邱淑珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱淑珠的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是華吉股份有限公司, 統一編號是16000786.
根據名稱 華吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 華吉 ...) | (中華民國)新吉土風舞班 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)新吉土風舞班 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)斯馬建木郎 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)斯馬建木郎 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)斯馬建木郎 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 英文品名: "EDWARDS"GEOFORM ANNULOPLASTY RING | 許可證字號: 衛署醫器輸字第017086號 | 有效日期: 2016/09/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣愛德華生命科學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "EDWARDS"GEOFORM ANNULOPLASTY RING | 許可證字號: 衛署醫器輸字第017086號 | 有效日期: 20160906 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180413 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣愛德華生命科學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6919 | 所代表法人: 吉祥投資股份有限公司 | 奕華五金股份有限公司 | 統一編號: 07733774 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新吉土風舞班 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)新吉土風舞班 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)斯馬建木郎 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)斯馬建木郎 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)斯馬建木郎 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
英文品名: "EDWARDS"GEOFORM ANNULOPLASTY RING | 許可證字號: 衛署醫器輸字第017086號 | 有效日期: 2016/09/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣愛德華生命科學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "EDWARDS"GEOFORM ANNULOPLASTY RING | 許可證字號: 衛署醫器輸字第017086號 | 有效日期: 20160906 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180413 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣愛德華生命科學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6919 | 所代表法人: 吉祥投資股份有限公司 | 奕華五金股份有限公司 | 統一編號: 07733774 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 華吉 ... ]
根據姓名 邱淑珠 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 邱淑珠 ...) | 電話: 05-5711969 | 地址: 雲林縣莿桐鄉五華村湖內5號 | 主祀神祇: 西方三聖 | 教別: 佛教 | 負責人: 邱淑珠 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 83509919 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區北庄里厚生路24之1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 香洋國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 12293240 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 利穎織帶有限公司 | 統一編號: 35977188 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: | 釆野國際股份有限公司 | 統一編號: 89708056 @ 董監事資料集 |
電話: 05-5711969 | 地址: 雲林縣莿桐鄉五華村湖內5號 | 主祀神祇: 西方三聖 | 教別: 佛教 | 負責人: 邱淑珠 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 83509919 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區北庄里厚生路24之1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 香洋國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 12293240 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 利穎織帶有限公司 | 統一編號: 35977188 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: | 釆野國際股份有限公司 | 統一編號: 89708056 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱淑珠 ... ]
華吉堂中醫診所 | 地址: 彰化縣社頭鄉社頭村社斗路一段82號 | 電話: 04-871-1252 |
華吉堂中醫診所 | 地址: 彰化縣社頭鄉社斗路一段82號 | 電話: 04-873-0408 |
中華吉他屋 | 地址: 高雄市三民區大豐二路461號 | 電話: 09-2923-4978 |
衛華吉 | 地址: 新竹縣竹東鎮育樂橋東端13號 | 電話: 03-595-5968 |
