台灣好客民宿協會
- 全國性人民團體名冊 @ 合作及人民團體司
團體名稱台灣好客民宿協會的團體會址是澎湖縣白沙鄉港子20-5號, 成立日期是1070416, 理事長是黃秀惠.
#台灣好客民宿協會的地圖
台灣好客民宿協會地圖 [ 導航 ]
台灣好客民宿協會的地址位於
澎湖縣白沙鄉港子20-5號開啟Google地圖視窗
根據名稱 台灣好客民宿協會 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣好客民宿協會 ...)
根據姓名 黃秀惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秀惠 ...) | 敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,朋友 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 朋友慫恿黃秀惠回澎湖經營民宿,幾經考慮後,92年她放棄了臺北媒體工作,換轉跑道。當時還在讀碩士的她拜訪各地民宿,以民宿為論文主題順利拿到學位。經驗累積後便萌生寫書的念頭,7年後出書,成了全澎湖第一位撰... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,其他,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 黃秀惠從小愛唱歌,也很愛站上舞臺,唸書時看到當地有線臺徵主播,便自我訓練累積實力,在86年到89年間當上澎湖第一位臺語女主播。25歲的她下了很多功夫播臺語,採訪中有有趣的事,也有害怕的事,譬如車禍現場... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1925000 | 所代表法人: | 惠昌投資有限公司 | 統一編號: 24375885 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 115紡織品、220塑膠製品 | 統一編號: 36437674 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段410巷5號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區碧河里建康路130號4樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 159其他紙製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: 1X1500006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路232號11樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,朋友 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 朋友慫恿黃秀惠回澎湖經營民宿,幾經考慮後,92年她放棄了臺北媒體工作,換轉跑道。當時還在讀碩士的她拜訪各地民宿,以民宿為論文主題順利拿到學位。經驗累積後便萌生寫書的念頭,7年後出書,成了全澎湖第一位撰... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,其他,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 黃秀惠從小愛唱歌,也很愛站上舞臺,唸書時看到當地有線臺徵主播,便自我訓練累積實力,在86年到89年間當上澎湖第一位臺語女主播。25歲的她下了很多功夫播臺語,採訪中有有趣的事,也有害怕的事,譬如車禍現場... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1925000 | 所代表法人: | 惠昌投資有限公司 | 統一編號: 24375885 @ 董監事資料集 |
主要產品: 115紡織品、220塑膠製品 | 統一編號: 36437674 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段410巷5號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區碧河里建康路130號4樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 159其他紙製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: 1X1500006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路232號11樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃秀惠 ... ]
根據地址 澎湖縣白沙鄉港子20-5號 找到的相關資料
姓名 黃秀惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秀惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀惠商號 嘉義縣六腳鄉蒜東村蒜頭二O七之二號 | 黃秀惠 | 66640055 | 核准設立 - 獨資 |
黃秀惠 宜蘭縣羅東鎮漢民里北成路3號 | 黃秀惠 | 41759512 | 核准設立 - 獨資 |
惠昌投資有限公司 新北市樹林區佳園路3段206號4樓 | 黃秀惠 | 24375885 | 核准設立 |
秀玲早午餐 高雄市鳳山區青年路2段8號 | 陳黃秀惠 | 38680610 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562282800) |
新樣子服飾店 臺北市大安區臨江街4號1樓 | 黃秀惠 | 01598435 | 歇業 - 獨資 |
梅林服裝行 臺北市信義區永吉路443巷52之1號1樓 | 黃秀惠 | 01598505 | 歇業 - 獨資 |
