吳佩蓓
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳佩蓓的職稱是董事, 持有股份數是300, 公司名稱是全德化學工廠股份有限公司, 統一編號是15142317.
董監事資料集 資料集的 吳佩蓓 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳佩蓓 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 全德化學工廠股份有限公司 | 統一編號: 15142317 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 全德化學工廠股份有限公司 | 統一編號: 15142317 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 全德化學工廠股份有限公司 | 統一編號: 15142317 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 全德化學工廠股份有限公司 | 統一編號: 15142317 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 全德化學工廠股份有限公司 | 統一編號: 15142317 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 全德化學工廠股份有限公司 | 統一編號: 15142317 |
[ 搜尋所有相關: 吳佩蓓 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 15142317 | 電話號碼: 02-23060678 | 臺北市萬華區艋舺大道91號 |
統一編號: 15142317 | 電話號碼: 02-23060678 | 臺北市萬華區艋舺大道91號 |
[ 搜尋所有相關: 吳佩蓓 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「全部藥品許可證資料集」中搜尋所有相關於 吳佩蓓 ...) | 英文品名: KING CAT MEDICATED SOAP (TRICALOSAN) | 許可證字號: 衛署成製字第003798號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2009/12/30 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2004/11/22 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 皮膚之消毒及殺菌之用 | 劑型: 藥皂 | 藥品類別: 成藥 | 主成分略述: TRICLOSAN (EQ TO IRGASAN DP-300) (EQ TO TRICHLOROHYDROXYDIPHENYL ETHER) | 製造商名稱: 全德化學工廠股份有限公司 |
| 英文品名: TRICLOCARBON MEDICAL SOAP | 許可證字號: 衛署成製字第003485號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2009/12/30 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2003/12/26 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 皮膚之消毒及殺菌之用 | 劑型: 藥皂 | 藥品類別: 乙類成藥 | 主成分略述: TRICLOCARBAN;;SOAP | 製造商名稱: 全德化學工廠股份有限公司 |
| 英文品名: ANIMBO MEDICATED SOAP | 許可證字號: 衛署成製字第007273號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2009/12/30 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2004/07/02 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 清潔皮膚、尋常性痤瘡(面皰) | 劑型: 藥皂 | 藥品類別: 成藥 | 主成分略述: SULFUR | 製造商名稱: 全德化學工廠股份有限公司 |
英文品名: KING CAT MEDICATED SOAP (TRICALOSAN) | 許可證字號: 衛署成製字第003798號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2009/12/30 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2004/11/22 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 皮膚之消毒及殺菌之用 | 劑型: 藥皂 | 藥品類別: 成藥 | 主成分略述: TRICLOSAN (EQ TO IRGASAN DP-300) (EQ TO TRICHLOROHYDROXYDIPHENYL ETHER) | 製造商名稱: 全德化學工廠股份有限公司 |
英文品名: TRICLOCARBON MEDICAL SOAP | 許可證字號: 衛署成製字第003485號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2009/12/30 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2003/12/26 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 皮膚之消毒及殺菌之用 | 劑型: 藥皂 | 藥品類別: 乙類成藥 | 主成分略述: TRICLOCARBAN;;SOAP | 製造商名稱: 全德化學工廠股份有限公司 |
英文品名: ANIMBO MEDICATED SOAP | 許可證字號: 衛署成製字第007273號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2009/12/30 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2004/07/02 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 清潔皮膚、尋常性痤瘡(面皰) | 劑型: 藥皂 | 藥品類別: 成藥 | 主成分略述: SULFUR | 製造商名稱: 全德化學工廠股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 吳佩蓓 @ 全部藥品許可證資料集 ]
無其他 全德化學工廠 資料。
[ 搜尋所有 全德化學工廠 ... ]
無其他 吳佩蓓 資料。
[ 搜尋所有 吳佩蓓 ... ]
名稱 全德化學工廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全德化學工廠)
全德化學工廠股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區艋舺大道91號 | 負責人: 吳身潤 | 統編: 15142317 | 核准設立 |
姓名 吳佩蓓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳佩蓓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翌喜童裝 新北市三峽區民生街25號3樓 | 吳佩蓓 | 41055295 | 廢止 (104年06月08日 字第 1045255352 號) - 獨資 |
翌喜童裝 登記地址: 新北市三峽區民生街25號3樓 | 負責人: 吳佩蓓 | 統編: 41055295 | 廢止 (104年06月08日 字第 1045255352 號) - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
|