郭美珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭美珠的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是亞欣營造工程有限公司, 統一編號是05003765.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞欣營造工程有限公司 | 統一編號: 05003765 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞欣營造工程有限公司 | 統一編號: 05003765 |
[ 搜尋所有相關: 郭美珠 @ 董監事資料集 ]
無其他 亞欣營造工程 資料。
[ 搜尋所有 亞欣營造工程 ... ]
根據姓名 郭美珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭美珠 ...) | (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 07-5511188 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/05/14 | 80344 鹽埕區 五福四路45號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 07-5511188 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/05/14 | 80344 鹽埕區 五福四路45號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 郭美珠 ... ]
名稱 亞欣營造工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 亞欣營造工程)
亞欣營造工程有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段418號4樓 | 負責人: 吳明曦 | 統編: 05003765 | 核准設立 |
亞欣營造工程有限公司 登記地址: 臺北市仁愛路四段418號4樓 | 統編: 34393026 | 撤銷 |
姓名 郭美珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭美珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美珠生化科技有限公司 臺北市松山區八德路4段660號3樓之3 | 郭美珠 | 28860395 | 核准設立 |
美珠肉號 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村四結路169―9號 | 簡郭美珠 | 40535183 | 核准設立 - 獨資 |
福容大飯店股份有限公司 新北市五股區成泰路一段189巷16號地下2樓 | 郭美珠 | 12831450 | 核准設立 |
明明鋁業股份有限公司 臺中市后里區泰安里福美路5-3號 | 郭美珠 | 55929072 | 核准設立 |
美尚服飾名店 新北市板橋區裕民街82號1樓 | 蔡郭美珠 | 90926729 | 歇業 - 獨資 |
東昇化學藥品儀器 臺北市大同區承德路3段208巷65號2樓 | 黃郭美珠 | 04440655 | 歇業 - 獨資 |
富新企業行 臺中市太平區成功里中興東路302號一樓 | 郭美珠 | 05868206 | 核准設立 - 獨資 |
妙華服飾 臺南市仁德區上崙里德崙路196巷11號1樓 | 郭美珠 | 13210444 | 歇業 - 獨資 |
美珠生化科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段660號3樓之3 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 28860395 | 核准設立 |
美珠肉號 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村四結路169―9號 | 負責人: 簡郭美珠 | 統編: 40535183 | 核准設立 - 獨資 |
福容大飯店股份有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路一段189巷16號地下2樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 12831450 | 核准設立 |
明明鋁業股份有限公司 登記地址: 臺中市后里區泰安里福美路5-3號 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 55929072 | 核准設立 |
美尚服飾名店 登記地址: 新北市板橋區裕民街82號1樓 | 負責人: 蔡郭美珠 | 統編: 90926729 | 歇業 - 獨資 |
東昇化學藥品儀器 登記地址: 臺北市大同區承德路3段208巷65號2樓 | 負責人: 黃郭美珠 | 統編: 04440655 | 歇業 - 獨資 |
富新企業行 登記地址: 臺中市太平區成功里中興東路302號一樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 05868206 | 核准設立 - 獨資 |
妙華服飾 登記地址: 臺南市仁德區上崙里德崙路196巷11號1樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 13210444 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭美珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|