黃清水
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃清水的職稱是常務董事, 持有股份數是105, 公司名稱是瑞伸貿易股份有限公司, 統一編號是11733810.
董監事資料集 資料集的 黃清水 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃清水 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 37 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 138 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 38 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 37 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 138 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 38 | 所代表法人: | 瑞伸貿易股份有限公司 | 統一編號: 11733810 |
[ 搜尋所有相關: 黃清水 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 瑞伸貿易 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 瑞伸貿易 ...) | 英文品名: VIREXIN | 許可證字號: 衛署藥輸字第008863號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1988/07/16 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 帶狀?疹、麻疹症狀之緩解 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: METHISOPRINOL | 製造商名稱: MEDOCHEMIE LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: KABIKINASE 600,000 IU/VIAL | 許可證字號: 衛署藥輸字第016225號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1992/12/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 溶解血栓 | 劑型: 凍晶注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: STREPTOKINASE | 製造商名稱: PHARMACIA AB @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: INIPROL | 許可證字號: 衛署藥輸字第006502號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1991/04/09 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1986/08/20 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 急性胰臟炎、胰臟壞死、胰臟患部之開腹檢查、壞死部淨化時之胰臟保護 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: APROTININ | 製造商名稱: LABORATORIES CHOAY @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: APULCOR INJECTION | 許可證字號: 衛署藥輸字第000792號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1991/10/22 | 註銷理由: 評估未獲通過 | 有效日期: 1989/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 急慢性呼吸及血循環機能不全、心臟衰弱、老年性氣喘、虛脫 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: DEANOL | 製造商名稱: FIDIA S. P. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: KALODIL INJECTION | 許可證字號: 衛署藥輸字第000161號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1991/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維持肝臟正常功能 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: DIISOPROPYLAMINE DICHLOROACETATE | 製造商名稱: FIDIA S. P. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: KALODIL TABLETS | 許可證字號: 衛署藥輸字第000162號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1991/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維持肝臟正常功能 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: DIISOPROPYLAMINE DICHLOROACETATE | 製造商名稱: FIDIA S. P. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: KABIKINASE 250,000 IU/VIAL | 許可證字號: 衛署藥輸字第016217號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1992/12/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 溶解血栓 | 劑型: 凍晶注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: STREPTOKINASE | 製造商名稱: PHARMACIA AB @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: CALCIPARINE | 許可證字號: 衛署藥輸字第006773號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1987/05/04 | 註銷理由: 原廠終止代理權有效期限已屆 | 有效日期: 1986/12/29 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 預防手術後引起之血栓栓塞 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: HEPARIN CALCIUM | 製造商名稱: LABORATORIES CHOAY @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: VIREXIN | 許可證字號: 衛署藥輸字第008863號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1988/07/16 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 帶狀?疹、麻疹症狀之緩解 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: METHISOPRINOL | 製造商名稱: MEDOCHEMIE LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: KABIKINASE 600,000 IU/VIAL | 許可證字號: 衛署藥輸字第016225號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1992/12/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 溶解血栓 | 劑型: 凍晶注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: STREPTOKINASE | 製造商名稱: PHARMACIA AB @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: INIPROL | 許可證字號: 衛署藥輸字第006502號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1991/04/09 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1986/08/20 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 急性胰臟炎、胰臟壞死、胰臟患部之開腹檢查、壞死部淨化時之胰臟保護 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: APROTININ | 製造商名稱: LABORATORIES CHOAY @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: APULCOR INJECTION | 許可證字號: 衛署藥輸字第000792號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1991/10/22 | 註銷理由: 評估未獲通過 | 有效日期: 1989/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 急慢性呼吸及血循環機能不全、心臟衰弱、老年性氣喘、虛脫 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: DEANOL | 製造商名稱: FIDIA S. P. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: KALODIL INJECTION | 許可證字號: 衛署藥輸字第000161號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1991/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維持肝臟正常功能 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: DIISOPROPYLAMINE DICHLOROACETATE | 製造商名稱: FIDIA S. P. