徐伯達
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐伯達的職稱是常務董事, 持有股份數是179283498, 所代表法人是三陽工業股份有限公司, 公司名稱是南陽實業股份有限公司, 統一編號是11456028.
董監事資料集 資料集的 徐伯達 相關資料
(以下顯示 10 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐伯達 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
[ 搜尋所有相關: 徐伯達 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 南陽實業股份有限公司 | 到職日期: 1080201 | 統一編號: 11456028 |
公司名稱: 南陽實業股份有限公司 | 到職日期: 1080201 | 統一編號: 11456028 |
[ 搜尋所有相關: 徐伯達 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 11456028 | 電話號碼: 02-28918588 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 |
統一編號: 11456028 | 電話號碼: 02-28918588 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 徐伯達 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄」中搜尋所有相關於 徐伯達 ...) | 大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 福建省廈門市湖里區枋湖工業區12號地 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
| 大陸業別: 汽機車零配件、用品批發業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
| 大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 常州鐘樓經濟開發區玉龍南路213號鐘樓創業服務中心大樓7772號 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 福建省廈門市湖里區枋湖工業區12號地 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
大陸業別: 汽機車零配件、用品批發業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 常州鐘樓經濟開發區玉龍南路213號鐘樓創業服務中心大樓7772號 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 徐伯達 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
根據名稱 南陽實業 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 南陽實業 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 所在工業區名稱: 南崗工業地 | (實際廠場)地址: 南投縣南投市福興里南崗三路二九八號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: M33A9818 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
所在工業區名稱: 南崗工業地 | (實際廠場)地址: 南投縣南投市福興里南崗三路二九八號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: M33A9818 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 南陽實業 ... ]
根據姓名 徐伯達 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 徐伯達 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4740000 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 向揚實業股份有限公司 | 統一編號: 24770605 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2993123 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 朝日事業股份有限公司 | 統一編號: 27353364 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 利揚實業股份有限公司 | 統一編號: 27771445 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 川陽興業股份有限公司 | 統一編號: 93510653 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4740000 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 向揚實業股份有限公司 | 統一編號: 24770605 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2993123 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 朝日事業股份有限公司 | 統一編號: 27353364 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 利揚實業股份有限公司 | 統一編號: 27771445 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 川陽興業股份有限公司 | 統一編號: 93510653 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐伯達 ... ]
名稱 南陽實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 南陽實業)
南陽實業股份有限公司嘉南分公司 登記地址: 臺南市南區新忠路8號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 69598405 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | 負責人: 吳清源 | 統編: 11456028 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司中彰分公司 登記地址: 臺中市西屯區河南路二段45號1樓 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 52459317 | 核准設立 |
南陽實業社 登記地址: 新北市新莊區民安西路155巷7弄2號 | 負責人: 葉哲郎 | 統編: 09612163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045233651) |
南陽實業社 登記地址: 桃園市新屋區社子里興福路1280號1樓 | 負責人: 葉斯清 | 統編: 83883871 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049009854) |
南陽實業股份有限公司新北分公司 登記地址: 新北市新莊區思源路120號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 01978033 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段332號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 22554406 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司高屏分公司 登記地址: 高雄市左營區博愛三路725號 | 負責人: 何東盛 | 統編: 24807455 | 廢止 |
[ 查詢所有 南陽實業 ... ]
姓名 徐伯達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 徐伯達)
向揚實業股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區中華路四段593號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 24770605 | 核准設立 |
朝日事業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 27353364 | 核准設立 |
利揚實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 27771445 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司桃竹分公司 登記地址: 桃園市中壢區西園路134號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 43787351 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司新竹分公司 登記地址: 新竹市中華路4段593號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 47266091 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
|