吳柏毅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳柏毅的職稱是董事, 持有股份數是4508, 公司名稱是克祥股份有限公司, 統一編號是04403687.
董監事資料集 資料集的 吳柏毅 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳柏毅 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 616 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17780 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4340 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 616 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17780 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4340 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
[ 搜尋所有相關: 吳柏毅 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04403687 | 電話號碼: 02-25619636 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 |
統一編號: 04403687 | 電話號碼: 02-25619636 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 吳柏毅 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 克祥 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 克祥 ...) | 生產者: 賴○祥 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣埔里鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 統一編號: 86707531 | 電話號碼: 02-27730616 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84091124 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區高明里高城路二○一之二號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
生產者: 賴○祥 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣埔里鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
統一編號: 86707531 | 電話號碼: 02-27730616 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84091124 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區高明里高城路二○一之二號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 克祥 ... ]
根據姓名 吳柏毅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳柏毅 ...) | 姓名: 吳柏毅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-92657745 | 南投縣竹山鎮前山路一段97號 @ 地政士開業資料 |
| OID: 2.16.886.110.90030.100673 | 電話: 03-3609718 | 地址: 桃園市桃園區正光路427號 | DN: o=吳柏毅建築師事務所,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 傳毅室內設計有限公司 | 統一編號: 93675057 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: (02)2654-8585 | 公司代號: 2756 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 80676602 | 住址: 新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7 | 董事長: 鄭凱隆 | 成立日期: 20040226 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11798000 | 所代表法人: 正柏投資股份有限公司 | 華通電腦股份有限公司 | 統一編號: 04401392 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 言承投資股份有限公司 | 柏睿資本管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 28674701 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17729524 | 所代表法人: | 正柏投資股份有限公司 | 統一編號: 54297346 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9810000 | 所代表法人: | 米可柏投資股份有限公司 | 統一編號: 93647829 @ 董監事資料集 |
姓名: 吳柏毅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-92657745 | 南投縣竹山鎮前山路一段97號 @ 地政士開業資料 |
OID: 2.16.886.110.90030.100673 | 電話: 03-3609718 | 地址: 桃園市桃園區正光路427號 | DN: o=吳柏毅建築師事務所,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 傳毅室內設計有限公司 | 統一編號: 93675057 @ 董監事資料集 |
總機電話: (02)2654-8585 | 公司代號: 2756 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 80676602 | 住址: 新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7 | 董事長: 鄭凱隆 | 成立日期: 20040226 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11798000 | 所代表法人: 正柏投資股份有限公司 | 華通電腦股份有限公司 | 統一編號: 04401392 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 言承投資股份有限公司 | 柏睿資本管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 28674701 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17729524 | 所代表法人: | 正柏投資股份有限公司 | 統一編號: 54297346 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9810000 | 所代表法人: | 米可柏投資股份有限公司 | 統一編號: 93647829 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳柏毅 ... ]
名稱 克祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 克祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
克祥商店 金門縣金湖鎮溪湖里溪邊11號之1 | 呂克恩 | 31664002 | 核准設立 - 獨資 |
克祥機車行 新北市中和區宜安路?0?77號?0樓 | 鄭長英 | 02343220 | 核准設立 - 獨資 |
克祥股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 | 吳明發 | 04403687 | 核准設立 |
克祥工程行 新北市林口區文化一路2段86號 | 吳柏蒼 | 80008248 | 核准設立 - 獨資 |
何克祥有限公司 臺北市資料空白 | | 01182540 | 撤銷 (080年09月05日 建一字 第號) |
克祥企業社 新北市汐止區大同路2段3?02巷?06弄35號?0樓 | 施福吉 | 02302585 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
克祥超級商店股份有限公司
| | 23051629 | 合併解散 (084年01月14日 建一字 第號) |
克祥汽車修配廠 臺中市后里區后里里17鄰三豐路4段223號 | | 45227495 | |
克祥商店 登記地址: 金門縣金湖鎮溪湖里溪邊11號之1 | 負責人: 呂克恩 | 統編: 31664002 | 核准設立 - 獨資 |
克祥機車行 登記地址: 新北市中和區宜安路?0?77號?0樓 | 負責人: 鄭長英 | 統編: 02343220 | 核准設立 - 獨資 |
克祥股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 | 負責人: 吳明發 | 統編: 04403687 | 核准設立 |
克祥工程行 登記地址: 新北市林口區文化一路2段86號 | 負責人: 吳柏蒼 | 統編: 80008248 | 核准設立 - 獨資 |
何克祥有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 01182540 | 撤銷 (080年09月05日 建一字 第號) |
克祥企業社 登記地址: 新北市汐止區大同路2段3?02巷?06弄35號?0樓 | 負責人: 施福吉 | 統編: 02302585 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
克祥超級商店股份有限公司 登記地址: | 統編: 23051629 | 合併解散 (084年01月14日 建一字 第號) |
克祥汽車修配廠 登記地址: 臺中市后里區后里里17鄰三豐路4段223號 | 統編: 45227495 |
[ 查詢所有 克祥 ... ]
姓名 吳柏毅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳柏毅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品毅工程行 臺南市安南區大安里大安街26巷1弄43號1樓 | 吳柏毅 | 85958284 | 核准設立 - 獨資 |
傳毅室內設計有限公司 桃園市龜山區新嶺里張厝27號 | 吳柏毅 | 93675057 | 核准設立 |
正柏投資股份有限公司 臺北市大安區大安路1段224巷11號 | 吳柏毅 | 54297346 | 核准設立 |
柏琳農產行 雲林縣東勢鄉月眉村守仁街8號 | 吳柏毅 | 93409592 | 核准設立 - 獨資 |
米可柏投資股份有限公司 臺北市大安區大安路1段224巷11號1樓 | 吳柏毅 | 93647829 | 核准設立 |
栢毅企業有限公司 臺北市松山區三民路5巷34號4樓 | 吳柏毅 | 20735894 | 核准設立 |
世璟企業社 新北市五股區國道路3段2巷5號 | 吳柏毅 | 02250088 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045231809) |
金承鑫企業社 新北市新莊區新泰路406巷1弄5號4樓 | 吳柏毅 | 02382588 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035233773) |
品毅工程行 登記地址: 臺南市安南區大安里大安街26巷1弄43號1樓 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 85958284 | 核准設立 - 獨資 |
傳毅室內設計有限公司 登記地址: 桃園市龜山區新嶺里張厝27號 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 93675057 | 核准設立 |
正柏投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區大安路1段224巷11號 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 54297346 | 核准設立 |
柏琳農產行 登記地址: 雲林縣東勢鄉月眉村守仁街8號 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 93409592 | 核准設立 - 獨資 |
米可柏投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區大安路1段224巷11號1樓 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 93647829 | 核准設立 |
栢毅企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區三民路5巷34號4樓 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 20735894 | 核准設立 |
世璟企業社 登記地址: 新北市五股區國道路3段2巷5號 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 02250088 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045231809) |
金承鑫企業社 登記地址: 新北市新莊區新泰路406巷1弄5號4樓 | 負責人: 吳柏毅 | 統編: 02382588 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035233773) |
[ 查詢所有 吳柏毅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|