莊淑芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊淑芬的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是東北觀光汽車股份有限公司, 統一編號是03221816.
| 公司名稱: 東北觀光汽車股份有限公司 | 到職日期: 0691206 | 統一編號: 03221816 |
公司名稱: 東北觀光汽車股份有限公司 | 到職日期: 0691206 | 統一編號: 03221816 |
[ 搜尋所有相關: 莊淑芬 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 東北觀光汽車 資料。
[ 搜尋所有 東北觀光汽車 ... ]
根據姓名 莊淑芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊淑芬 ...) | (中華民國)王學禮;張菁芝;莊淑芬;郭忠慶 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王學禮;張菁芝;莊淑芬;郭忠慶 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 莊淑芬著 | 出版機構: 天下雜誌 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-398-774-1 (平裝, NT$380, 256面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 莊淑芬作 | 出版機構: 天下雜誌 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-398-775-8 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)王學禮;張菁芝;莊淑芬;郭忠慶 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王學禮;張菁芝;莊淑芬;郭忠慶 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彭湘琦;(中華民國)林錦屏;(中華民國)李佳燕;(中華民國)羅淑方;(中華民國)洪金琡;(中華民國)莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彭湘琦/林錦屏/李佳燕/羅淑方/洪金琡/莊淑芬 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 莊淑芬著 | 出版機構: 天下雜誌 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-398-774-1 (平裝, NT$380, 256面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 莊淑芬作 | 出版機構: 天下雜誌 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-398-775-8 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 莊淑芬 ... ]
名稱 東北觀光汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 東北觀光汽車)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東北觀光汽車股份有限公司 臺北市中正區紹興北街35號2樓之4 | | 03221816 | 廢止 (092年10月23日 府建商字 第09216120900號) |
東北觀光汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區紹興北街35號2樓之4 | 統編: 03221816 | 廢止 (092年10月23日 府建商字 第09216120900號) |
姓名 莊淑芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊淑芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三林茶莊 臺北市中山區林森北路474號1樓 | 莊淑芬 | 01218527 | 歇業 - 獨資 |
立隆實業社 新北市三重區長安街?7?7號?0樓 | 莊淑芬 | 02249533 | 核准設立 - 獨資 |
鑽石年華複合式餐廳 臺南市佳里區安西里安西120之2號1樓 | 莊淑芬 | 09150520 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031118107) |
叁豬快餐 臺南市安南區新順里安和路3段101號1樓 | 莊淑芬 | 10856551 | 歇業 - 獨資 |
名陽企業社 新北市五股區中興路2段83巷5號 | 莊淑芬 | 13789085 | 核准設立 - 獨資 |
健生投資股份有限公司 彰化縣鹿港鎮菜園里和平巷100號 | 莊淑芬 | 16333572 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-12) |
聖揚國際開發有限公司 臺南市北區成德里育成路62號1樓 | 莊淑芬 | 16925598 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-09) |
艾格莎美容器材專業店 高雄市前鎮區瑞北里瑞孝街65號1樓 | 莊淑芬 | 17369021 | 歇業 - 獨資 |
三林茶莊 登記地址: 臺北市中山區林森北路474號1樓 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 01218527 | 歇業 - 獨資 |
立隆實業社 登記地址: 新北市三重區長安街?7?7號?0樓 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 02249533 | 核准設立 - 獨資 |
鑽石年華複合式餐廳 登記地址: 臺南市佳里區安西里安西120之2號1樓 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 09150520 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031118107) |
叁豬快餐 登記地址: 臺南市安南區新順里安和路3段101號1樓 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 10856551 | 歇業 - 獨資 |
名陽企業社 登記地址: 新北市五股區中興路2段83巷5號 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 13789085 | 核准設立 - 獨資 |
健生投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮菜園里和平巷100號 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 16333572 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-12) |
聖揚國際開發有限公司 登記地址: 臺南市北區成德里育成路62號1樓 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 16925598 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-09) |
艾格莎美容器材專業店 登記地址: 高雄市前鎮區瑞北里瑞孝街65號1樓 | 負責人: 莊淑芬 | 統編: 17369021 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 莊淑芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
|