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: KALODIL TABLETS | 許可證字號: 衛署藥輸字第000162號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1991/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維持肝臟正常功能 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: DIISOPROPYLAMINE DICHLOROACETATE | 製造商名稱: FIDIA S. P. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: KABIKINASE 250,000 IU/VIAL | 許可證字號: 衛署藥輸字第016217號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2004/12/23 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1992/12/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 溶解血栓 | 劑型: 凍晶注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: STREPTOKINASE | 製造商名稱: PHARMACIA AB @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: CALCIPARINE | 許可證字號: 衛署藥輸字第006773號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1987/05/04 | 註銷理由: 原廠終止代理權有效期限已屆 | 有效日期: 1986/12/29 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 預防手術後引起之血栓栓塞 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: HEPARIN CALCIUM | 製造商名稱: LABORATORIES CHOAY @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 瑞伸貿易 ... ]
根據姓名 黃清水 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃清水 ...) | 電話: 05-2689963 F:05-2689965 | 理事長: 黃舜男 | 會址變更:水上鄉內溪村32-1號 | 類別: 同學校友會 @ 人民團體 |
| 團體會址: 桃園市楊梅區上四湖23之3號 | 成立日期: 0950521 | 理事長: 黃清水 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 塘清晏有限公司 | 統一編號: 90387399 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 黃清水 | 設立時間: 0950521 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 電話: 08-0000000 | 地址: 屏東縣新園鄉媽祖路新園村2號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 黃清水 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 公司名稱: 楓蓮通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080430 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 金門通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200811 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 電話: 08-0000000 | 地址: 屏東縣新園鄉媽祖路2號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 黃清水 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 05-2689963 F:05-2689965 | 理事長: 黃舜男 | 會址變更:水上鄉內溪村32-1號 | 類別: 同學校友會 @ 人民團體 |
團體會址: 桃園市楊梅區上四湖23之3號 | 成立日期: 0950521 | 理事長: 黃清水 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 塘清晏有限公司 | 統一編號: 90387399 @ 董監事資料集 |
負責人: 黃清水 | 設立時間: 0950521 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
電話: 08-0000000 | 地址: 屏東縣新園鄉媽祖路新園村2號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 黃清水 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
公司名稱: 楓蓮通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080430 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 金門通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200811 @ 遊覽車駕駛資料 |
電話: 08-0000000 | 地址: 屏東縣新園鄉媽祖路2號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 黃清水 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
[ 搜尋所有 黃清水 ... ]
瑞伸貿易股份有限公司 | 地址: 台北市中山區中山北路二段62巷2號2樓 | 電話: 02-2551-0453 |
名稱 瑞伸貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 瑞伸貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞伸貿易有限公司 臺北市中山區中山北路2段62巷2號2樓 | | 04421643 | 解散 (088年06月23日 建一字 第88303983號) |
瑞伸貿易股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段62巷6號 | 黃清龍 | 11733810 | 核准設立 |
瑞伸貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段62巷2號2樓 | 統編: 04421643 | 解散 (088年06月23日 建一字 第88303983號) |
瑞伸貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段62巷6號 | 負責人: 黃清龍 | 統編: 11733810 | 核准設立 |
姓名 黃清水 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃清水)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
清水農產行 苗栗縣苑裡鎮上舘里5鄰83之2號 | 黃清水 | 94441677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121004217) |
黃清水腳踏車店 高雄市大寮區會社里鳳林三路303號 | 黃清水 | 85814597 | 撤銷 - 獨資 |
清水商行 臺南市新市區社內里137之1號 | 黃清水 | 87695610 | 歇業 - 獨資 |
清水行 花蓮縣吉安鄉太昌村太昌路一二二巷十三號 | 黃清水 | 94782941 | 歇業 - 獨資 |
塘清晏有限公司 臺中市大里區新仁里立仁路57巷29號1樓 | 黃清水 | 90387399 | 核准設立 |
塘清晏企業社 臺中市大里區新仁里立仁路57巷29號1樓 | 黃清水 | 99882510 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110875749) |
雨村商行 臺北市中正區忠孝西路1段41號︹之3︺1樓 | 黃清水 | 01094103 | 撤銷 - 獨資 |
峰基企業有限公司 高雄市三民區華德街137號 | 黃清水 | 86066705 | 核准設立 |
清水農產行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮上舘里5鄰83之2號 | 負責人: 黃清水 | 統編: 94441677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121004217) |
黃清水腳踏車店 登記地址: 高雄市大寮區會社里鳳林三路303號 | 負責人: 黃清水 | 統編: 85814597 | 撤銷 - 獨資 |
清水商行 登記地址: 臺南市新市區社內里137之1號 | 負責人: 黃清水 | 統編: 87695610 | 歇業 - 獨資 |
清水行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉太昌村太昌路一二二巷十三號 | 負責人: 黃清水 | 統編: 94782941 | 歇業 - 獨資 |
塘清晏有限公司 登記地址: 臺中市大里區新仁里立仁路57巷29號1樓 | 負責人: 黃清水 | 統編: 90387399 | 核准設立 |
塘清晏企業社 登記地址: 臺中市大里區新仁里立仁路57巷29號1樓 | 負責人: 黃清水 | 統編: 99882510 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110875749) |
雨村商行 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段41號︹之3︺1樓 | 負責人: 黃清水 | 統編: 01094103 | 撤銷 - 獨資 |
峰基企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區華德街137號 | 負責人: 黃清水 | 統編: 86066705 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃清水 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
|