李黃秀卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李黃秀卿的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是松福工業股份有限公司, 統一編號是07648897.
董監事資料集 資料集的 李黃秀卿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李黃秀卿 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 松福工業股份有限公司 | 統一編號: 07648897 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 松福工業股份有限公司 | 統一編號: 07648897 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 松福工業股份有限公司 | 統一編號: 07648897 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 松福工業股份有限公司 | 統一編號: 07648897 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 松福工業股份有限公司 | 統一編號: 07648897 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 松福工業股份有限公司 | 統一編號: 07648897 |
[ 搜尋所有相關: 李黃秀卿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 07648897 | 電話號碼: 02-25970659 | 臺北市大同區民族西路231號2樓 |
統一編號: 07648897 | 電話號碼: 02-25970659 | 臺北市大同區民族西路231號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李黃秀卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 松福工業 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 松福工業 ...) | 英文品名: "MATUDA"SUTURE,NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000378號 | 有效日期: 2004/02/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2007/07/16 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "MATUDA" SUTURE NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000058號 | 有效日期: 1985/07/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/08/29 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "MATUDA" SUTURE NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000058號 | 有效日期: 19850723 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19860829 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "MATUDA"SUTURE,NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000378號 | 有效日期: 20040209 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20070716 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: 0225954536 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大同區民族西路二四五號 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 0225970659 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大同區民族西路245號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
英文品名: "MATUDA"SUTURE,NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000378號 | 有效日期: 2004/02/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2007/07/16 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "MATUDA" SUTURE NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000058號 | 有效日期: 1985/07/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/08/29 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "MATUDA" SUTURE NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000058號 | 有效日期: 19850723 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19860829 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "MATUDA"SUTURE,NEEDLES | 許可證字號: 衛署醫器製字第000378號 | 有效日期: 20040209 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20070716 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 松福工業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: 0225954536 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大同區民族西路二四五號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 0225970659 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大同區民族西路245號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 松福工業 ... ]
無其他 李黃秀卿 資料。
[ 搜尋所有 李黃秀卿 ... ]
名稱 松福工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 松福工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松福工業股份有限公司 臺北市大同區民族西路231號2樓 | 陳逸雯 | 07648897 | 核准設立 |
松福工業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民族西路231號2樓 | 負責人: 陳逸雯 | 統編: 07648897 | 核准設立 |
姓名 李黃秀卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 李黃秀卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成光汽車電機行 臺北市萬華區環河南路3段231號1樓 | 李黃秀卿 | 01447606 | 核准設立 - 獨資 |
恆太工程行 臺北市萬華區雙園街71號1樓 | 李黃秀卿 | 81693734 | 歇業 - 獨資 |
成光汽車電機行 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段231號1樓 | 負責人: 李黃秀卿 | 統編: 01447606 | 核准設立 - 獨資 |
恆太工程行 登記地址: 臺北市萬華區雙園街71號1樓 | 負責人: 李黃秀卿 | 統編: 81693734 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|