華吉儷股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區信義路213號 | 電話: 04-2687-8558 |
華吉號 | 地址: 彰化縣彰化市永安街91巷1號 | 電話: 04-722-2032 |
名稱 華吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 華吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中華吉他屋 高雄市三民區大豐2路461號1樓 | 周重凱 | 76363142 | 核准設立 - 獨資 |
華吉商店 金門縣金湖鎮蓮庵里東村4號(限建築物第壹層使用) | 呂永吉 | 87966628 | 核准設立 - 獨資 |
華吉商店 雲林縣臺西鄉臺西村民族路七號 | 丁長華 | 20038460 | 核准設立 - 獨資 |
華吉行 彰化縣彰化市民生里永安街91巷1號 | 蘇州本 | 25357694 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070819051) |
華吉利貿易有限公司 臺中市南屯區楓樹里環中路五段768之9號 | 江怡樺 | 62072860 | 核准設立 |
華吉儷股份有限公司 臺中市大甲區孔門里孔雀路88號 | 張士文 | 70495384 | 核准設立 |
光華吉他社 新北市淡水區中興里大田寮62巷14-1號2樓 | 廖海華 | 37507727 | 核准設立 - 獨資 |
曾華吉 臺北市松山區吉仁里八德路三段76號(中崙市場1樓60.61號) | | 20955502 | |
中華吉他屋 登記地址: 高雄市三民區大豐2路461號1樓 | 負責人: 周重凱 | 統編: 76363142 | 核准設立 - 獨資 |
華吉商店 登記地址: 金門縣金湖鎮蓮庵里東村4號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 呂永吉 | 統編: 87966628 | 核准設立 - 獨資 |
華吉商店 登記地址: 雲林縣臺西鄉臺西村民族路七號 | 負責人: 丁長華 | 統編: 20038460 | 核准設立 - 獨資 |
華吉行 登記地址: 彰化縣彰化市民生里永安街91巷1號 | 負責人: 蘇州本 | 統編: 25357694 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070819051) |
華吉利貿易有限公司 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里環中路五段768之9號 | 負責人: 江怡樺 | 統編: 62072860 | 核准設立 |
華吉儷股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區孔門里孔雀路88號 | 負責人: 張士文 | 統編: 70495384 | 核准設立 |
光華吉他社 登記地址: 新北市淡水區中興里大田寮62巷14-1號2樓 | 負責人: 廖海華 | 統編: 37507727 | 核准設立 - 獨資 |
曾華吉 登記地址: 臺北市松山區吉仁里八德路三段76號(中崙市場1樓60.61號) | 統編: 20955502 |
[ 查詢所有 華吉 ... ]
姓名 邱淑珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱淑珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
生機盎然健康食坊 屏東縣長治鄉香楊村瑞源路231巷39-1號一樓 | 邱淑珠 | 09557529 | 歇業 - 獨資 |
神風物流企業社 臺南市安南區東和里長和路1段837號1樓(僅供辦公室使用) | 邱淑珠 | 17978621 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
利穎織帶有限公司 新北市三重區仁義街19號1樓 | 邱淑珠 | 35977188 | 核准設立 |
民發商店 雲林縣大埤鄉南和村尼姑庵四六號 | 邱淑珠 | 63049797 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120058294) |
和德蔘藥行 臺中市南區新榮里復興路三段193號一樓 | 邱淑珠 | 77588751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108600808) |
九宮冰菓室 金門縣烈嶼鄉上林村上林6號 | 邱淑珠 | 87441481 | 核准設立 - 獨資 |
佳侶旅行社有限公司斗六分公司 雲林縣斗六市太平路一二四號 | 邱淑珠 | 89515369 | 廢止 |
釆野國際股份有限公司 新北市新店區復興路92巷6號4樓 | 邱淑珠 | 89708056 | 核准設立 |
生機盎然健康食坊 登記地址: 屏東縣長治鄉香楊村瑞源路231巷39-1號一樓 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 09557529 | 歇業 - 獨資 |
神風物流企業社 登記地址: 臺南市安南區東和里長和路1段837號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 17978621 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
利穎織帶有限公司 登記地址: 新北市三重區仁義街19號1樓 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 35977188 | 核准設立 |
民發商店 登記地址: 雲林縣大埤鄉南和村尼姑庵四六號 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 63049797 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120058294) |
和德蔘藥行 登記地址: 臺中市南區新榮里復興路三段193號一樓 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 77588751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108600808) |
九宮冰菓室 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林6號 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 87441481 | 核准設立 - 獨資 |
佳侶旅行社有限公司斗六分公司 登記地址: 雲林縣斗六市太平路一二四號 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 89515369 | 廢止 |
釆野國際股份有限公司 登記地址: 新北市新店區復興路92巷6號4樓 | 負責人: 邱淑珠 | 統編: 89708056 | 核准設立 |
[ 查詢所有 邱淑珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
|