名城商店 臺北市文山區興隆路2段244巷20號1樓 | 黃秀惠 | 01700945 | 歇業 - 獨資 |
瑞蓮商行 新竹縣五峰鄉花園村七鄰花園街一四八號 | 黃秀惠 | 02747031 | 歇業 - 獨資 |
秀惠商號 登記地址: 嘉義縣六腳鄉蒜東村蒜頭二O七之二號 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 66640055 | 核准設立 - 獨資 |
黃秀惠 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮漢民里北成路3號 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 41759512 | 核准設立 - 獨資 |
惠昌投資有限公司 登記地址: 新北市樹林區佳園路3段206號4樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 24375885 | 核准設立 |
秀玲早午餐 登記地址: 高雄市鳳山區青年路2段8號 | 負責人: 陳黃秀惠 | 統編: 38680610 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562282800) |
新樣子服飾店 登記地址: 臺北市大安區臨江街4號1樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 01598435 | 歇業 - 獨資 |
梅林服裝行 登記地址: 臺北市信義區永吉路443巷52之1號1樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 01598505 | 歇業 - 獨資 |
名城商店 登記地址: 臺北市文山區興隆路2段244巷20號1樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 01700945 | 歇業 - 獨資 |
瑞蓮商行 登記地址: 新竹縣五峰鄉花園村七鄰花園街一四八號 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 02747031 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秀惠 ... ]
在『全國性人民團體名冊』資料集內搜尋:
| 團體會址: 臺北市大安區106信義路4段265巷8號2樓_108_03_06備查 | 成立日期: 1050305 | 理事長: 秦鴻立 |
| 團體會址: 嘉義市東區短竹里彌陀路174號 | 成立日期: 1030111 | 理事長: 許月里 |
| 團體會址: 新北市三重區力行路2段20號3樓 | 成立日期: 0971101 | 理事長: 謝錫堂 |
| 團體會址: 臺北市中山區松江路54號4樓之4 | 成立日期: 1000116 | 理事長: 馮澤洲 |
| 團體會址: 臺北市中正區常德街1號 | 成立日期: 1070120 | 理事長: 余忠仁 |
| 團體會址: 基隆市仁愛區獅球路169巷5弄23之4號 | 成立日期: 1040705 | 理事長: 楊小平 |
| 團體會址: 新北市永和區234永亨路113號1樓 | 成立日期: 0900310 | 理事長: 李俊賢 |
| 團體會址: 新竹市東區建功路26號4樓之3 | 成立日期: 1080808 | 理事長: 吳牧恩 |
| 團體會址: 臺北市松山區八德路三段120號11樓 | 成立日期: 1080901 | 理事長: 黃鯤義 |
| 團體會址: 臺北市士林區承德路4段110號6樓之1室 | 成立日期: 1090412 | 理事長: 林瑞心 |
| 團體會址: 彰化縣鹿港鎮平和路32巷10號1樓 | 成立日期: 1081018 | 理事長: 戴志鴻 |
| 團體會址: 臺北市信義區光復南路445號2樓之1 | 成立日期: 0830311 | 理事長: 梁豫漳 |
| 團體會址: 臺中市后里區安眉路龍門巷3弄2號 | 成立日期: 0911019 | 理事長: 施士方 |
| 團體會址: 彰化縣彰化市崙平里南館街59號 | 成立日期: 1031027 | 理事長: 陳江泳涵 |
| 團體會址: 臺北市中正區林森南路2號5樓D室 | 成立日期: 0951015 | 理事長: 顏順志 |
團體會址: 臺北市大安區106信義路4段265巷8號2樓_108_03_06備查 | 成立日期: 1050305 | 理事長: 秦鴻立 |
團體會址: 嘉義市東區短竹里彌陀路174號 | 成立日期: 1030111 | 理事長: 許月里 |
團體會址: 新北市三重區力行路2段20號3樓 | 成立日期: 0971101 | 理事長: 謝錫堂 |
團體會址: 臺北市中山區松江路54號4樓之4 | 成立日期: 1000116 | 理事長: 馮澤洲 |
團體會址: 臺北市中正區常德街1號 | 成立日期: 1070120 | 理事長: 余忠仁 |
團體會址: 基隆市仁愛區獅球路169巷5弄23之4號 | 成立日期: 1040705 | 理事長: 楊小平 |
團體會址: 新北市永和區234永亨路113號1樓 | 成立日期: 0900310 | 理事長: 李俊賢 |
團體會址: 新竹市東區建功路26號4樓之3 | 成立日期: 1080808 | 理事長: 吳牧恩 |
團體會址: 臺北市松山區八德路三段120號11樓 | 成立日期: 1080901 | 理事長: 黃鯤義 |
團體會址: 臺北市士林區承德路4段110號6樓之1室 | 成立日期: 1090412 | 理事長: 林瑞心 |
團體會址: 彰化縣鹿港鎮平和路32巷10號1樓 | 成立日期: 1081018 | 理事長: 戴志鴻 |
團體會址: 臺北市信義區光復南路445號2樓之1 | 成立日期: 0830311 | 理事長: 梁豫漳 |
團體會址: 臺中市后里區安眉路龍門巷3弄2號 | 成立日期: 0911019 | 理事長: 施士方 |
團體會址: 彰化縣彰化市崙平里南館街59號 | 成立日期: 1031027 | 理事長: 陳江泳涵 |
團體會址: 臺北市中正區林森南路2號5樓D室 | 成立日期: 0951015 | 理事長: 顏順志 |
|