陳國芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳國芳的職稱是董事長, 持有股份數是6000, 公司名稱是德芮克國際股份有限公司, 統一編號是09482149.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 德芮克國際股份有限公司 | 統一編號: 09482149 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 德芮克國際股份有限公司 | 統一編號: 09482149 |
[ 搜尋所有相關: 陳國芳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 09482149 | 電話號碼: 02-82273068 | 新北市中和區連城路268號11樓之8 |
統一編號: 09482149 | 電話號碼: 02-82273068 | 新北市中和區連城路268號11樓之8 |
[ 搜尋所有相關: 陳國芳 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 德芮克國際 資料。
[ 搜尋所有 德芮克國際 ... ]
根據姓名 陳國芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳國芳 ...) | 敍述者: | 上傳者: 黃寶蓮 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/05 | 故事摘要: 陳國芳稱得上是國樂達人,從自己彈奏到籌劃國樂研習班,培訓研習班學員花了一段期間,才舉辦成果發表會,為大華國樂奠定基業。後來陸續參與推動芳樂軒八音、大華文創隊、國芳街藝小組等,追求感性客家文化藝術,現任... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏旗貿易股份有限公司 | 統一編號: 12294418 @ 董監事資料集 |
敍述者: | 上傳者: 黃寶蓮 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/05 | 故事摘要: 陳國芳稱得上是國樂達人,從自己彈奏到籌劃國樂研習班,培訓研習班學員花了一段期間,才舉辦成果發表會,為大華國樂奠定基業。後來陸續參與推動芳樂軒八音、大華文創隊、國芳街藝小組等,追求感性客家文化藝術,現任... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳國芳 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏旗貿易股份有限公司 | 統一編號: 12294418 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳國芳 ... ]
德芮克國際股份有限公司 | 地址: 新北市中和區連城路268號11樓之8 | 電話: 02-8227-3068 |
名稱 德芮克國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 德芮克國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德芮克國際股份有限公司 新北市中和區連城路268號11樓之8 | 陳國芳 | 09482149 | 核准設立 |
德芮克國際股份有限公司 登記地址: 新北市中和區連城路268號11樓之8 | 負責人: 陳國芳 | 統編: 09482149 | 核准設立 |
姓名 陳國芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 陳國芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳國芳自營計程車行 花蓮縣壽豐鄉溪口路一七八號 | 陳國芳 | 08125448 | 核准設立 - 獨資 |
富有貿易商行 臺北市信義區松山路421號4樓 | 陳國芳 | 10372021 | 廢止 - 獨資 |
維欣商號 新北市板橋區銘傳街31號4樓 | 陳國芳 | 01958796 | 核准設立 - 獨資 |
祥順灯燭股份有限公司 新北市新店區中正路118號3樓 | 陳國芳 | 16305963 | 核准設立 |
鴻誠工程行 基隆市中山區西康里西定路四二三巷一O號一樓 | 陳國芳 | 81827353 | 歇業 - 合夥 |
陳國芳自營計程車行 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉溪口路一七八號 | 負責人: 陳國芳 | 統編: 08125448 | 核准設立 - 獨資 |
富有貿易商行 登記地址: 臺北市信義區松山路421號4樓 | 負責人: 陳國芳 | 統編: 10372021 | 廢止 - 獨資 |
維欣商號 登記地址: 新北市板橋區銘傳街31號4樓 | 負責人: 陳國芳 | 統編: 01958796 | 核准設立 - 獨資 |
祥順灯燭股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路118號3樓 | 負責人: 陳國芳 | 統編: 16305963 | 核准設立 |
鴻誠工程行 登記地址: 基隆市中山區西康里西定路四二三巷一O號一樓 | 負責人: 陳國芳 | 統編: 81827353 | 歇業 - 合夥 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
|