陳映
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳映的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是四維企業股份有限公司, 統一編號是11222009.
董監事資料集 資料集的 陳映 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳映 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1598487 | 所代表法人: 涵宇投資股份有限公司 | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 135392 | 所代表法人: 亞芮投資股份有限公司 | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 158527 | 所代表法人: | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 130039 | 所代表法人: | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1598487 | 所代表法人: 涵宇投資股份有限公司 | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 135392 | 所代表法人: 亞芮投資股份有限公司 | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 158527 | 所代表法人: | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 130039 | 所代表法人: | 四維企業股份有限公司 | 統一編號: 11222009 |
[ 搜尋所有相關: 陳映 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 11222009 | 電話號碼: 02-29991111 | 新北市三重區光復路1段61巷12號 |
統一編號: 11222009 | 電話號碼: 02-29991111 | 新北市三重區光復路1段61巷12號 |
[ 搜尋所有相關: 陳映 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 四維企業 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 四維企業 ...) | 英文品名: "FOUR PILLARS" COMFORT PORE TAPE | 許可證字號: 衛署醫器製字第000262號 | 有效日期: 1990/02/12 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/02/19 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1?2IN*10YD,1IN*10YD,2IN*10YD,3IN*10YD,5IN*10YD. | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 四維企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "FOUR PILLARS" COMFORT PORE TAPE | 許可證字號: 衛署醫器製字第000262號 | 有效日期: 19900212 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19900219 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1?2IN*10YD,1IN*10YD,2IN*10YD,3IN*10YD,5IN*10YD. | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 四維企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 四維企業股份有限公司 | 準鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 01074009 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-3140726 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區衡陽路18號 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32400 | 所代表法人: 四維企業股份有限公司 | 宏觀實業股份有限公司 | 統一編號: 23737143 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13382101 | 所代表法人: 四維企業股份有限公司 | 宏觀實業股份有限公司 | 統一編號: 23737143 @ 董監事資料集 |
英文品名: "FOUR PILLARS" COMFORT PORE TAPE | 許可證字號: 衛署醫器製字第000262號 | 有效日期: 1990/02/12 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/02/19 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1?2IN*10YD,1IN*10YD,2IN*10YD,3IN*10YD,5IN*10YD. | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 四維企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "FOUR PILLARS" COMFORT PORE TAPE | 許可證字號: 衛署醫器製字第000262號 | 有效日期: 19900212 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19900219 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 1?2IN*10YD,1IN*10YD,2IN*10YD,3IN*10YD,5IN*10YD. | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 四維企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 四維企業股份有限公司 | 準鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 01074009 @ 董監事資料集 |
電話: 02-3140726 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區衡陽路18號 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32400 | 所代表法人: 四維企業股份有限公司 | 宏觀實業股份有限公司 | 統一編號: 23737143 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13382101 | 所代表法人: 四維企業股份有限公司 | 宏觀實業股份有限公司 | 統一編號: 23737143 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 四維企業 ... ]
根據姓名 陳映 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳映 ...) | (中華民國)陳映如 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳映如 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 02-2496-5566 | 公司代號: 7736 | 住址: 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區3號 | 成立日期: 19830110 | 虎山實業股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 片長: 11:16 | 影片分類: 青農,食農 | 授權單位: 農業部秘書處 | 影片簡介: #達人教撇步。。【神農帶路】 帶大家前進嘉義民雄看鳳梨吃鳳梨種鳳梨。。鳳梨的產季又到了,4月開始就是鳳梨大出的季節,我們的新系列影片 #神農帶路 由 #蔬菜神農阿富 帶著大家一起去位在嘉義民雄的... @ 農業虛擬博物館 |
| 作者: 呂庭瑜, 易宇涵, 徐宇廷, 張娓兒, 郭人瑜, 陳怡安, 陳映潔, 鄭涵月, 蕭怡萱, 謝家榆作; 陳映潔主編 | 出版機構: 萬卷樓 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-478-742-5 (PDF, NT$280) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 總機電話: 02-2496-5566 | 公司代號: 7736 | 住址: 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區3號 | 成立日期: 19830110 | 虎山實業股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 姓名: 陳映竹 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-3325744 | 桃園市桃園區中正路228號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 03-3322450 | 姓名: 陳映竹 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市桃園區中正路228號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
