黃健哲
- 大學校院教師學術專長彙整表 @ 教育部高等教育司
教師
名稱黃健哲的聘書
職級是講師, 專兼任是兼任, 單位名稱是運動健康科學系, 學校名稱是臺北市立大學, 教師專長是健身指導.
根據名稱 臺北市立大學 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺北市立大學 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 歷史沿革: 1、本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。... @ 文資局歷史建築 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺北市中正區愛國西路1號 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 本紀念碑設立於1926 年,時任校長志保田鉎吉為紀念「臺北師範學校」創校三十周年而豎立,見證臺北市立大學(前身為「臺灣總督府國語學校」後改名為「臺北師範學校」)校園發展之歷史及臺灣近代師範教育史。 @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 臺北市立大學 ... ]
根據姓名 黃健哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃健哲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 | 統一編號: 25132247 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 480000 | 所代表法人: 艾爾斯國際文教有限公司 | 集思留遊學有限公司 | 統一編號: 42929108 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 | 艾爾斯國際文教有限公司 | 統一編號: 50875301 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 艾爾斯國際文教有限公司 | 史丹利英語教育有限公司 | 統一編號: 85023996 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 波乘有限公司 | 統一編號: 85025143 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: 史丹利英語教育有限公司 | 喬伊斯英語教育有限公司 | 統一編號: 90687776 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 格調服務有限公司 | 統一編號: 90948771 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 黃健哲 | 設立時間: 0870110 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 | 統一編號: 25132247 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 480000 | 所代表法人: 艾爾斯國際文教有限公司 | 集思留遊學有限公司 | 統一編號: 42929108 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 | 艾爾斯國際文教有限公司 | 統一編號: 50875301 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 艾爾斯國際文教有限公司 | 史丹利英語教育有限公司 | 統一編號: 85023996 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 波乘有限公司 | 統一編號: 85025143 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: 史丹利英語教育有限公司 | 喬伊斯英語教育有限公司 | 統一編號: 90687776 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 格調服務有限公司 | 統一編號: 90948771 @ 董監事資料集 |
負責人: 黃健哲 | 設立時間: 0870110 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 黃健哲 ... ]
名稱 臺北市立大學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺北市立大學)
姓名 黃健哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃健哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
喬健企業行 新北市五股區西雲路201號1樓 | 黃健哲 | 95892380 | 核准設立 - 獨資 |
龍城建材行 新北市永和區中正路625號1樓 | 黃健哲 | 02345613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068131013) |
百洲照相製版社 臺南市永康區勝利里勝利街58巷30號1樓 | 黃健哲 | 10883656 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040931476) |
奇美霓虹廣告工程行 臺南市南區金華里惠南街113號1樓 | 黃健哲 | 14779944 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110031637) |
艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號3樓 | 黃健哲 | 25132247 | 核准設立 |
艾爾斯國際文教有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號3樓 | 黃健哲 | 50875301 | 核准設立 |
貫盟工程有限公司 新北市中和區中山路2段64巷12弄15之4號 | 黃健哲 | 54039684 | 核准設立 |
木吉他冰果室 臺南市北區興北里公園北路82號1樓 | 黃健哲 | 56911732 | 歇業 - 合夥 |
喬健企業行 登記地址: 新北市五股區西雲路201號1樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 95892380 | 核准設立 - 獨資 |
龍城建材行 登記地址: 新北市永和區中正路625號1樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 02345613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068131013) |
百洲照相製版社 登記地址: 臺南市永康區勝利里勝利街58巷30號1樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 10883656 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040931476) |
奇美霓虹廣告工程行 登記地址: 臺南市南區金華里惠南街113號1樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 14779944 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110031637) |
艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號3樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 25132247 | 核准設立 |
艾爾斯國際文教有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號3樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 50875301 | 核准設立 |
