廖建民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖建民的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是久榮營造股份有限公司, 統一編號是16005353.
無其他 久榮營造 資料。
[ 搜尋所有 久榮營造 ... ]
根據姓名 廖建民 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖建民 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 廖叔叔健康屋有限公司 | 統一編號: 70618528 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 27695046 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市前鎮區鎮北里擴建路1之31號4樓 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 廖建民 | 統一編號: 27695046 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市前鎮區鎮北里擴建路1之31號4樓 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 有力建設股份有限公司 | 統一編號: 97342685 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 一美萊卡生技有限公司 | 統一編號: 27695046 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1998000 | 所代表法人: | 米那斯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 54631383 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 廖叔叔健康屋有限公司 | 統一編號: 70618528 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 27695046 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市前鎮區鎮北里擴建路1之31號4樓 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 廖建民 | 統一編號: 27695046 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市前鎮區鎮北里擴建路1之31號4樓 @ 高雄市工廠登記清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 有力建設股份有限公司 | 統一編號: 97342685 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 一美萊卡生技有限公司 | 統一編號: 27695046 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1998000 | 所代表法人: | 米那斯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 54631383 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖建民 ... ]
名稱 久榮營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 久榮營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久榮營造有限公司 桃園市桃園區明德里中正路1247號5樓之2 | 陳純玲 | 69557349 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-02) |
久榮營造股份有限公司 苗栗縣銅鑼鄉九湖村一三九號一樓 | | 16005353 | 廢止 (092年05月12日 經授中字 第0923468431號) |
久榮營造有限公司 登記地址: 桃園市桃園區明德里中正路1247號5樓之2 | 負責人: 陳純玲 | 統編: 69557349 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-02) |
久榮營造股份有限公司 登記地址: 苗栗縣銅鑼鄉九湖村一三九號一樓 | 統編: 16005353 | 廢止 (092年05月12日 經授中字 第0923468431號) |
姓名 廖建民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖建民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廖叔叔健康屋有限公司 高雄市前金區中正四路157號3樓 | 廖建民 | 70618528 | 核准設立 |
一美萊卡生技有限公司 高雄市前鎮區擴建路1之31號4樓 | 廖建民 | 27695046 | 核准設立 |
新飲食文化事業出版社 高雄市苓雅區城東里中華4路122號4樓 | 廖建民 | 19451412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260016200) |
新飲食文化圖書出版社 高雄市鳳山區新甲里大明路123號7樓 | 廖建民 | 20220592 | 歇業 - 獨資 |
新飲食文化有聲出版社 高雄市鳳山區新甲里大明路123號7樓 | 廖建民 | 20220609 | 歇業 - 獨資 |
安可貿易行 高雄市鳳山區誠義里誠愛路142巷8號1樓 | 廖建民 | 25722193 | 核准設立 - 獨資 |
躍慶工程行 新竹縣湖口鄉德盛村新湖路578巷6號1樓 | 廖建民 | 41166497 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100303716) |
米那斯生物科技股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段153號4樓 | 廖建民 | 54631383 | 核准設立 |
廖叔叔健康屋有限公司 登記地址: 高雄市前金區中正四路157號3樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 70618528 | 核准設立 |
一美萊卡生技有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區擴建路1之31號4樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 27695046 | 核准設立 |
新飲食文化事業出版社 登記地址: 高雄市苓雅區城東里中華4路122號4樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 19451412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260016200) |
新飲食文化圖書出版社 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里大明路123號7樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 20220592 | 歇業 - 獨資 |
新飲食文化有聲出版社 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里大明路123號7樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 20220609 | 歇業 - 獨資 |
安可貿易行 登記地址: 高雄市鳳山區誠義里誠愛路142巷8號1樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 25722193 | 核准設立 - 獨資 |
躍慶工程行 登記地址: 新竹縣湖口鄉德盛村新湖路578巷6號1樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 41166497 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100303716) |
米那斯生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段153號4樓 | 負責人: 廖建民 | 統編: 54631383 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廖建民 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|