林美卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美卿的職稱是監察人, 持有股份數是985, 公司名稱是飛逢實業股份有限公司, 統一編號是14056617.
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三八0巷六號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三八0巷六號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 飛逢實業 ... ]
根據姓名 林美卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美卿 ...) | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 張世宗 | 上傳者: 新竹生活美學館上傳者 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 林美卿 | 發佈日期: 2014/11/05 | 故事摘要: 林美卿小時候家境困窘,她又患有小兒麻痺,便到酒店賣花賺錢貼補家用,還曾居無定所,流浪到火車站居住。婚後原本美好的家庭生活,也因為一場意外而改變,但她始終認為這是老天爺的磨練,不能被打敗,透過自己的專業... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 52206860 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區新仁里新仁三街23號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 善一實業股份有限公司 | 統一編號: 23811950 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6300 | 所代表法人: | 琦峻企業股份有限公司 | 統一編號: 23858130 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 雅德視國際股份有限公司 | 艾可光學股份有限公司 | 統一編號: 24923601 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 新光化學工業股份有限公司 | 統一編號: 35440406 @ 董監事資料集 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 張世宗 | 上傳者: 新竹生活美學館上傳者 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 林美卿 | 發佈日期: 2014/11/05 | 故事摘要: 林美卿小時候家境困窘,她又患有小兒麻痺,便到酒店賣花賺錢貼補家用,還曾居無定所,流浪到火車站居住。婚後原本美好的家庭生活,也因為一場意外而改變,但她始終認為這是老天爺的磨練,不能被打敗,透過自己的專業... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 52206860 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區新仁里新仁三街23號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 善一實業股份有限公司 | 統一編號: 23811950 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6300 | 所代表法人: | 琦峻企業股份有限公司 | 統一編號: 23858130 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 雅德視國際股份有限公司 | 艾可光學股份有限公司 | 統一編號: 24923601 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 新光化學工業股份有限公司 | 統一編號: 35440406 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林美卿 ... ]
飛逢實業股份有限公司 | 地址: 新北市中和區中山路二段380巷6號2樓 | 電話: 02-2246-9606 |
名稱 飛逢實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 飛逢實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
飛逢實業股份有限公司 臺北市文山區景明街3號之4 | 林國忠 | 14056617 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-15) |
飛逢實業股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區景明街3號之4 | 負責人: 林國忠 | 統編: 14056617 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-15) |
姓名 林美卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾蒂兒髮型美容設計名店 臺中市西區昇平里民生路488號1樓 | 林美卿 | 02994969 | 歇業 - 獨資 |
林家麫食堂 新北市新莊區新莊路248號 | 林美卿 | 87369565 | 核准設立 - 獨資 |
烱豐工程行 臺中市大里區瑞城里美村街20巷18號 | 林美卿 | 19827987 | 歇業 - 獨資 |
南北服飾 臺南市中西區國華街22號1樓 | 林美卿 | 06455724 | 歇業 - 獨資 |
翌汶有限公司新店分公司︹青山店︺ 新北市新店區青山路八十八巷一弄一號四樓 | 林美卿 | 12704362 | 廢止 |
迪地威企業社 新北市五股區中興路1段128巷21號(現場僅供辦公室使用) | 林美卿 | 13791322 | 歇業 - 獨資 |
鴻成水電行 新北市板橋區中山路1段92號1樓 | 林美卿 | 34566080 | 核准設立 - 獨資 |
青山便利商店 新北市新店區青山路200號4樓 | 林美卿 | 34758622 | 歇業 - 獨資 |
艾蒂兒髮型美容設計名店 登記地址: 臺中市西區昇平里民生路488號1樓 | 負責人: 林美卿 | 統編: 02994969 | 歇業 - 獨資 |
林家麫食堂 登記地址: 新北市新莊區新莊路248號 | 負責人: 林美卿 | 統編: 87369565 | 核准設立 - 獨資 |
烱豐工程行 登記地址: 臺中市大里區瑞城里美村街20巷18號 | 負責人: 林美卿 | 統編: 19827987 | 歇業 - 獨資 |
南北服飾 登記地址: 臺南市中西區國華街22號1樓 | 負責人: 林美卿 | 統編: 06455724 | 歇業 - 獨資 |
翌汶有限公司新店分公司︹青山店︺ 登記地址: 新北市新店區青山路八十八巷一弄一號四樓 | 負責人: 林美卿 | 統編: 12704362 | 廢止 |
迪地威企業社 登記地址: 新北市五股區中興路1段128巷21號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 林美卿 | 統編: 13791322 | 歇業 - 獨資 |
鴻成水電行 登記地址: 新北市板橋區中山路1段92號1樓 | 負責人: 林美卿 | 統編: 34566080 | 核准設立 - 獨資 |
青山便利商店 登記地址: 新北市新店區青山路200號4樓 | 負責人: 林美卿 | 統編: 34758622 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林美卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|