李育欣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李育欣的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是拓進有限公司, 統一編號是12292896.
| 統一編號: 12292896 | 電話號碼: 02-82265199 | 新北市中和區建八路16號18樓 |
統一編號: 12292896 | 電話號碼: 02-82265199 | 新北市中和區建八路16號18樓 |
[ 搜尋所有相關: 李育欣 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 拓進 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 拓進 ...) | 1 | 開放時間: 開放時間:AM 09:00-PM 5: 00(週六、日) | 現狀: | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
北埔公學校日式宿舍位於北埔國民小學,明治三十五(1902)年因「姜義豐」代表人姜振乾捐地並興建教室及辦公室,學校遷移現址,並逐年逐步增建拓展校園,更於嗣後逐步增建磚造教室、木造... @ 文資局歷史建築 |
| 資料集識別碼: 32661 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-14 16:06:24 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 台灣糖業股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 屏東區處前身屏東總糖廠於85年當時農場課長已嗅出不能只靠砂糖營運收入,利用現有土地運用多角經營方式,當時指示雜作股在萬丹農場讓出一塊農地開始種植苗木並以“創新、求實、開拓、進取”為經營理念,並引進新、... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拓進工程有限公司 | 統一編號: 83419591 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 26085600 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1001115 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 開始時間: 2020/10/01 | 結束時間: 2020/10/31 | 電話: 0836-25125 | 連江縣 | 地點: 連江縣(馬祖) | 地址: 連江縣 | 參與者: 自由行旅客 | 停車資訊: | 描述: 109年面對新冠肺炎疫情影響所造成之全球旅遊市場衝擊,台灣仍屬於低風險的旅遊環境,因此振興國內的旅遊產業,並且將國際旅遊的消費市場轉移到國內旅遊市場扶植與開拓,進而刺激國內的內需經濟,成為首要之目標。... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 團體會址: 高雄市苓雅區永樂街137號5樓之4 | 成立日期: 0970831 | 理事長: 王幼華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 統一編號: 28224305 | 核准日期: 20060922 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
1 | 開放時間: 開放時間:AM 09:00-PM 5: 00(週六、日) | 現狀: | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
北埔公學校日式宿舍位於北埔國民小學,明治三十五(1902)年因「姜義豐」代表人姜振乾捐地並興建教室及辦公室,學校遷移現址,並逐年逐步增建拓展校園,更於嗣後逐步增建磚造教室、木造... @ 文資局歷史建築 |
資料集識別碼: 32661 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-14 16:06:24 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 台灣糖業股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 屏東區處前身屏東總糖廠於85年當時農場課長已嗅出不能只靠砂糖營運收入,利用現有土地運用多角經營方式,當時指示雜作股在萬丹農場讓出一塊農地開始種植苗木並以“創新、求實、開拓、進取”為經營理念,並引進新、... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拓進工程有限公司 | 統一編號: 83419591 @ 董監事資料集 |
統一編號: 26085600 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1001115 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
開始時間: 2020/10/01 | 結束時間: 2020/10/31 | 電話: 0836-25125 | 連江縣 | 地點: 連江縣(馬祖) | 地址: 連江縣 | 參與者: 自由行旅客 | 停車資訊: | 描述: 109年面對新冠肺炎疫情影響所造成之全球旅遊市場衝擊,台灣仍屬於低風險的旅遊環境,因此振興國內的旅遊產業,並且將國際旅遊的消費市場轉移到國內旅遊市場扶植與開拓,進而刺激國內的內需經濟,成為首要之目標。... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
團體會址: 高雄市苓雅區永樂街137號5樓之4 | 成立日期: 0970831 | 理事長: 王幼華 @ 全國性人民團體名冊 |
統一編號: 28224305 | 核准日期: 20060922 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 拓進 ... ]
根據姓名 李育欣 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 李育欣 ...) | 團體會址: 臺北市內湖區內湖路2段103巷48-6號7樓 | 成立日期: 1000312 | 理事長: 李育欣 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 泛台實業股份有限公司 | 統一編號: 12119974 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684000 | 所代表法人: | 力濟實業股份有限公司 | 統一編號: 23583251 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 來載我國際有限公司 | 統一編號: 42738488 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 李育欣 | 設立時間: 1000312 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市內湖區內湖路2段103巷48-6號7樓 | 成立日期: 1000312 | 理事長: 李育欣 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 泛台實業股份有限公司 | 統一編號: 12119974 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684000 | 所代表法人: | 力濟實業股份有限公司 | 統一編號: 23583251 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 來載我國際有限公司 | 統一編號: 42738488 @ 董監事資料集 |
負責人: 李育欣 | 設立時間: 1000312 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 李育欣 ... ]
名稱 拓進 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 拓進)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
拓進工程有限公司 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號27樓之1 | 張書進 | 83419591 | 核准設立 |
拓進有限公司 新北市中和區建八路16號18樓 | 李育欣 | 12292896 | 核准設立 |
拓進投資股份有限公司 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 | 柯王文良 | 28224305 | 核准設立 |
拓進工業有限公司 臺中市太平區仔坑路三○二巷七九號 | | 84094065 | 撤銷 (文號: 1995-1-11 建三管字 第084151429號) |
拓進工程有限公司 新北市板橋區東興街六十之一號 | | 89694010 | 解散 (文號: 2000-3-4 經89中字 第089388654號) |
拓進工程有限公司 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號27樓之1 | 負責人: 張書進 | 統編: 83419591 | 核准設立 |
拓進有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路16號18樓 | 負責人: 李育欣 | 統編: 12292896 | 核准設立 |
拓進投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 | 負責人: 柯王文良 | 統編: 28224305 | 核准設立 |
拓進工業有限公司 登記地址: 臺中市太平區仔坑路三○二巷七九號 | 統編: 84094065 | 撤銷 (文號: 1995-1-11 建三管字 第084151429號) |
拓進工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區東興街六十之一號 | 統編: 89694010 | 解散 (文號: 2000-3-4 經89中字 第089388654號) |
姓名 李育欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 李育欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣欣食品行 臺中市北區健行里忠明路502-7號5樓之4 | 李育欣 | 92284026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120879043) |
育欣工作室 新北市永和區國中路132巷7號2樓(現場僅供辦公室使用) | 李育欣 | 08695812 | 歇業 - 獨資 |
艾克米工坊 臺中市沙鹿區福興里鎮南路二段389號1樓 | 李育欣 | 40261705 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060867911) |
來載我國際有限公司 新北市土城區學府路2段22巷7號7樓 | 李育欣 | 42738488 | 核准設立 |
永昇國際企業社 高雄市三民區九如二路626號2樓 | 李育欣 | 91473528 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160152300) |
欣欣食品行 登記地址: 臺中市北區健行里忠明路502-7號5樓之4 | 負責人: 李育欣 | 統編: 92284026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120879043) |
育欣工作室 登記地址: 新北市永和區國中路132巷7號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李育欣 | 統編: 08695812 | 歇業 - 獨資 |
艾克米工坊 登記地址: 臺中市沙鹿區福興里鎮南路二段389號1樓 | 負責人: 李育欣 | 統編: 40261705 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060867911) |
來載我國際有限公司 登記地址: 新北市土城區學府路2段22巷7號7樓 | 負責人: 李育欣 | 統編: 42738488 | 核准設立 |
永昇國際企業社 登記地址: 高雄市三民區九如二路626號2樓 | 負責人: 李育欣 | 統編: 91473528 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160152300) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|