蕭明輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭明輝的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是大佳實業股份有限公司, 統一編號是04945254.
無其他 大佳實業 資料。
[ 搜尋所有 大佳實業 ... ]
根據姓名 蕭明輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭明輝 ...) | 敍述者: 黃御書;洪崇格;蔡彧震;鄭毓琳 | 上傳者: 黃御書 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/21 | 故事摘要: 蕭明輝從小就喜愛畫圖,夢想未來能當個畫家。國中畢業時曾為了想唸藝專,差點掀起家庭革命,但最後選擇妥協去念了臺中師專。就讀師專的前兩年,他曾經封閉自我選擇沉默的抗議,直到發現師專中也有很多管道可以學習美... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 開始時間: 2020-07-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-07-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2020/07/03 | 結束時間: 2020/07/14 | 電話: 886-7-7995678 | 高雄市 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 負責人姓名: 蕭明輝 | 統一編號: 99159635 | 所在地: 新北市板橋區大觀路3段265號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 73250 | 所代表法人: | 國貨汽車零件股份有限公司 | 統一編號: 04259374 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聲樂股份有限公司 | 統一編號: 15510044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 億儒企業股份有限公司 | 統一編號: 23833315 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 遠志國際股份有限公司 | 統一編號: 27343063 @ 董監事資料集 |
敍述者: 黃御書;洪崇格;蔡彧震;鄭毓琳 | 上傳者: 黃御書 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/21 | 故事摘要: 蕭明輝從小就喜愛畫圖,夢想未來能當個畫家。國中畢業時曾為了想唸藝專,差點掀起家庭革命,但最後選擇妥協去念了臺中師專。就讀師專的前兩年,他曾經封閉自我選擇沉默的抗議,直到發現師專中也有很多管道可以學習美... @ 國民記憶庫故事資料 |
開始時間: 2020-07-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-07-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2020/07/03 | 結束時間: 2020/07/14 | 電話: 886-7-7995678 | 高雄市 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
負責人姓名: 蕭明輝 | 統一編號: 99159635 | 所在地: 新北市板橋區大觀路3段265號 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 73250 | 所代表法人: | 國貨汽車零件股份有限公司 | 統一編號: 04259374 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聲樂股份有限公司 | 統一編號: 15510044 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 億儒企業股份有限公司 | 統一編號: 23833315 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 遠志國際股份有限公司 | 統一編號: 27343063 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蕭明輝 ... ]
大佳實業社 | 地址: 桃園市大園區沙崙村16鄰6號之3 | 電話: 03-393-3325 |
名稱 大佳實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 大佳實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大佳實業股份有限公司 臺中市西區臺灣大道二段285號22樓之5 | 蕭琬靜 | 04945254 | 核准設立 |
大佳實業社 桃園市大園區沙崙里16鄰坡仔頭6之3號 | 陳飛帆 | 08415137 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049013377) |
大佳實業社 新北市新莊區昌盛街69號?0樓 | 劉木陽 | 02181724 | 核准設立 - 獨資 |
大佳實業股份有限公司 登記地址: 臺中市西區臺灣大道二段285號22樓之5 | 負責人: 蕭琬靜 | 統編: 04945254 | 核准設立 |
大佳實業社 登記地址: 桃園市大園區沙崙里16鄰坡仔頭6之3號 | 負責人: 陳飛帆 | 統編: 08415137 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049013377) |
大佳實業社 登記地址: 新北市新莊區昌盛街69號?0樓 | 負責人: 劉木陽 | 統編: 02181724 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 蕭明輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蕭明輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
輝宏電機企業行 高雄市仁武區文學八街38號 | 蕭明輝 | 93974766 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961267100) |
東輝汽車商行 臺北市南港區東新街27號 | 蕭明輝 | 04815169 | 撤銷 - 獨資 |
政輝禮儀社 嘉義市西區劉厝里劉富街51號一樓 | 蕭明輝 | 47869516 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070170901) |
明璇商行 南投縣埔里鎮枇杷里中正路二0一之四號 | 蕭明輝 | 78113249 | 歇業 - 獨資 |
銘宏工程行 宜蘭縣員山鄉內城村內城路五二三號一樓 | 蕭明輝 | 14894629 | 核准設立 - 獨資 |
怡忠生物科技股份有限公司 臺南市東區林森路2段90號10樓之3 | 蕭明輝 | 24322522 | 解散已清算完結 (104年08月06日 南院崑民郡104年度司司字 第80號) |
遠志國際股份有限公司 臺北市大安區安和路1段49巷23號3樓 | 蕭明輝 | 27343063 | 核准設立 |
光軍體育用品店 臺北市士林區社子8街45號1樓 | 蕭明輝 | 31179732 | 撤銷 - 獨資 |
輝宏電機企業行 登記地址: 高雄市仁武區文學八街38號 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 93974766 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961267100) |
東輝汽車商行 登記地址: 臺北市南港區東新街27號 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 04815169 | 撤銷 - 獨資 |
政輝禮儀社 登記地址: 嘉義市西區劉厝里劉富街51號一樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 47869516 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070170901) |
明璇商行 登記地址: 南投縣埔里鎮枇杷里中正路二0一之四號 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 78113249 | 歇業 - 獨資 |
銘宏工程行 登記地址: 宜蘭縣員山鄉內城村內城路五二三號一樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 14894629 | 核准設立 - 獨資 |
怡忠生物科技股份有限公司 登記地址: 臺南市東區林森路2段90號10樓之3 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 24322522 | 解散已清算完結 (104年08月06日 南院崑民郡104年度司司字 第80號) |
遠志國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段49巷23號3樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 27343063 | 核准設立 |
光軍體育用品店 登記地址: 臺北市士林區社子8街45號1樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 31179732 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 蕭明輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
|