陳美蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳美蘭的職稱是董事, 持有股份數是3000, 公司名稱是順龍交通股份有限公司, 統一編號是04771253.
董監事資料集 資料集的 陳美蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳美蘭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 順龍交通股份有限公司 | 統一編號: 04771253 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 順龍交通股份有限公司 | 統一編號: 04771253 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 順龍交通股份有限公司 | 統一編號: 04771253 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 順龍交通股份有限公司 | 統一編號: 04771253 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 順龍交通股份有限公司 | 統一編號: 04771253 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 順龍交通股份有限公司 | 統一編號: 04771253 |
[ 搜尋所有相關: 陳美蘭 @ 董監事資料集 ]
無其他 順龍交通 資料。
[ 搜尋所有 順龍交通 ... ]
根據姓名 陳美蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳美蘭 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊壹竹;(中華民國)張玉珠;(中華民國)蕭秀;(中華民國)徐國隆;(中華民國)黃振釗;(中華民國)陳玉燕;(中華民國)簡淑靜;(中華民國)王雪玉;(中華民國)林秀蓉;(中華民國)陳美蘭 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊壹竹;(中華民國)張玉珠;(中華民國)蕭秀;(中華民國)徐國隆;(中華民國)黃振釗;(中華民國)陳玉燕;(中華民國)簡淑靜;(中華民國)王雪玉;(中華民國)林秀蓉;(中華民國)陳美蘭 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 陳美蘭記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市新莊區昌平里中原路185號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0443號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳美蘭事務所 | 執業地址: 高雄市三民區莊敬路81號 | 登錄字號: 財高國稅登字第0290號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳美蘭記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市,新竹縣,新竹市 | 事務所地址: 桃園市中壢區明德路176號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98H0210號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 美蘭記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市三民區莊敬路81號 | 執行業務區域: 臺南市、高雄市、臺南市、高雄市、屏東縣 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00057號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊壹竹;(中華民國)張玉珠;(中華民國)蕭秀;(中華民國)徐國隆;(中華民國)黃振釗;(中華民國)陳玉燕;(中華民國)簡淑靜;(中華民國)王雪玉;(中華民國)林秀蓉;(中華民國)陳美蘭 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊壹竹;(中華民國)張玉珠;(中華民國)蕭秀;(中華民國)徐國隆;(中華民國)黃振釗;(中華民國)陳玉燕;(中華民國)簡淑靜;(中華民國)王雪玉;(中華民國)林秀蓉;(中華民國)陳美蘭 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 陳美蘭記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市新莊區昌平里中原路185號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0443號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳美蘭事務所 | 執業地址: 高雄市三民區莊敬路81號 | 登錄字號: 財高國稅登字第0290號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳美蘭記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市,新竹縣,新竹市 | 事務所地址: 桃園市中壢區明德路176號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98H0210號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 美蘭記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市三民區莊敬路81號 | 執行業務區域: 臺南市、高雄市、臺南市、高雄市、屏東縣 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00057號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 陳美蘭 ... ]
順龍交通股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區忠孝東路410號 | 電話: 02-8648-9047 |
名稱 順龍交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 順龍交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順龍交通股份有限公司 基隆市中山區中山一路15之1號 | 陳怡君 | 04771253 | 核准設立 |
順龍交通器材行 臺中市南區德義里忠孝路64-4號1樓 | 林麗真 | 78154959 | 歇業 - 獨資 |
順龍交通股份有限公司 登記地址: 基隆市中山區中山一路15之1號 | 負責人: 陳怡君 | 統編: 04771253 | 核准設立 |
順龍交通器材行 登記地址: 臺中市南區德義里忠孝路64-4號1樓 | 負責人: 林麗真 | 統編: 78154959 | 歇業 - 獨資 |
姓名 陳美蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳美蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘭海美容生活館 高雄市鳳山區中崙四路76號1樓 | 陳美蘭 | 26005992 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962341400) |
美蘭肉號 宜蘭縣冬山鄉永美村永美路42號 | 陳美蘭 | 42075805 | 撤銷 - 獨資 |
美蘭小吃店 臺中市烏日區烏日里光明路153號1樓 | 陳美蘭 | 10915876 | 核准設立 - 獨資 |
美蘭工作室 新北市新店區建國路159號1樓 | 陳美蘭 | 19744136 | 歇業 - 獨資 |
喚蘭一新宅修工程行 臺南市永康區北灣里大同街71號地下一層之1 | 陳美蘭 | 92455077 | 核准設立 - 獨資 |
髻凱瑞美髮行 花蓮縣花蓮市國威里林森路230之1號1樓 | 陳美蘭 | 70963703 | 核准設立 - 獨資 |
英格美實業有限公司 新北市淡水區新民街1段19號16樓 | 陳美蘭 | 90323683 | 核准設立 |
千髮工作坊 基隆市暖暖區過港里寧靜街六0巷二號一樓 | 陳美蘭 | 18309584 | 歇業 - 獨資 |
蘭海美容生活館 登記地址: 高雄市鳳山區中崙四路76號1樓 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 26005992 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962341400) |
美蘭肉號 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉永美村永美路42號 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 42075805 | 撤銷 - 獨資 |
美蘭小吃店 登記地址: 臺中市烏日區烏日里光明路153號1樓 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 10915876 | 核准設立 - 獨資 |
美蘭工作室 登記地址: 新北市新店區建國路159號1樓 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 19744136 | 歇業 - 獨資 |
喚蘭一新宅修工程行 登記地址: 臺南市永康區北灣里大同街71號地下一層之1 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 92455077 | 核准設立 - 獨資 |
髻凱瑞美髮行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國威里林森路230之1號1樓 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 70963703 | 核准設立 - 獨資 |
英格美實業有限公司 登記地址: 新北市淡水區新民街1段19號16樓 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 90323683 | 核准設立 |
千髮工作坊 登記地址: 基隆市暖暖區過港里寧靜街六0巷二號一樓 | 負責人: 陳美蘭 | 統編: 18309584 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳美蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|