謝博鈞
- 大學校院教師學術專長彙整表 @ 教育部高等教育司
教師
名稱謝博鈞的聘書
職級是講師, 專兼任是兼任, 單位名稱是技擊運動學系, 學校名稱是臺北市立大學, 教師專長是柔道、幼兒體適能.
根據名稱 臺北市立大學 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺北市立大學 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 臺北市立大學 ... ]
根據姓名 謝博鈞 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 謝博鈞 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 雅鋒企業有限公司 | 統一編號: 22939472 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 405000 | 所代表法人: 丰騰美食有限公司 | 丰勝寰宇股份有限公司 | 統一編號: 50868391 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 雅鋒企業有限公司 | 統一編號: 22939472 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 405000 | 所代表法人: 丰騰美食有限公司 | 丰勝寰宇股份有限公司 | 統一編號: 50868391 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝博鈞 ... ]
名稱 臺北市立大學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺北市立大學)
姓名 謝博鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 謝博鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅鋒企業有限公司 臺中市潭子區東寶里雅潭路二段105巷10弄22號1樓 | 謝博鈞 | 22939472 | 核准設立 |
世鉦企業社 臺南市永康區尚頂里正南一街129巷1號1樓 | 謝博鈞 | 26466278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100045414) |
元鑫不銹鋼企業社 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路20巷56號 | 謝博鈞 | 26825915 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100001209) |
創鑫節能科技有限公司 臺中市北區賴村里中清路一段372號4樓 | 謝博鈞 | 61846971 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-04) |
金派汽車商行 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路20巷56號 | 謝博鈞 | 94547411 | 停業 - 獨資 |
宗昇汽車電機材料行 彰化縣北斗鎮大道里裕後路14之1號 | 謝博鈞 | 99852419 | 歇業 - 獨資 |
雅鋒企業有限公司 登記地址: 臺中市潭子區東寶里雅潭路二段105巷10弄22號1樓 | 負責人: 謝博鈞 | 統編: 22939472 | 核准設立 |
世鉦企業社 登記地址: 臺南市永康區尚頂里正南一街129巷1號1樓 | 負責人: 謝博鈞 | 統編: 26466278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100045414) |
元鑫不銹鋼企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路20巷56號 | 負責人: 謝博鈞 | 統編: 26825915 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100001209) |
創鑫節能科技有限公司 登記地址: 臺中市北區賴村里中清路一段372號4樓 | 負責人: 謝博鈞 | 統編: 61846971 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-04) |
金派汽車商行 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路20巷56號 | 負責人: 謝博鈞 | 統編: 94547411 | 停業 - 獨資 |
宗昇汽車電機材料行 登記地址: 彰化縣北斗鎮大道里裕後路14之1號 | 負責人: 謝博鈞 | 統編: 99852419 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝博鈞 ... ]
在『大學校院教師學術專長彙整表』資料集內搜尋:
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 日本語文學系 | 學校名稱: 淡江大學 | 教師專長: 日語教學 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 正修學校財團法人正修科技大學 | 教師專長: 電腦繪圖與動畫、計算機視覺、自動控制 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 織品服裝學系 | 學校名稱: 輔仁大學 | 教師專長: 全球流行事業經營管理 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 行銷管理系 | 學校名稱: 環球學校財團法人環球科技大學 | 教師專長: 多媒體應用、網路應用與實務 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 餐飲管理系 | 學校名稱: 東方學校財團法人東方設計大學 | 教師專長: 烘焙學、食品行銷 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 心理學系 | 學校名稱: 中原大學 | 教師專長: 工商心理學、組織行為、華人領導 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 電子工程學系 | 學校名稱: 義守大學 | 教師專長: 光電半導體製程、奈米光電製程、光電材料、晶體光纖 |
| 聘書
職級: 實習指導教師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 護理教師 | 學校名稱: 美和學校財團法人美和科技大學 | 教師專長: 內外科護理 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 音樂學系 | 學校名稱: 國立臺北藝術大學 | 教師專長: 單簧管、管絃樂指揮法 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 視光科 | 學校名稱: 康寧學校財團法人康寧大學 | 教師專長: 隱形眼鏡學實驗、視光醫學新知 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 食品科學系 | 學校名稱: 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 教師專長: 食品工廠管理、食品添加物、食品物流管理、實驗設計、市場行銷、公司經營 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 護理系 | 學校名稱: 中華醫事科技大學 | 教師專長: 內外科護理學 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 自然資源與環境學系 | 學校名稱: 國立東華大學 | 教師專長: 礦物與岩石學、電子微探分析應用、造山帶地殼演化、地球化學 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 德國語文系 | 學校名稱: 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 教師專長: 德語教學 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 護理科 | 學校名稱: 慈惠醫護管理專科學校 | 教師專長: 產科護理 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 日本語文學系 | 學校名稱: 淡江大學 | 教師專長: 日語教學 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 正修學校財團法人正修科技大學 | 教師專長: 電腦繪圖與動畫、計算機視覺、自動控制 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 織品服裝學系 | 學校名稱: 輔仁大學 | 教師專長: 全球流行事業經營管理 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 行銷管理系 | 學校名稱: 環球學校財團法人環球科技大學 | 教師專長: 多媒體應用、網路應用與實務 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 餐飲管理系 | 學校名稱: 東方學校財團法人東方設計大學 | 教師專長: 烘焙學、食品行銷 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 心理學系 | 學校名稱: 中原大學 | 教師專長: 工商心理學、組織行為、華人領導 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 電子工程學系 | 學校名稱: 義守大學 | 教師專長: 光電半導體製程、奈米光電製程、光電材料、晶體光纖 |
聘書
職級: 實習指導教師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 護理教師 | 學校名稱: 美和學校財團法人美和科技大學 | 教師專長: 內外科護理 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 音樂學系 | 學校名稱: 國立臺北藝術大學 | 教師專長: 單簧管、管絃樂指揮法 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 視光科 | 學校名稱: 康寧學校財團法人康寧大學 | 教師專長: 隱形眼鏡學實驗、視光醫學新知 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 食品科學系 | 學校名稱: 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 教師專長: 食品工廠管理、食品添加物、食品物流管理、實驗設計、市場行銷、公司經營 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 護理系 | 學校名稱: 中華醫事科技大學 | 教師專長: 內外科護理學 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 自然資源與環境學系 | 學校名稱: 國立東華大學 | 教師專長: 礦物與岩石學、電子微探分析應用、造山帶地殼演化、地球化學 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 德國語文系 | 學校名稱: 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 教師專長: 德語教學 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 護理科 | 學校名稱: 慈惠醫護管理專科學校 | 教師專長: 產科護理 |
|