李華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李華的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是麗聲電子工業股份有限公司, 統一編號是04408297.
董監事資料集 資料集的 李華 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗聲電子工業股份有限公司 | 統一編號: 04408297 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗聲電子工業股份有限公司 | 統一編號: 04408297 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗聲電子工業股份有限公司 | 統一編號: 04408297 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗聲電子工業股份有限公司 | 統一編號: 04408297 |
[ 搜尋所有相關: 李華 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 麗聲電子工業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04408297 |
公司名稱: 麗聲電子工業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04408297 |
[ 搜尋所有相關: 李華 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 麗聲電子工業 資料。
[ 搜尋所有 麗聲電子工業 ... ]
根據姓名 李華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李華 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 03-486-1909 | 是否收費: N | 活動地點: 新屋區中山西路三段1165號 (永安漁港觀光漁市) | 開始日期: 20220820 | 結束日期: 20220821 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 桃園市中壢區漁會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李宗儀 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李宗儀 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李華翔 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 03-486-1909 | 是否收費: N | 活動地點: 新屋區中山西路三段1165號 (永安漁港觀光漁市) | 開始日期: 20220820 | 結束日期: 20220821 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 桃園市中壢區漁會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李宗儀 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李宗儀 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李華翔 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 李華 ... ]
名稱 麗聲電子工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 麗聲電子工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗聲電子工業股份有限公司 新北市汐止區大同南路350號 | | 04408297 | 撤銷 (081年02月11日 經商字 第081202980號) |
麗聲電子工業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同南路350號 | 統編: 04408297 | 撤銷 (081年02月11日 經商字 第081202980號) |
姓名 李華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李華山企業行 高雄市路竹區下坑里大德路1號1樓 | 李華山 | 15531300 | 核准設立 - 獨資 |
李華商行 金門縣金城鎮金水里后豐港41之6號 | 李華 | 37857218 | 核准設立 - 獨資 |
李華自營計程車行 新北市蘆洲區復興路50之1號1樓 | 李 華 | 01991205 | 核准設立 - 獨資 |
馮李華自營計程車行 高雄市苓雅區苓雅里苓雅2路189巷3號 | 馮李華 | 06687463 | 核准設立 - 獨資 |
李華龍自營計程車行 高雄市新興區秋山里明星街4號 | 李華龍 | 06794098 | 歇業 - 獨資 |
李華平自營計程車行 新北市中和區員山路150巷9-4號5樓 | 李華平 | 34638211 | 核准設立 - 獨資 |
李華成自營計程車行 新北市中和區新生街114巷16號2樓 | 李華成 | 34724807 | 核准設立 - 獨資 |
李華燈油漆工程行 新竹縣竹東鎮榮樂里榮樂街四十二巷四號 | 李華汀 | 47087772 | 歇業 - 獨資 |
李華山企業行 登記地址: 高雄市路竹區下坑里大德路1號1樓 | 負責人: 李華山 | 統編: 15531300 | 核准設立 - 獨資 |
李華商行 登記地址: 金門縣金城鎮金水里后豐港41之6號 | 負責人: 李華 | 統編: 37857218 | 核准設立 - 獨資 |
李華自營計程車行 登記地址: 新北市蘆洲區復興路50之1號1樓 | 負責人: 李 華 | 統編: 01991205 | 核准設立 - 獨資 |
馮李華自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區苓雅里苓雅2路189巷3號 | 負責人: 馮李華 | 統編: 06687463 | 核准設立 - 獨資 |
李華龍自營計程車行 登記地址: 高雄市新興區秋山里明星街4號 | 負責人: 李華龍 | 統編: 06794098 | 歇業 - 獨資 |
李華平自營計程車行 登記地址: 新北市中和區員山路150巷9-4號5樓 | 負責人: 李華平 | 統編: 34638211 | 核准設立 - 獨資 |
李華成自營計程車行 登記地址: 新北市中和區新生街114巷16號2樓 | 負責人: 李華成 | 統編: 34724807 | 核准設立 - 獨資 |
李華燈油漆工程行 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮樂里榮樂街四十二巷四號 | 負責人: 李華汀 | 統編: 47087772 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|