李金蓮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李金蓮的職稱是董事, 持有股份數是1200000, 公司名稱是三久玻璃有限公司, 統一編號是12765640.
| 統一編號: 12765640 | 電話號碼: 02-26195189 | 新北市八里區仁愛路223號(1、2、3樓) |
統一編號: 12765640 | 電話號碼: 02-26195189 | 新北市八里區仁愛路223號(1、2、3樓) |
[ 搜尋所有相關: 李金蓮 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 231玻璃及其製品、322金屬家具、252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 12765640 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市八里區頂罟里仁愛路二二三號一、二、三樓 |
主要產品: 231玻璃及其製品、322金屬家具、252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 12765640 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市八里區頂罟里仁愛路二二三號一、二、三樓 |
[ 搜尋所有相關: 李金蓮 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 23非金屬礦物製品製造業
32家具製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市八里區頂罟里仁愛路二二三號一、二、三樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 231玻璃及其製品
322金屬家具
252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 23非金屬礦物製品製造業
32家具製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市八里區頂罟里仁愛路二二三號一、二、三樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 231玻璃及其製品
322金屬家具
252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 三久玻璃 ... ]
根據姓名 李金蓮 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李金蓮 ...) | 敍述者: 林正士 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站上傳者 | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: 吳李金蓮 | 發佈日期: 2014/06/03 | 故事摘要: 住在金門的吳李金蓮說,小時候大陸來的盜賊很多,她就曾遇到盗匪搶劫,當時和幾個妯娌被關在一間廂房,盜匪命令他們把首飾都拿出來,後來居然在後浦看到那些被搶走的首飾被販賣。古寧頭大戰時死了很多人,村裡有人幫... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 林正士 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,其他,地景,節慶育樂 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/03 | 故事摘要: 李金蓮19歲由古寧頭嫁到珠山村,至今超過一甲子。珠山村是一個富有趣味的閩南式古村,村民在每年元宵節都會張燈結彩,婦女在社區祖厝內搓湯圓煮湯圓,歡迎已移居在外的珠山後裔回來團聚,近年也對外開放讓觀光客領... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 蓮嚮文創事業有限公司 | 統一編號: 54055712 @ 董監事資料集 |
| 理事長: 李鴻朝 | 會址: 桃園市平鎮區高雙里賦梅路328巷63弄62號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
敍述者: 林正士 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站上傳者 | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: 吳李金蓮 | 發佈日期: 2014/06/03 | 故事摘要: 住在金門的吳李金蓮說,小時候大陸來的盜賊很多,她就曾遇到盗匪搶劫,當時和幾個妯娌被關在一間廂房,盜匪命令他們把首飾都拿出來,後來居然在後浦看到那些被搶走的首飾被販賣。古寧頭大戰時死了很多人,村裡有人幫... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 林正士 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,其他,地景,節慶育樂 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/03 | 故事摘要: 李金蓮19歲由古寧頭嫁到珠山村,至今超過一甲子。珠山村是一個富有趣味的閩南式古村,村民在每年元宵節都會張燈結彩,婦女在社區祖厝內搓湯圓煮湯圓,歡迎已移居在外的珠山後裔回來團聚,近年也對外開放讓觀光客領... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 蓮嚮文創事業有限公司 | 統一編號: 54055712 @ 董監事資料集 |
理事長: 李鴻朝 | 會址: 桃園市平鎮區高雙里賦梅路328巷63弄62號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 李金蓮 ... ]
三久玻璃有限公司 | 地址: 新北市八里區仁愛路223號 | 電話: 02-2610-1666 |
三久玻璃有限公司 | 地址: 新北市八里區仁愛路223號 | 電話: 02-2619-5189 |
名稱 三久玻璃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 三久玻璃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三久玻璃有限公司 新北市八里區仁愛路223號(1、2、3樓) | 李金蓮 | 12765640 | 核准設立 |
三久玻璃行 臺南市永康區西灣里永華路261號1樓 | 黃博彥 | 93828820 | 歇業 - 獨資 |
三久玻璃有限公司 登記地址: 新北市八里區仁愛路223號(1、2、3樓) | 負責人: 李金蓮 | 統編: 12765640 | 核准設立 |
三久玻璃行 登記地址: 臺南市永康區西灣里永華路261號1樓 | 負責人: 黃博彥 | 統編: 93828820 | 歇業 - 獨資 |
姓名 李金蓮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李金蓮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金蓮花坊 臺南市善化區光文里中山路286之5號1樓 | 李金蓮 | 20367357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050349929) |
蓮嚮文創事業有限公司 新北市蘆洲區光明路88巷17號5樓 | 李金蓮 | 54055712 | 核准設立 |
金蓮水果菜行 高雄市甲仙區小林里忠義路69號 | 李金蓮 | 07898917 | 核准設立 - 獨資 |
昇珊銀樓 高雄市三民區陽明路16巷30號1樓 | 李金蓮 | 19761628 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11162690000) |
金古月 金門縣金沙鎮光前里陽宅126號(限建築物第一層使用) | 李金蓮 | 77336242 | 核准設立 - 獨資 |
佳佳 金門縣金沙鎮光前里陽宅116之1號 | 李金蓮 | 77323154 | 核准設立 - 獨資 |
古月 金門縣金沙鎮光前里陽宅41號(限建築物第一層使用) | 李金蓮 | 77329523 | 核准設立 - 獨資 |
良盛 金門縣金沙鎮光前里陽宅54號(限建築物第一層使用) | 李金蓮 | 77330394 | 核准設立 - 獨資 |
金蓮花坊 登記地址: 臺南市善化區光文里中山路286之5號1樓 | 負責人: 李金蓮 | 統編: 20367357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050349929) |
蓮嚮文創事業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區光明路88巷17號5樓 | 負責人: 李金蓮 | 統編: 54055712 | 核准設立 |
金蓮水果菜行 登記地址: 高雄市甲仙區小林里忠義路69號 | 負責人: 李金蓮 | 統編: 07898917 | 核准設立 - 獨資 |
昇珊銀樓 登記地址: 高雄市三民區陽明路16巷30號1樓 | 負責人: 李金蓮 | 統編: 19761628 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11162690000) |
金古月 登記地址: 金門縣金沙鎮光前里陽宅126號(限建築物第一層使用) | 負責人: 李金蓮 | 統編: 77336242 | 核准設立 - 獨資 |
佳佳 登記地址: 金門縣金沙鎮光前里陽宅116之1號 | 負責人: 李金蓮 | 統編: 77323154 | 核准設立 - 獨資 |
古月 登記地址: 金門縣金沙鎮光前里陽宅41號(限建築物第一層使用) | 負責人: 李金蓮 | 統編: 77329523 | 核准設立 - 獨資 |
良盛 登記地址: 金門縣金沙鎮光前里陽宅54號(限建築物第一層使用) | 負責人: 李金蓮 | 統編: 77330394 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李金蓮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
|