蔡松柏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡松柏的職稱是董事, 持有股份數是350000, 公司名稱是世上有限公司, 統一編號是12692627.
根據名稱 世上 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 世上 ...) | 級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定/登錄理由: 1.maljeveq(迎祖靈)及pusau(送祖靈)祭典是排灣族對祖靈追思、謝恩的祭祀,對象是祖靈和創世神,儀式上相當莊嚴、隆重,有慎終追遠之意。
2.祭典儀式保存良好,排灣族最具代表性之祭典。
3.... | 儀式過程及重要特徵: 1.儀式過程1或第一天(如何籌備與籌備所使用的器物或材料、儀式過程、儀式特色)
maljeveq祭儀可分為前祭、正祭和後祭3個階段,前後約15天。前祭開始前的2至6個月為事前準備時間。在事前準備期間,... @ 文資局民俗 |
| 開放時間: 08:00-17:30 | | 電話: 886-5-6225757 | 地址: 雲林縣虎尾鎮惠來路75之6號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定/登錄理由: 1.maljeveq(迎祖靈)及pusau(送祖靈)祭典是排灣族對祖靈追思、謝恩的祭祀,對象是祖靈和創世神,儀式上相當莊嚴、隆重,有慎終追遠之意。
2.祭典儀式保存良好,排灣族最具代表性之祭典。
3.... | 儀式過程及重要特徵: 1.儀式過程1或第一天(如何籌備與籌備所使用的器物或材料、儀式過程、儀式特色)
maljeveq祭儀可分為前祭、正祭和後祭3個階段,前後約15天。前祭開始前的2至6個月為事前準備時間。在事前準備期間,... @ 文資局民俗 |
開放時間: 08:00-17:30 | | 電話: 886-5-6225757 | 地址: 雲林縣虎尾鎮惠來路75之6號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 世上 ... ]
根據姓名 蔡松柏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡松柏 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 22034139 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三龍街67號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三龍街67號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區西盛里新樹路268巷37之1號(1樓) | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 長億企業有限公司 | 統一編號: 22034139 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1315 | 所代表法人: | 大寬發展股份有限公司 | 統一編號: 22161401 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 巨星髮型設計股份有限公司 | 統一編號: 22319135 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16200000 | 所代表法人: | 廉益工程有限公司 | 統一編號: 83643009 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 誠翔運通旅行社股份有限公司 | 統一編號: 97454956 @ 董監事資料集 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 22034139 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三龍街67號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三龍街67號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區西盛里新樹路268巷37之1號(1樓) | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 長億企業有限公司 | 統一編號: 22034139 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1315 | 所代表法人: | 大寬發展股份有限公司 | 統一編號: 22161401 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 巨星髮型設計股份有限公司 | 統一編號: 22319135 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16200000 | 所代表法人: | 廉益工程有限公司 | 統一編號: 83643009 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 誠翔運通旅行社股份有限公司 | 統一編號: 97454956 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡松柏 ... ]
世上衛生企業社 | 地址: 新北市中和區中和路219號之2,1樓 | 電話: 02-2246-1166 |
世上有限公司 | 地址: 新北市新莊區中正路508巷35弄66號之6,1樓 | 電話: 02-2908-0550 |
世上衛生企業社 | 地址: 新北市中和區中和路219之2號1樓 | 電話: 02-2247-6005 |
世上衛生企業 | 地址: 新北市中和區中和路219之2號1樓 | 電話: 02-2247-6005 |
名稱 世上 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 世上)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世上衛生企業社 新北市中和區中和路219之2號 | 劉嘉明 | 10614914 | 核准設立 - 獨資 |
世上有限公司 新北市新莊區民安西路380號之40一樓 | 蔡松柏 | 12692627 | 核准設立 |
世上國際有限公司 高雄市楠梓區旗楠路126巷120號15樓 | 楊念瑜 | 28913442 | 核准設立 |
世上光投資股份有限公司 臺中市西屯區西墩里福科二路52號19樓之5 | 簡嘉琪 | 50826739 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-08) |
世上光企業社 臺北市士林區士東路266巷6弄18號5樓 | 周曼芝 | 93187579 | 核准設立 - 獨資 |
世上有限公司 新北市樹林區東順街九七號 | | 34418265 | 撤銷 (文號: 2000-6-30 經89中字 第089665466號) |
世上美美容精緻名店 新北市土城區中央路2段336號1樓 | 黃國財 | 17617459 | 歇業 - 獨資 |
世上彩色印刷有限公司 臺北市內湖區新明路246巷31號1樓 | | 21252240 | 解散 (092年11月04日 府建商字 第09223324810號) |
世上衛生企業社 登記地址: 新北市中和區中和路219之2號 | 負責人: 劉嘉明 | 統編: 10614914 | 核准設立 - 獨資 |
世上有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路380號之40一樓 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 12692627 | 核准設立 |
世上國際有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區旗楠路126巷120號15樓 | 負責人: 楊念瑜 | 統編: 28913442 | 核准設立 |
世上光投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西墩里福科二路52號19樓之5 | 負責人: 簡嘉琪 | 統編: 50826739 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-08) |
世上光企業社 登記地址: 臺北市士林區士東路266巷6弄18號5樓 | 負責人: 周曼芝 | 統編: 93187579 | 核准設立 - 獨資 |
世上有限公司 登記地址: 新北市樹林區東順街九七號 | 統編: 34418265 | 撤銷 (文號: 2000-6-30 經89中字 第089665466號) |
世上美美容精緻名店 登記地址: 新北市土城區中央路2段336號1樓 | 負責人: 黃國財 | 統編: 17617459 | 歇業 - 獨資 |
世上彩色印刷有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路246巷31號1樓 | 統編: 21252240 | 解散 (092年11月04日 府建商字 第09223324810號) |
[ 查詢所有 世上 ... ]
姓名 蔡松柏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡松柏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大美小吃店 臺北市松山區南京東路5段250巷36弄1之1號1樓 | 蔡松柏 | 26367397 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104108698) |
松傑企業社 彰化縣彰化市茄南里茄苳路1段303巷36號 | 蔡松柏 | 59363766 | 核准停業 - 獨資 |
長億企業有限公司 新北市新莊區新樹路268巷37之1號 | 蔡松柏 | 22034139 | 核准設立 |
成龍蔘藥行 臺北市大安區和平東路3段320號1樓 | 蔡松柏 | 30883970 | 歇業 - 獨資 |
大美小吃店 基隆市七堵區百六街83巷30號 | 蔡松柏 | 48686753 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001437) |
行惠商號 彰化縣福興鄉番社村番社街29號 | 蔡松柏 | 58155109 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040821842) |
廉益工程有限公司 新北市樹林區三龍街67號(1樓) | 蔡松柏 | 83643009 | 核准設立 |
大美小吃店 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段250巷36弄1之1號1樓 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 26367397 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104108698) |
松傑企業社 登記地址: 彰化縣彰化市茄南里茄苳路1段303巷36號 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 59363766 | 核准停業 - 獨資 |
長億企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新樹路268巷37之1號 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 22034139 | 核准設立 |
成龍蔘藥行 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段320號1樓 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 30883970 | 歇業 - 獨資 |
大美小吃店 登記地址: 基隆市七堵區百六街83巷30號 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 48686753 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001437) |
行惠商號 登記地址: 彰化縣福興鄉番社村番社街29號 | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 58155109 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040821842) |
廉益工程有限公司 登記地址: 新北市樹林區三龍街67號(1樓) | 負責人: 蔡松柏 | 統編: 83643009 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡松柏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|