李鳳珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李鳳珠的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是富喬工程有限公司, 統一編號是16125955.
無其他 富喬工程 資料。
[ 搜尋所有 富喬工程 ... ]
根據姓名 李鳳珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李鳳珠 ...) | (中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 洪小雯 Siao-Wun Hong | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 苗栗市建功國民小學Jian-Gong Elementary School, Miaoli County @ 文化部公共藝術 |
| 管理人電話: 03-4091895 | 預計收容村里: 上林里 | 適用災害類別: 水災 | 桃園市龍潭區 | 上林里 | 金龍路210號 @ 避難收容處所點位檔 |
| (中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 信鍀資訊股份有限公司 | 統一編號: 13021746 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 897619 | 所代表法人: | 閎垚展業股份有限公司 | 統一編號: 24209802 @ 董監事資料集 |
(中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
洪小雯 Siao-Wun Hong | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 苗栗市建功國民小學Jian-Gong Elementary School, Miaoli County @ 文化部公共藝術 |
管理人電話: 03-4091895 | 預計收容村里: 上林里 | 適用災害類別: 水災 | 桃園市龍潭區 | 上林里 | 金龍路210號 @ 避難收容處所點位檔 |
(中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 信鍀資訊股份有限公司 | 統一編號: 13021746 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 897619 | 所代表法人: | 閎垚展業股份有限公司 | 統一編號: 24209802 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李鳳珠 ... ]
富喬工程有限公司 | 地址: 高雄市左營區富國路450巷14號 | 電話: 07-557-4488 |
名稱 富喬工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 富喬工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富喬工程行 臺中市大雅區西寶里雅潭路三段401巷27號1樓 | 劉邦宇 | 82396901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090873998) |
富喬工程行 新北市蘆洲區集賢路224巷14之1號2樓 | 蔡承恩 | 50647861 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108163443) |
富喬工程行 彰化縣秀水鄉安東村彰水路1段9巷38號1樓 | 陳清海 | 47554950 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060816799) |
富喬工程有限公司 高雄市左營區富國路450巷14號1樓 | 李鳳珠 | 16125955 | 核准設立 |
富喬工程行 桃園縣龜山鄉山福村幸褔29街5號2樓 | 李春山 | 78822050 | 歇業 - 獨資 |
富喬工程行 登記地址: 臺中市大雅區西寶里雅潭路三段401巷27號1樓 | 負責人: 劉邦宇 | 統編: 82396901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090873998) |
富喬工程行 登記地址: 新北市蘆洲區集賢路224巷14之1號2樓 | 負責人: 蔡承恩 | 統編: 50647861 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108163443) |
富喬工程行 登記地址: 彰化縣秀水鄉安東村彰水路1段9巷38號1樓 | 負責人: 陳清海 | 統編: 47554950 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060816799) |
富喬工程有限公司 登記地址: 高雄市左營區富國路450巷14號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 16125955 | 核准設立 |
富喬工程行 登記地址: 桃園縣龜山鄉山福村幸褔29街5號2樓 | 負責人: 李春山 | 統編: 78822050 | 歇業 - 獨資 |
姓名 李鳳珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李鳳珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鳳珠理髮坊 臺中市后里區廣福里內東路廣成巷14號 | 李鳳珠 | 17074390 | 歇業 - 獨資 |
鳳珠電子琴社 彰化縣和美鎮山犁里仁望路55號 | 李鳳珠 | 97842231 | 撤銷 - 獨資 |
好雅企業社 桃園縣桃園市龍鳳里龍安街14巷27號1樓 | 李鳳珠 | 49996117 | 核准設立 - 獨資 |
谷中百合花坊 臺北市大安區潮州街133號1樓 | 李鳳珠 | 77863433 | 歇業 - 獨資 |
信和果菜行 臺北市中山區龍江路21巷2弄1號朱崙公有市場91號 | 李鳳珠 | 01298057 | 撤銷 - 獨資 |
智盛工程行 桃園市中壢區後寮里龍安五街140號3樓 | 李鳳珠 | 01462036 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059000097) |
翔鼎行 臺北市文山區興隆路4段165巷39號1樓 | 李鳳珠 | 01684902 | 撤銷 - 獨資 |
凱信企業社 新北市蘆洲區民權路154巷15弄8號1樓 | 李鳳珠 | 02153950 | 歇業 - 獨資 |
鳳珠理髮坊 登記地址: 臺中市后里區廣福里內東路廣成巷14號 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 17074390 | 歇業 - 獨資 |
鳳珠電子琴社 登記地址: 彰化縣和美鎮山犁里仁望路55號 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 97842231 | 撤銷 - 獨資 |
好雅企業社 登記地址: 桃園縣桃園市龍鳳里龍安街14巷27號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 49996117 | 核准設立 - 獨資 |
谷中百合花坊 登記地址: 臺北市大安區潮州街133號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 77863433 | 歇業 - 獨資 |
信和果菜行 登記地址: 臺北市中山區龍江路21巷2弄1號朱崙公有市場91號 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 01298057 | 撤銷 - 獨資 |
智盛工程行 登記地址: 桃園市中壢區後寮里龍安五街140號3樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 01462036 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059000097) |
翔鼎行 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段165巷39號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 01684902 | 撤銷 - 獨資 |
凱信企業社 登記地址: 新北市蘆洲區民權路154巷15弄8號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 02153950 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李鳳珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|