林秋萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秋萍的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是佳新電腦有限公司, 統一編號是16125245.
無其他 佳新電腦 資料。
[ 搜尋所有 佳新電腦 ... ]
根據姓名 林秋萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秋萍 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣麥寮鄉楊厝段五二八地號 | 營利事業統一編號: 54613913 | 管制編號: P58A5845 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區富翁街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區富翁街83號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區富翁街83號 @ 長照B據點 |
| 作者: 林秋萍文; 周子涵圖 | 出版機構: 宜縣宜蘭國小 | 版次: | 預訂出版日: 109/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 52 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5418-32-8 (精裝, NT$480, 52面, 20X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區南田里富翁街83號 @ 長照ABC據點 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣麥寮鄉楊厝段五二八地號 | 營利事業統一編號: 54613913 | 管制編號: P58A5845 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區富翁街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區富翁街83號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區富翁街83號 @ 長照B據點 |
作者: 林秋萍文; 周子涵圖 | 出版機構: 宜縣宜蘭國小 | 版次: | 預訂出版日: 109/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 52 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5418-32-8 (精裝, NT$480, 52面, 20X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-25131775 | 機構負責人姓名: 林秋萍 | 機構代碼: A30800038 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市豐原區南田里富翁街83號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林秋萍 ... ]
名稱 佳新電腦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 佳新電腦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳新電腦有限公司 高雄市三民區正忠路361巷2弄48號2樓 | 林秋萍 | 16125245 | 核准設立 |
佳新電腦商行 臺中市中區繼光里中山路55號一樓 | 吳定璋 | 18358022 | 歇業 - 合夥 |
佳新電腦 高雄市鳳山區忠義里光復路二段339號 | 劉鏗源 | 07884168 | 歇業 - 獨資 |
佳新電腦有限公司 登記地址: 高雄市三民區正忠路361巷2弄48號2樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 16125245 | 核准設立 |
佳新電腦商行 登記地址: 臺中市中區繼光里中山路55號一樓 | 負責人: 吳定璋 | 統編: 18358022 | 歇業 - 合夥 |
佳新電腦 登記地址: 高雄市鳳山區忠義里光復路二段339號 | 負責人: 劉鏗源 | 統編: 07884168 | 歇業 - 獨資 |
姓名 林秋萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秋萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萩萍商行 新北市土城區中央路2段14巷12之33號1樓 | 林秋萍 | 74922260 | 歇業 - 獨資 |
秋亞服飾店 臺中市北區梅川里青島路三段150號1樓 | 林秋萍 | 45842442 | 歇業 - 獨資 |
誠德汽車材料行 雲林縣虎尾鎮北溪里北溪88號1樓 | 林秋萍 | 19364923 | 核准設立 - 獨資 |
洣多茶坊 雲林縣北港鎮西勢里義民路51號1樓 | 林秋萍 | 82520839 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080096867) |
僑順建設開發有限公司 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路285號1樓 | 林秋萍 | 82926845 | 核准設立 |
樹林企業社 臺北市內湖區康樂街136巷3弄18號3樓之2 | 林秋萍 | 08607281 | 歇業 - 獨資 |
品榮有限公司 雲林縣臺西鄉和豐村崙豐路291巷17號1樓 | 林秋萍 | 54256252 | 核准設立 |
東池企業社 桃園縣楊梅市瑞坪里梅獅路2段249巷18號6樓 | 林秋萍 | 09882638 | 撤銷 - 獨資 |
萩萍商行 登記地址: 新北市土城區中央路2段14巷12之33號1樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 74922260 | 歇業 - 獨資 |
秋亞服飾店 登記地址: 臺中市北區梅川里青島路三段150號1樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 45842442 | 歇業 - 獨資 |
誠德汽車材料行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮北溪里北溪88號1樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 19364923 | 核准設立 - 獨資 |
洣多茶坊 登記地址: 雲林縣北港鎮西勢里義民路51號1樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 82520839 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080096867) |
僑順建設開發有限公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路285號1樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 82926845 | 核准設立 |
樹林企業社 登記地址: 臺北市內湖區康樂街136巷3弄18號3樓之2 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 08607281 | 歇業 - 獨資 |
品榮有限公司 登記地址: 雲林縣臺西鄉和豐村崙豐路291巷17號1樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 54256252 | 核准設立 |
東池企業社 登記地址: 桃園縣楊梅市瑞坪里梅獅路2段249巷18號6樓 | 負責人: 林秋萍 | 統編: 09882638 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林秋萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|