鄭致遠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭致遠的職稱是監察人, 持有股份數是805000, 公司名稱是瑞遠股份有限公司, 統一編號是15905145.
董監事資料集 資料集的 鄭致遠 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭致遠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1267000 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 728000 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1267000 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 728000 | 所代表法人: | 瑞遠股份有限公司 | 統一編號: 15905145 |
[ 搜尋所有相關: 鄭致遠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 15905145 | 電話號碼: 02-2716-9080 | 臺北市中山區復興北路201號5樓之3 |
統一編號: 15905145 | 電話號碼: 02-2716-9080 | 臺北市中山區復興北路201號5樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 鄭致遠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 瑞遠 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 瑞遠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞遠實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3759727 | 機構負責人姓名: 王瑞遠 | 機構代碼: BE1500016 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里中正路94號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3759727 | 機構負責人姓名: 王瑞遠 | 機構代碼: BE1500016 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里中正路94號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3759727 | 機構負責人姓名: 王瑞遠 | 機構代碼: BE1500016 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里中正路94號 @ 長照B據點 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市汐止鎮大同路三段一九二號九樓之一 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市汐止區康寧街一六九巷二九之一號九樓之一 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市汐止區康寧街一六九巷二九之一號一一樓之一 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞遠實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3759727 | 機構負責人姓名: 王瑞遠 | 機構代碼: BE1500016 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里中正路94號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3759727 | 機構負責人姓名: 王瑞遠 | 機構代碼: BE1500016 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里中正路94號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3759727 | 機構負責人姓名: 王瑞遠 | 機構代碼: BE1500016 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里中正路94號 @ 長照B據點 |
產品中類: | 廠址: 新北市汐止鎮大同路三段一九二號九樓之一 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市汐止區康寧街一六九巷二九之一號九樓之一 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市汐止區康寧街一六九巷二九之一號一一樓之一 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 瑞遠 ... ]
根據姓名 鄭致遠 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭致遠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8400000 | 所代表法人: | 合得印刷企業有限公司 | 統一編號: 23180193 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 新潮流裝潢工程股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 23793496 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8400000 | 所代表法人: | 合得印刷企業有限公司 | 統一編號: 23180193 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 新潮流裝潢工程股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 23793496 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 鄭致遠 ... ]
瑞遠實業社 | 地址: 台南市安南區安中路四段240巷1弄5號 | 電話: 06-255-5738 |
瑞遠電腦商行 | 地址: 雲林縣斗六市大同路300之16號 | 電話: 05-534-9343 |
名稱 瑞遠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 瑞遠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞遠小舖 高雄市楠梓區盛昌里通昌街156號 | 蔡瑞遠 | 71308347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
瑞遠電腦商行 雲林縣斗六市鎮東里大同路三○○之一六號一樓 | 楊豐瑞 | 99888970 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090084736) |
瑞遠股份有限公司 臺北市中山區復興北路201號5樓之3 | 陳瓊微 | 15905145 | 核准設立 |
瑞遠工程行 新北市永和區永貞路39巷6弄6號5樓 | 彭敬恒 | 26367690 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118153491) |
瑞遠企業有限公司 新北市板橋區松柏街30之3號 | 涂進榮 | 54731968 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-27) |
瑞遠實業社 臺南市安南區淵西里安中路4段240巷1弄5號1樓(僅供辦公室使用) | 郭美華 | 62982306 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1040183190) |
瑞遠國際有限公司 高雄市苓雅區和平一路232號2樓 | 蘇沛琳 | 82836035 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-15) |
瑞遠企業社 臺中市西區中興里中興街136號 | 洪承德 | 94476507 | 核准設立 - 獨資 |
瑞遠小舖 登記地址: 高雄市楠梓區盛昌里通昌街156號 | 負責人: 蔡瑞遠 | 統編: 71308347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
瑞遠電腦商行 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里大同路三○○之一六號一樓 | 負責人: 楊豐瑞 | 統編: 99888970 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090084736) |
瑞遠股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路201號5樓之3 | 負責人: 陳瓊微 | 統編: 15905145 | 核准設立 |
瑞遠工程行 登記地址: 新北市永和區永貞路39巷6弄6號5樓 | 負責人: 彭敬恒 | 統編: 26367690 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118153491) |
瑞遠企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區松柏街30之3號 | 負責人: 涂進榮 | 統編: 54731968 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-27) |
瑞遠實業社 登記地址: 臺南市安南區淵西里安中路4段240巷1弄5號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 郭美華 | 統編: 62982306 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1040183190) |
瑞遠國際有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路232號2樓 | 負責人: 蘇沛琳 | 統編: 82836035 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-15) |
瑞遠企業社 登記地址: 臺中市西區中興里中興街136號 | 負責人: 洪承德 | 統編: 94476507 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 瑞遠 ... ]
姓名 鄭致遠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鄭致遠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅佳通訊國際有限公司 臺北市中正區汀州路3段213號1樓 | 鄭致遠 | 24692171 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-14) |
鉅佳通訊國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區汀州路3段213號1樓 | 負責人: 鄭致遠 | 統編: 24692171 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-14) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|