吳欣洋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳欣洋的職稱是董事, 持有股份數是1350000, 公司名稱是欣意企業股份有限公司, 統一編號是04236984.
董監事資料集 資料集的 吳欣洋 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳欣洋 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350000 | 所代表法人: | 欣意企業股份有限公司 | 統一編號: 04236984 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 欣意企業股份有限公司 | 統一編號: 04236984 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: | 欣意企業股份有限公司 | 統一編號: 04236984 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350000 | 所代表法人: | 欣意企業股份有限公司 | 統一編號: 04236984 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 欣意企業股份有限公司 | 統一編號: 04236984 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: | 欣意企業股份有限公司 | 統一編號: 04236984 |
[ 搜尋所有相關: 吳欣洋 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04236984 | 電話號碼: 02-27026555 | 臺北市大安區敦化南路2段57號19樓 |
統一編號: 04236984 | 電話號碼: 02-27026555 | 臺北市大安區敦化南路2段57號19樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳欣洋 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 332醫療器材及用品 | 統一編號: 04236984 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東城路八十六號 |
主要產品: 332醫療器材及用品 | 統一編號: 04236984 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東城路八十六號 |
[ 搜尋所有相關: 吳欣洋 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 吳欣洋 ...) | 英文品名: “Master & Frank” Medical Face Mask(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008445號 | 有效日期: 2025/07/15 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
| 英文品名: “Master & Frank” Medical Face Mask(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008445號 | 有效日期: 20250715 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造;;GMP | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
| 英文品名: “Master & Frank” Surgical Face Mask (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製字第007156號 | 有效日期: 2026/06/15 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
| 英文品名: Master & Frank Safety IV Catheter | 許可證字號: 衛部醫器製字第004331號 | 有效日期: 2018/10/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/08/05 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
| 英文品名: Master & Frank Safety IV Catheter | 許可證字號: 衛部醫器製字第004331號 | 有效日期: 20181018 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
英文品名: “Master & Frank” Medical Face Mask(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008445號 | 有效日期: 2025/07/15 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
英文品名: “Master & Frank” Medical Face Mask(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008445號 | 有效日期: 20250715 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造;;GMP | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
英文品名: “Master & Frank” Surgical Face Mask (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製字第007156號 | 有效日期: 2026/06/15 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
英文品名: Master & Frank Safety IV Catheter | 許可證字號: 衛部醫器製字第004331號 | 有效日期: 2018/10/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/08/05 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
英文品名: Master & Frank Safety IV Catheter | 許可證字號: 衛部醫器製字第004331號 | 有效日期: 20181018 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 欣意企業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 吳欣洋 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: 23255066 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區敦化南路2段57號19樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 23255066 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區敦化南路2段57號19樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 欣意企業 ... ]
無其他 吳欣洋 資料。
[ 搜尋所有 吳欣洋 ... ]
欣意企業有限公司 | 地址: 台北市大安區敦化南路二段57號19樓 | 電話: 02-2325-5085 |
名稱 欣意企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 欣意企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣意企業股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段57號19樓 | 吳富源 | 04236984 | 核准設立 |
欣意企業社 桃園市大溪區仁義里介壽路235號(1樓) | 李乃芬 | 91310412 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008054) |
欣意企業社 臺南市永康區中華里中華路8之1號1樓 | 邱莉喬 | 36840106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060017481) |
欣意企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段57號19樓 | 負責人: 吳富源 | 統編: 04236984 | 核准設立 |
欣意企業社 登記地址: 桃園市大溪區仁義里介壽路235號(1樓) | 負責人: 李乃芬 | 統編: 91310412 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008054) |
欣意企業社 登記地址: 臺南市永康區中華里中華路8之1號1樓 | 負責人: 邱莉喬 | 統編: 36840106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060017481) |
姓名 吳欣洋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 吳欣洋)
英屬維京群島商欣洋國際投資有限公司 登記地址: 臺北市士林區華齡街75號6樓 | 負責人: 吳欣洋 | 統編: 53006664 | 撤回認許 |
欣鋐國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段57號15樓之1 | 負責人: 吳欣洋 | 統編: 53531386 | 解散 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
|