貫盟工程有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段64巷12弄15之4號 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 54039684 | 核准設立 |
木吉他冰果室 登記地址: 臺南市北區興北里公園北路82號1樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 56911732 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 黃健哲 ... ]
在『大學校院教師學術專長彙整表』資料集內搜尋:
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用外語系 | 學校名稱: 建國科技大學 | 教師專長: 電腦軟體應用 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用音樂學系 | 學校名稱: 國立臺南藝術大學 | 教師專長: 爵士鋼琴演奏 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 景觀與環境設計學系 | 學校名稱: 明道學校財團法人明道大學 | 教師專長: 小波分析、生物環境系統與資訊、電子商務 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 客家語文暨社會科學學系 | 學校名稱: 國立中央大學 | 教師專長: 客家政策、客家政治與經濟、行政學 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 國際語言文化中心 | 學校名稱: 元智大學 | 教師專長: 英語教學、教育學 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 管理與資訊學系 | 學校名稱: 國立空中大學 | 教師專長: Word專業文件排版、行動網頁製作與應用 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 德國語文系 | 學校名稱: 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 教師專長: 德語教學 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 商業設計系 | 學校名稱: 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 教師專長: 個人投資與理財規劃,企業投資與理財規劃,金融市場實務操作 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 統計研究所 | 學校名稱: 國立中央大學 | 教師專長: 空間統計,模型選取 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 教師專長: 生涯規劃、生涯發展教育、休閒教育、健康促進 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 食品科技與行銷系 | 學校名稱: 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 教師專長: 食品化工、食品衛生與安全、米食加工、營養學、毒物學 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用英語(文)系 | 學校名稱: 東南科技大學 | 教師專長: 休閒產業與經營管理、導遊事務、旅行業經營管理 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 企業管理系 | 學校名稱: 國立高雄科技大學 | 教師專長: 策略管理、組織理論與管理、組織行為、行銷管理 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 公共行政學系 | 學校名稱: 國立空中大學 | 教師專長: 組織變革管理與技術、行政法基本理論 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 應用數學系 | 學校名稱: 東海大學 | 教師專長: 離散數學、圖形理論、生物資訊 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用外語系 | 學校名稱: 建國科技大學 | 教師專長: 電腦軟體應用 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用音樂學系 | 學校名稱: 國立臺南藝術大學 | 教師專長: 爵士鋼琴演奏 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 景觀與環境設計學系 | 學校名稱: 明道學校財團法人明道大學 | 教師專長: 小波分析、生物環境系統與資訊、電子商務 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 客家語文暨社會科學學系 | 學校名稱: 國立中央大學 | 教師專長: 客家政策、客家政治與經濟、行政學 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 國際語言文化中心 | 學校名稱: 元智大學 | 教師專長: 英語教學、教育學 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 管理與資訊學系 | 學校名稱: 國立空中大學 | 教師專長: Word專業文件排版、行動網頁製作與應用 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 德國語文系 | 學校名稱: 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 教師專長: 德語教學 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 商業設計系 | 學校名稱: 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 教師專長: 個人投資與理財規劃,企業投資與理財規劃,金融市場實務操作 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 統計研究所 | 學校名稱: 國立中央大學 | 教師專長: 空間統計,模型選取 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 通識教育中心 | 學校名稱: 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 教師專長: 生涯規劃、生涯發展教育、休閒教育、健康促進 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 食品科技與行銷系 | 學校名稱: 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 教師專長: 食品化工、食品衛生與安全、米食加工、營養學、毒物學 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用英語(文)系 | 學校名稱: 東南科技大學 | 教師專長: 休閒產業與經營管理、導遊事務、旅行業經營管理 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 企業管理系 | 學校名稱: 國立高雄科技大學 | 教師專長: 策略管理、組織理論與管理、組織行為、行銷管理 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 公共行政學系 | 學校名稱: 國立空中大學 | 教師專長: 組織變革管理與技術、行政法基本理論 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 應用數學系 | 學校名稱: 東海大學 | 教師專長: 離散數學、圖形理論、生物資訊 |
|