徐菊英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐菊英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是隆順報關運輸股份有限公司, 統一編號是00660488.
董監事資料集 資料集的 徐菊英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐菊英 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
[ 搜尋所有相關: 徐菊英 @ 董監事資料集 ]
| 連絡電話: 24228171 | 地址: 基隆市孝三路65巷15-1號2樓 | 基隆關 | 報關箱號: 47 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
連絡電話: 24228171 | 地址: 基隆市孝三路65巷15-1號2樓 | 基隆關 | 報關箱號: 47 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
[ 搜尋所有 隆順報關運輸 ... ]
根據姓名 徐菊英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐菊英 ...) | (中華民國)徐菊英 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)徐菊英 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族,移民,災難 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/09 | 故事摘要: 徐菊英原本在泰北從事珠寶事業,為了小孩教育而回臺灣,最初替小孩找尋書法名家學習藝術,民國87年接觸書法後深深著迷。後來因為921大地震的衝擊和周遭人的鼓勵,投入了臺中書法協會,全心投入書藝文化推廣。曾... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 羅傑、陳琦蓁/羅傑藝術文化有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 政府機構 | 36057 苗栗市玉清路386號(大樓正面入口前右側花圃綠地) @ 文化部公共藝術 |
| 羅傑、陳琦蓁/羅傑藝術文化有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 政府機構 | 36057 苗栗市玉清路386號(大樓右前方之轉角花圃綠地(玉清路與經國路交界轉角處)) @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)徐菊英、王熙元 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)徐菊英、王熙元 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)徐菊英、王熙元老師及學員 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)徐菊英 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)徐菊英 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族,移民,災難 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/09 | 故事摘要: 徐菊英原本在泰北從事珠寶事業,為了小孩教育而回臺灣,最初替小孩找尋書法名家學習藝術,民國87年接觸書法後深深著迷。後來因為921大地震的衝擊和周遭人的鼓勵,投入了臺中書法協會,全心投入書藝文化推廣。曾... @ 國民記憶庫故事資料 |
羅傑、陳琦蓁/羅傑藝術文化有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 政府機構 | 36057 苗栗市玉清路386號(大樓正面入口前右側花圃綠地) @ 文化部公共藝術 |
羅傑、陳琦蓁/羅傑藝術文化有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 政府機構 | 36057 苗栗市玉清路386號(大樓右前方之轉角花圃綠地(玉清路與經國路交界轉角處)) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)徐菊英、王熙元 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)徐菊英、王熙元 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)徐菊英、王熙元老師及學員 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 徐菊英 ... ]
名稱 隆順報關運輸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 隆順報關運輸)
隆順報關運輸股份有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區孝三路65巷15之1號2樓 | 負責人: 張怡萍 | 統編: 00660488 | 核准設立 |
姓名 徐菊英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐菊英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德和鐵門窗行 臺中市潭子區潭陽里潭興路2段406號1樓 | 徐菊英 | 05696416 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060861646) |
陞昌實業社 臺中市東勢區南平里第三橫街28之1號一樓 | 徐菊英 | 05895745 | 歇業 - 獨資 |
金代攝影禮服 高雄市美濃區合和里成功路87號 | 劉徐菊英 | 07901997 | 歇業 - 獨資 |
全能電氣行 花蓮縣富里鄉東里村大莊路九一號 | 徐菊英 | 08168369 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030028809) |
正照清潔企業社 新竹縣湖口鄉鳳凰村新興路734號3樓 | 徐菊英 | 21581735 | 歇業 - 獨資 |
泡泡魔法屋 新竹市東區軍功里建新路13號二樓 | 徐菊英 | 26158194 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050002877) |
鴻鶯外燴 花蓮縣光復鄉東富村建國路2段170號1樓 | 徐菊英 | 26788025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090141804) |
大眾金屬有限公司 新北市五股區成泰路3段77巷2之1號3樓 | 徐菊英 | 29176490 | 核准設立 |
德和鐵門窗行 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里潭興路2段406號1樓 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 05696416 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060861646) |
陞昌實業社 登記地址: 臺中市東勢區南平里第三橫街28之1號一樓 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 05895745 | 歇業 - 獨資 |
金代攝影禮服 登記地址: 高雄市美濃區合和里成功路87號 | 負責人: 劉徐菊英 | 統編: 07901997 | 歇業 - 獨資 |
全能電氣行 登記地址: 花蓮縣富里鄉東里村大莊路九一號 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 08168369 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030028809) |
正照清潔企業社 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村新興路734號3樓 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 21581735 | 歇業 - 獨資 |
泡泡魔法屋 登記地址: 新竹市東區軍功里建新路13號二樓 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 26158194 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050002877) |
鴻鶯外燴 登記地址: 花蓮縣光復鄉東富村建國路2段170號1樓 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 26788025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090141804) |
大眾金屬有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路3段77巷2之1號3樓 | 負責人: 徐菊英 | 統編: 29176490 | 核准設立 |
[ 查詢所有 徐菊英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|