楊宗和
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊宗和的職稱是董事, 持有股份數是5200000, 公司名稱是欣陞有限公司, 統一編號是12839544.
| 統一編號: 12839544 | 電話號碼: 06-2550231 | 臺南市安南區海佃路2段150巷112弄1之32號 |
統一編號: 12839544 | 電話號碼: 06-2550231 | 臺南市安南區海佃路2段150巷112弄1之32號 |
[ 搜尋所有相關: 楊宗和 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 欣陞 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 欣陞 ...) | 申請廠商: 金勉企業有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1101025 | 核准結束日期: 1131024 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字107100387 @ 西藥醫療器材化粧品廣告核准資料集 |
| 主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 23488398 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區營盤里中正路五七六巷一九號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區營盤里中正路五七六巷一九號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
254金屬加工處理
259其他金屬製品
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
303汽車零件
312機車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 英文品名: "SHINSEI" Limb orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第014477號 | 有效日期: 2024/09/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SHINSEI" Truncal orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016279號 | 有效日期: 2026/03/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SHINSEI" Limb orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第014477號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SHINSEI" Truncal orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016279號 | 有效日期: 20260318 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
申請廠商: 金勉企業有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1101025 | 核准結束日期: 1131024 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字107100387 @ 西藥醫療器材化粧品廣告核准資料集 |
主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 23488398 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區營盤里中正路五七六巷一九號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區營盤里中正路五七六巷一九號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
254金屬加工處理
259其他金屬製品
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
303汽車零件
312機車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
英文品名: "SHINSEI" Limb orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第014477號 | 有效日期: 2024/09/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SHINSEI" Truncal orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016279號 | 有效日期: 2026/03/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SHINSEI" Limb orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第014477號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SHINSEI" Truncal orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016279號 | 有效日期: 20260318 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 金勉企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 欣陞 ... ]
根據姓名 楊宗和 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 楊宗和 ...) | 電話: 226007807 | 地址鄉鎮市區: 林口區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊宗和 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 57576000 | 所代表法人: | 川揚電子有限公司 | 統一編號: 22718554 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 475000 | 所代表法人: | 寶業建設股份有限公司 | 統一編號: 36528175 @ 董監事資料集 |
電話: 226007807 | 地址鄉鎮市區: 林口區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊宗和 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 57576000 | 所代表法人: | 川揚電子有限公司 | 統一編號: 22718554 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 475000 | 所代表法人: | 寶業建設股份有限公司 | 統一編號: 36528175 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊宗和 ... ]
欣陞有限公司 | 地址: 台南市仁德區太子路88號 | 電話: 06-271-2072 |
名稱 欣陞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 欣陞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣陞泰不動產有限公司 新竹縣新豐鄉新明二街66號 | 莊崇豪 | 00215836 | 核准設立 |
欣陞工業有限公司 新北市新莊區中正路576巷19號 | 陳春謹 | 23488398 | 核准設立 |
欣陞行 臺北市大安區永康街14巷2號1樓 | 張美智 | 01738442 | 歇業 - 獨資 |
欣陞有限公司 臺南市安南區海佃路二段150巷112弄1之32號 | 楊宗和 | 12839544 | 核准設立 |
欣陞室內裝修有限公司 臺北市萬華區東園街74之1號1樓 | | 13099933 | 解散 (092年08月26日 府建商字 第09218644100號) |
欣陞企業社 臺中市后里區太平里9鄰四月路36巷25弄2號1樓 | | 21488153 | |
欣陞實業有限公司 新北市土城區永安街一一五巷三八弄二號二樓 | | 34537353 | 解散 (文號: 1990-5-23 建三戊字 第079235279號) |
欣陞行 臺北市大安區永康街14巷4號1樓 | 張美智 | 77866543 | 歇業 - 獨資 |
欣陞泰不動產有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉新明二街66號 | 負責人: 莊崇豪 | 統編: 00215836 | 核准設立 |
欣陞工業有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路576巷19號 | 負責人: 陳春謹 | 統編: 23488398 | 核准設立 |
欣陞行 登記地址: 臺北市大安區永康街14巷2號1樓 | 負責人: 張美智 | 統編: 01738442 | 歇業 - 獨資 |
欣陞有限公司 登記地址: 臺南市安南區海佃路二段150巷112弄1之32號 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 12839544 | 核准設立 |
欣陞室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市萬華區東園街74之1號1樓 | 統編: 13099933 | 解散 (092年08月26日 府建商字 第09218644100號) |
欣陞企業社 登記地址: 臺中市后里區太平里9鄰四月路36巷25弄2號1樓 | 統編: 21488153 |
欣陞實業有限公司 登記地址: 新北市土城區永安街一一五巷三八弄二號二樓 | 統編: 34537353 | 解散 (文號: 1990-5-23 建三戊字 第079235279號) |
欣陞行 登記地址: 臺北市大安區永康街14巷4號1樓 | 負責人: 張美智 | 統編: 77866543 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 欣陞 ... ]
姓名 楊宗和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊宗和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗隆企業社 臺北市中山區吉林路407巷40號2樓 | 楊宗和 | 01303951 | 撤銷 - 獨資 |
宗隆企業社 新北市板橋區滿平街8?7巷?020弄9號?0樓 | 楊宗和 | 08570518 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新全發食品行 屏東縣潮州鎮三和里中正路54-2號 | 楊宗和 | 92341618 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11228059700) |
川揚電子有限公司 臺北市內湖區瑞光路513巷26號3樓之1 | 楊宗和 | 22718554 | 核准設立 |
聯有烘焙食品行 屏東縣潮州鎮永春里新興路六六號壹樓 | 楊宗和 | 67818749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10780268200) |
棕億石業行 花蓮縣壽豐鄉志學村中山路四段148巷17號一樓 | 楊宗和 | 76962890 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050099768) |
享禾商行 臺中市大雅區文雅里中山北路388號1樓 | 楊宗和 | 87252988 | 核准設立 - 獨資 |
宗隆企業社 登記地址: 臺北市中山區吉林路407巷40號2樓 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 01303951 | 撤銷 - 獨資 |
宗隆企業社 登記地址: 新北市板橋區滿平街8?7巷?020弄9號?0樓 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 08570518 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新全發食品行 登記地址: 屏東縣潮州鎮三和里中正路54-2號 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 92341618 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11228059700) |
川揚電子有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷26號3樓之1 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 22718554 | 核准設立 |
聯有烘焙食品行 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里新興路六六號壹樓 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 67818749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10780268200) |
棕億石業行 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉志學村中山路四段148巷17號一樓 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 76962890 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050099768) |
享禾商行 登記地址: 臺中市大雅區文雅里中山北路388號1樓 | 負責人: 楊宗和 | 統編: 87252988 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊宗和 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
|