(中華民國)陳映如 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳映如 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 02-2496-5566 | 公司代號: 7736 | 住址: 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區3號 | 成立日期: 19830110 | 虎山實業股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
片長: 11:16 | 影片分類: 青農,食農 | 授權單位: 農業部秘書處 | 影片簡介: #達人教撇步。。【神農帶路】 帶大家前進嘉義民雄看鳳梨吃鳳梨種鳳梨。。鳳梨的產季又到了,4月開始就是鳳梨大出的季節,我們的新系列影片 #神農帶路 由 #蔬菜神農阿富 帶著大家一起去位在嘉義民雄的... @ 農業虛擬博物館 |
作者: 呂庭瑜, 易宇涵, 徐宇廷, 張娓兒, 郭人瑜, 陳怡安, 陳映潔, 鄭涵月, 蕭怡萱, 謝家榆作; 陳映潔主編 | 出版機構: 萬卷樓 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-478-742-5 (PDF, NT$280) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
總機電話: 02-2496-5566 | 公司代號: 7736 | 住址: 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區3號 | 成立日期: 19830110 | 虎山實業股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
姓名: 陳映竹 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-3325744 | 桃園市桃園區中正路228號 @ 地政士開業資料 |
電話: 03-3322450 | 姓名: 陳映竹 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市桃園區中正路228號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
[ 搜尋所有 陳映 ... ]
四維企業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區光復路一段79號1樓 | 電話: 02-2999-1111 |
名稱 四維企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 四維企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
四維企業社 新北市三重區進安街92號11樓 | 陳慶瑞 | 14321469 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118171137) |
四維企業股份有限公司 新北市三重區光復路1段61巷12號 | 陳映 | 11222009 | 核准設立 |
四維企業行 高雄市美濃區合和里東門街30號1樓 | 邱國維 | 21983225 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460361300) |
四維企業社 桃園縣桃園市豐林里永美街57―1號2樓 | 羅韻梅 | 87723600 | 歇業 - 獨資 |
四維企業社 宜蘭縣冬山鄉得安村得安路一九二號一樓 | 羅秋農 | 30161636 | 歇業 - 獨資 |
四維企業行 高雄市鳥松區明湖路100號3樓之7 | 林必翔 | 93328212 | 核准設立 - 獨資 |
四維企業社 新北市新莊區龍安路266巷?02號?0樓 | | 02075391 | 歇業 - 獨資 |
四維企業行 臺中市大里區金城里塗城路740巷62號 | 何國堯 | 55881555 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050861500) |
四維企業社 登記地址: 新北市三重區進安街92號11樓 | 負責人: 陳慶瑞 | 統編: 14321469 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118171137) |
四維企業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區光復路1段61巷12號 | 負責人: 陳映 | 統編: 11222009 | 核准設立 |
四維企業行 登記地址: 高雄市美濃區合和里東門街30號1樓 | 負責人: 邱國維 | 統編: 21983225 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460361300) |
四維企業社 登記地址: 桃園縣桃園市豐林里永美街57―1號2樓 | 負責人: 羅韻梅 | 統編: 87723600 | 歇業 - 獨資 |
四維企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉得安村得安路一九二號一樓 | 負責人: 羅秋農 | 統編: 30161636 | 歇業 - 獨資 |
四維企業行 登記地址: 高雄市鳥松區明湖路100號3樓之7 | 負責人: 林必翔 | 統編: 93328212 | 核准設立 - 獨資 |
四維企業社 登記地址: 新北市新莊區龍安路266巷?02號?0樓 | 統編: 02075391 | 歇業 - 獨資 |
四維企業行 登記地址: 臺中市大里區金城里塗城路740巷62號 | 負責人: 何國堯 | 統編: 55881555 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050861500) |
[ 查詢所有 四維企業 ... ]
姓名 陳映 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳映)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳映慈藝平台藝術工作室 高雄市仁武區仁慈路39號1樓 | 陳映慈 | 41287041 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861817600) |
宇宙映像有限公司 臺北市大安區新生南路1段139巷19號 | 陳映之 | 28477504 | 核准設立 |
映大企業股份有限公司 新北市永和區竹林路60號3樓 | 陳映雯 | 16187699 | 核准設立 |
映余企業有限公司 桃園市平鎮區平南里新光路5段5號 | 陳映愷 | 24252363 | 核准設立 |
映采服飾有限公司 臺北市中正區信義路2段125號 | 陳映嘉 | 24933973 | 核准設立 |
映帆商店 金門縣金湖鎮新湖里漁村25之1號 | 陳映帆 | 37950050 | 核准設立 - 獨資 |
映竹商號 新北市三重區中央北路26號(中央公有市場(D2攤) | 陳映竹 | 41227467 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035249227) |
心映企業社 屏東縣屏東市長安里光復路217之3號2樓 | 陳映如 | 47897891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10615770900) |
陳映慈藝平台藝術工作室 登記地址: 高雄市仁武區仁慈路39號1樓 | 負責人: 陳映慈 | 統編: 41287041 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861817600) |
宇宙映像有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路1段139巷19號 | 負責人: 陳映之 | 統編: 28477504 | 核准設立 |
映大企業股份有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路60號3樓 | 負責人: 陳映雯 | 統編: 16187699 | 核准設立 |
映余企業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區平南里新光路5段5號 | 負責人: 陳映愷 | 統編: 24252363 | 核准設立 |
映采服飾有限公司 登記地址: 臺北市中正區信義路2段125號 | 負責人: 陳映嘉 | 統編: 24933973 | 核准設立 |
映帆商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里漁村25之1號 | 負責人: 陳映帆 | 統編: 37950050 | 核准設立 - 獨資 |
映竹商號 登記地址: 新北市三重區中央北路26號(中央公有市場(D2攤) | 負責人: 陳映竹 | 統編: 41227467 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035249227) |
心映企業社 登記地址: 屏東縣屏東市長安里光復路217之3號2樓 | 負責人: 陳映如 | 統編: 47897891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10615770900) |
[ 查詢所有 陳映 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|