吳譿庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳譿庭的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是南陽實業股份有限公司, 統一編號是11456028.
董監事資料集 資料集的 吳譿庭 相關資料
(以下顯示 10 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳譿庭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 179283498 | 所代表法人: 三陽工業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 統一編號: 11456028 |
[ 搜尋所有相關: 吳譿庭 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 南陽實業股份有限公司 | 到職日期: 1080201 | 統一編號: 11456028 |
公司名稱: 南陽實業股份有限公司 | 到職日期: 1080201 | 統一編號: 11456028 |
[ 搜尋所有相關: 吳譿庭 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 11456028 | 電話號碼: 02-28918588 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 |
統一編號: 11456028 | 電話號碼: 02-28918588 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳譿庭 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄」中搜尋所有相關於 吳譿庭 ...) | 大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 福建省廈門市湖里區枋湖工業區12號地 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
| 大陸業別: 汽機車零配件、用品批發業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
| 大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 常州鐘樓經濟開發區玉龍南路213號鐘樓創業服務中心大樓7772號 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 福建省廈門市湖里區枋湖工業區12號地 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
大陸業別: 汽機車零配件、用品批發業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
大陸業別: 汽車維修業 | 大陸事業地址: 常州鐘樓經濟開發區玉龍南路213號鐘樓創業服務中心大樓7772號 | 國內投資人: 南陽實業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 吳譿庭 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
根據名稱 南陽實業 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 南陽實業 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 所在工業區名稱: 南崗工業地 | (實際廠場)地址: 南投縣南投市福興里南崗三路二九八號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: M33A9818 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
所在工業區名稱: 南崗工業地 | (實際廠場)地址: 南投縣南投市福興里南崗三路二九八號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: M33A9818 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3655532 | 所代表法人: 南陽實業股份有限公司 | 南陽保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12530314 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 南陽實業 ... ]
根據姓名 吳譿庭 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 吳譿庭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9600000 | 所代表法人: 慶達投資股份有限公司 | 慶兆投資股份有限公司 | 統一編號: 24428428 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10400 | 所代表法人: | 創富開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 29114869 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三申機械工業股份有限公司 | 統一編號: 35004869 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蟬說股份有限公司 | 統一編號: 42672514 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 擎暘科技股份有限公司 | 統一編號: 00201777 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9600000 | 所代表法人: 慶達投資股份有限公司 | 慶兆投資股份有限公司 | 統一編號: 24428428 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10400 | 所代表法人: | 創富開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 29114869 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三申機械工業股份有限公司 | 統一編號: 35004869 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蟬說股份有限公司 | 統一編號: 42672514 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 擎暘科技股份有限公司 | 統一編號: 00201777 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳譿庭 ... ]
名稱 南陽實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 南陽實業)
南陽實業股份有限公司嘉南分公司 登記地址: 臺南市南區新忠路8號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 69598405 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | 負責人: 吳清源 | 統編: 11456028 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司中彰分公司 登記地址: 臺中市西屯區河南路二段45號1樓 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 52459317 | 核准設立 |
南陽實業社 登記地址: 新北市新莊區民安西路155巷7弄2號 | 負責人: 葉哲郎 | 統編: 09612163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045233651) |
南陽實業社 登記地址: 桃園市新屋區社子里興福路1280號1樓 | 負責人: 葉斯清 | 統編: 83883871 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049009854) |
南陽實業股份有限公司新北分公司 登記地址: 新北市新莊區思源路120號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 01978033 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段332號 | 負責人: 徐伯達 | 統編: 22554406 | 核准設立 |
南陽實業股份有限公司高屏分公司 登記地址: 高雄市左營區博愛三路725號 | 負責人: 何東盛 | 統編: 24807455 | 廢止 |
[ 查詢所有 南陽實業 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
|