張海倫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張海倫的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是百分比國際股份有限公司, 統一編號是12855163.
根據名稱 百分比國際 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 百分比國際 ...) | 資料集識別碼: 105994 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 01:39:06 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 附屬單位決算特別收入基金平衡綜計表_依基金別分列-105年度 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 106000 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 01:45:52 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 附屬單位決算特別收入基金平衡綜計表_依基金別分列-104年度 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 94223 | 品質檢測: https://data.tycg.gov.tw/opendata/datalist/datasetMeta/download?id=6593eefb-b412-48db-841f-40cdb03b9... | 檔案格式: BIG5 | 編碼格式: 附屬單位決算特別收入基金平衡綜計表-依基金別分列 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 桃園市政府主計處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 105994 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 01:39:06 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 附屬單位決算特別收入基金平衡綜計表_依基金別分列-105年度 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 106000 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 01:45:52 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 附屬單位決算特別收入基金平衡綜計表_依基金別分列-104年度 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 94223 | 品質檢測: https://data.tycg.gov.tw/opendata/datalist/datasetMeta/download?id=6593eefb-b412-48db-841f-40cdb03b9... | 檔案格式: BIG5 | 編碼格式: 附屬單位決算特別收入基金平衡綜計表-依基金別分列 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 桃園市政府主計處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 百分比國際 ... ]
根據姓名 張海倫 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 張海倫 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B20600057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210208 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 冠嘉國際股份有限公司 | 統一編號: 89502408 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B20600057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210208 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 冠嘉國際股份有限公司 | 統一編號: 89502408 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張海倫 ... ]
名稱 百分比國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 百分比國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百分比國際股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段79巷17弄14號1樓 | | 12855163 | 廢止 (096年05月25日 府建商字 第09637744500號) |
百分比國際股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段79巷17弄14號1樓 | 統編: 12855163 | 廢止 (096年05月25日 府建商字 第09637744500號) |
姓名 張海倫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張海倫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海固工程行 新北市永和區新生路198號 | 張海倫 | 09707288 | 歇業 - 獨資 |
三海商行 臺北市文山區汀州路4段132號1樓 | 張海倫 | 42278077 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064202844) |
香滿樓小吃店 臺北市萬華區西園路1段212巷13號3樓 | 張海倫 | 01436636 | 撤銷 - 獨資 |
典約國際股份有限公司 新北市林口區麗園里麗園路10號 | 張海倫 | 54306957 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-23) |
淼淼檳榔 新竹市北區中寮里天府路一段400號一樓 | 張海倫 | 93067716 | 核准設立 - 獨資 |
海固工程行 登記地址: 新北市永和區新生路198號 | 負責人: 張海倫 | 統編: 09707288 | 歇業 - 獨資 |
三海商行 登記地址: 臺北市文山區汀州路4段132號1樓 | 負責人: 張海倫 | 統編: 42278077 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064202844) |
香滿樓小吃店 登記地址: 臺北市萬華區西園路1段212巷13號3樓 | 負責人: 張海倫 | 統編: 01436636 | 撤銷 - 獨資 |
典約國際股份有限公司 登記地址: 新北市林口區麗園里麗園路10號 | 負責人: 張海倫 | 統編: 54306957 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-23) |
淼淼檳榔 登記地址: 新竹市北區中寮里天府路一段400號一樓 | 負責人: 張海倫 | 統編: 93067716 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|