台灣國際水彩畫協會
- 全國性人民團體名冊 @ 合作及人民團體司
團體名稱台灣國際水彩畫協會的團體會址是桃園市龍潭區秀峰一街19巷6號, 成立日期是0880724, 理事長是林仁山.
#台灣國際水彩畫協會的地圖
台灣國際水彩畫協會地圖 [ 導航 ]
台灣國際水彩畫協會的地址位於
桃園市龍潭區秀峰一街19巷6號開啟Google地圖視窗
根據名稱 台灣國際水彩畫協會 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣國際水彩畫協會 ...) | (中華民國)台灣國際水彩畫協會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台灣國際水彩畫協會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊振鑫 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊振鑫 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 許和捷總編輯 | 出版機構: 台灣國際水彩畫協會 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 108 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269512423 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 統一編號: 17151332 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1130510 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 負責人: 林仁山 | 設立時間: 0880724 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
(中華民國)台灣國際水彩畫協會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台灣國際水彩畫協會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊振鑫 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊振鑫 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 許和捷總編輯 | 出版機構: 台灣國際水彩畫協會 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 108 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269512423 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
統一編號: 17151332 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1130510 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
負責人: 林仁山 | 設立時間: 0880724 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 台灣國際水彩畫協會 ... ]
根據姓名 林仁山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林仁山 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 林仁山 ... ]
根據地址 桃園市龍潭區秀峰一街19巷6號 找到的相關資料
姓名 林仁山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林仁山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金山機車行 雲林縣斗六市梅林里梅林路四O一號 | 林仁山 | 18339481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030109408) |
和山汽車材料行 臺南市歸仁區南保里中山路638巷13號1樓 | 林仁山 | 67915974 | 歇業 - 獨資 |
奇巧行 桃園市龜山區樂善里文青路169號13樓之3 | 林仁山 | 27152063 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119000515) |
來鑫財彩券行 新北市新莊區裕民街85巷16號(1樓) | 林仁山 | 95136169 | 核准設立 - 獨資 |
金山機車行 登記地址: 雲林縣斗六市梅林里梅林路四O一號 | 負責人: 林仁山 | 統編: 18339481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030109408) |
和山汽車材料行 登記地址: 臺南市歸仁區南保里中山路638巷13號1樓 | 負責人: 林仁山 | 統編: 67915974 | 歇業 - 獨資 |
奇巧行 登記地址: 桃園市龜山區樂善里文青路169號13樓之3 | 負責人: 林仁山 | 統編: 27152063 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119000515) |
來鑫財彩券行 登記地址: 新北市新莊區裕民街85巷16號(1樓) | 負責人: 林仁山 | 統編: 95136169 | 核准設立 - 獨資 |
在『全國性人民團體名冊』資料集內搜尋:
| 團體會址: 臺北市大安區羅斯福路三段29號6樓 | 成立日期: 1101024 | 理事長: 林瑞銘 |
| 團體會址: 臺北市松山區復興北路181號5樓 | 成立日期: 1050730 | 理事長: 蔡孟勳 |
| 團體會址: 臺北市中山區八德路2段194號4樓 | 成立日期: 1060427 | 理事長: 吳俊毅 |
| 團體會址: 新北市三峽區介壽路2段97號 | 成立日期: 0981018 | 理事長: 劉美鈴 |
| 團體會址: 屏東縣屏東市華盛二街5號2樓 | 成立日期: 1111225 | 理事長: 王傳証 |
| 團體會址: 新北市三重區仁義街331號15樓 | 成立日期: 1060125 | 理事長: 林志紅 |
| 團體會址: 新北市林口區忠孝路298號24樓 | 成立日期: 1080915 | 理事長: 李建霖 |
| 團體會址: 臺中市北屯區綏遠路2段14巷11號 | 成立日期: 1051023 | 理事長: 徐永南 |
| 團體會址: 桃園市桃園區中山路711號2樓 | 成立日期: 1040803 | 理事長: 高文琦 |
| 團體會址: 新北市中和區中正路211巷36弄7號10樓 | 成立日期: 1001224 | 理事長: 吳秉達 |
| 團體會址: 新北市淡水區樹梅坑29號地下1樓 | 成立日期: 0881010 | 理事長: 郭蔚蓮 |
| 團體會址: 臺北市萬華區長沙街2段97號4樓 | 成立日期: 0960916 | 理事長: 曹以敏 |
| 團體會址: 臺北市北投區明德路365號_會址異動經本部108年2月15日予以備查 | 成立日期: 0960106 | 理事長: 李佩怡 |
| 團體會址: 桃園市八德區介壽路1段977號3樓 | 成立日期: 1110730 | 理事長: 鍾孝彥 |
| 團體會址: 新北市新店區北新路2段268號13樓之2 | 成立日期: 1021124 | 理事長: 魏國樑 |
團體會址: 臺北市大安區羅斯福路三段29號6樓 | 成立日期: 1101024 | 理事長: 林瑞銘 |
團體會址: 臺北市松山區復興北路181號5樓 | 成立日期: 1050730 | 理事長: 蔡孟勳 |
團體會址: 臺北市中山區八德路2段194號4樓 | 成立日期: 1060427 | 理事長: 吳俊毅 |
團體會址: 新北市三峽區介壽路2段97號 | 成立日期: 0981018 | 理事長: 劉美鈴 |
團體會址: 屏東縣屏東市華盛二街5號2樓 | 成立日期: 1111225 | 理事長: 王傳証 |
團體會址: 新北市三重區仁義街331號15樓 | 成立日期: 1060125 | 理事長: 林志紅 |
團體會址: 新北市林口區忠孝路298號24樓 | 成立日期: 1080915 | 理事長: 李建霖 |
團體會址: 臺中市北屯區綏遠路2段14巷11號 | 成立日期: 1051023 | 理事長: 徐永南 |
團體會址: 桃園市桃園區中山路711號2樓 | 成立日期: 1040803 | 理事長: 高文琦 |
團體會址: 新北市中和區中正路211巷36弄7號10樓 | 成立日期: 1001224 | 理事長: 吳秉達 |
團體會址: 新北市淡水區樹梅坑29號地下1樓 | 成立日期: 0881010 | 理事長: 郭蔚蓮 |
團體會址: 臺北市萬華區長沙街2段97號4樓 | 成立日期: 0960916 | 理事長: 曹以敏 |
團體會址: 臺北市北投區明德路365號_會址異動經本部108年2月15日予以備查 | 成立日期: 0960106 | 理事長: 李佩怡 |
團體會址: 桃園市八德區介壽路1段977號3樓 | 成立日期: 1110730 | 理事長: 鍾孝彥 |
團體會址: 新北市新店區北新路2段268號13樓之2 | 成立日期: 1021124 | 理事長: 魏國樑 |
|