬化學 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 企業管理系 | 學校名稱: 正修學校財團法人正修科技大學 | 教師專長: 知識管理、人力資源管理、組織行為、商業禮儀 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 大氣科學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 大氣測計學、電子計算機程式 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 通識(教育)中心 | 學校名稱: 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 教師專長: 音樂、鋼琴演奏、藝術 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 材料及資源工程系 | 學校名稱: 國立臺北科技大學 | 教師專長: 表面科學與改質、鋼鐵材料、複合材料 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 行銷與流通管理系 | 學校名稱: 健行學校財團法人健行科技大學 | 教師專長: 社群媒體行銷、網路行銷、行銷研究、品牌管理等 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 體育室 | 學校名稱: 世新大學 | 教師專長: 籃球、運動訓練 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 泌尿道疾病 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 生物環境系統工程學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 綠建築、景觀規劃設計、環境控制系統、都市微氣候 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 企業管理系 | 學校名稱: 國立臺北商業大學 | 教師專長: 投資分析 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 體育事務處 | 學校名稱: 淡江大學 | 教師專長: 運動社會學、體育研究、游泳、武術 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 數位設計學系 | 學校名稱: 明道學校財團法人明道大學 | 教師專長: 音樂、探索教育 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 統計學系 | 學校名稱: 國立政治大學 | 教師專長: 工業統計、機率模式 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 人文學系 | 學校名稱: 國立空中大學 | 教師專長: 台灣歷史人物與事件、台灣社會經濟史、安定與苦悶:冷戰時期的台灣 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 音樂學系 | 學校名稱: 實踐大學 | 教師專長: 鋼琴演奏及教學、音樂評論與寫作、語文(英, 俄) |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 化學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 無機化學、有機金屬化學 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 企業管理系 | 學校名稱: 正修學校財團法人正修科技大學 | 教師專長: 知識管理、人力資源管理、組織行為、商業禮儀 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 大氣科學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 大氣測計學、電子計算機程式 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 通識(教育)中心 | 學校名稱: 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 教師專長: 音樂、鋼琴演奏、藝術 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 材料及資源工程系 | 學校名稱: 國立臺北科技大學 | 教師專長: 表面科學與改質、鋼鐵材料、複合材料 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 行銷與流通管理系 | 學校名稱: 健行學校財團法人健行科技大學 | 教師專長: 社群媒體行銷、網路行銷、行銷研究、品牌管理等 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 體育室 | 學校名稱: 世新大學 | 教師專長: 籃球、運動訓練 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 泌尿道疾病 |
|