黃秀惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秀惠的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是恆錩股份有限公司, 統一編號是16159075.
董監事資料集 資料集的 黃秀惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃秀惠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 恆錩股份有限公司 | 統一編號: 16159075 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 恆錩股份有限公司 | 統一編號: 16159075 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 恆錩股份有限公司 | 統一編號: 16159075 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 恆錩股份有限公司 | 統一編號: 16159075 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 恆錩股份有限公司 | 統一編號: 16159075 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 恆錩股份有限公司 | 統一編號: 16159075 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀惠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16159075 | 電話號碼: 02-2306-8858 | 臺北市萬華區柳州街70號1-3樓 |
統一編號: 16159075 | 電話號碼: 02-2306-8858 | 臺北市萬華區柳州街70號1-3樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀惠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 恆錩 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 恆錩 ...) | 登錄日期: 1110429 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 公司名稱: 恆錩實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04469316 @ 公司登記經理人資料集 |
登錄日期: 1110429 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
公司名稱: 恆錩實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04469316 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 恆錩 ... ]
根據姓名 黃秀惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秀惠 ...) | 敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,朋友 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 朋友慫恿黃秀惠回澎湖經營民宿,幾經考慮後,92年她放棄了臺北媒體工作,換轉跑道。當時還在讀碩士的她拜訪各地民宿,以民宿為論文主題順利拿到學位。經驗累積後便萌生寫書的念頭,7年後出書,成了全澎湖第一位撰... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,其他,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 黃秀惠從小愛唱歌,也很愛站上舞臺,唸書時看到當地有線臺徵主播,便自我訓練累積實力,在86年到89年間當上澎湖第一位臺語女主播。25歲的她下了很多功夫播臺語,採訪中有有趣的事,也有害怕的事,譬如車禍現場... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1925000 | 所代表法人: | 惠昌投資有限公司 | 統一編號: 24375885 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 115紡織品、220塑膠製品 | 統一編號: 36437674 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段410巷5號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區碧河里建康路130號4樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 159其他紙製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: 1X1500006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路232號11樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,朋友 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 朋友慫恿黃秀惠回澎湖經營民宿,幾經考慮後,92年她放棄了臺北媒體工作,換轉跑道。當時還在讀碩士的她拜訪各地民宿,以民宿為論文主題順利拿到學位。經驗累積後便萌生寫書的念頭,7年後出書,成了全澎湖第一位撰... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 林愷馨 曾天庇 | 上傳者: 辜芃榛 | 故事類別: 家庭/家族,其他,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 黃秀惠 | 發佈日期: 2014/06/04 | 故事摘要: 黃秀惠從小愛唱歌,也很愛站上舞臺,唸書時看到當地有線臺徵主播,便自我訓練累積實力,在86年到89年間當上澎湖第一位臺語女主播。25歲的她下了很多功夫播臺語,採訪中有有趣的事,也有害怕的事,譬如車禍現場... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1925000 | 所代表法人: | 惠昌投資有限公司 | 統一編號: 24375885 @ 董監事資料集 |
主要產品: 115紡織品、220塑膠製品 | 統一編號: 36437674 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段410巷5號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區碧河里建康路130號4樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 159其他紙製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: 1X1500006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路232號11樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3834555 | 機構負責人姓名: 黃秀惠 | 機構代碼: B11500007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市三民區壽昌路283號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃秀惠 ... ]
恆錩建設有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區中山二路176號之1,7樓 | 電話: 02-2289-1176 |
恆錩股份有限公司 | 地址: 台北市萬華區柳州街70號1樓 | 電話: 02-2336-7917 |
恆錩股份有限公司 | 地址: 新竹市新莊街137號3樓 | 電話: 03-577-1133 |
恆錩股份有限公司 | 地址: 高雄市鳳山區福安一街57號 | 電話: 07-812-1950 |
恆錩股份有限公司 | 地址: 高雄市鳳山區福安一街57號 | 電話: 07-282-5818 |
名稱 恆錩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 恆錩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恆錩股份有限公司 臺北市萬華區柳州街70號1-3樓 | 黃健泰 | 16159075 | 核准設立 |
恆錩實業有限公司 臺北市大同區承德路193巷34號1樓 | | 04469316 | 核准設立 |
恆錩建設有限公司 新北市蘆洲區 | | 80439502 | 解散已清算完結 (103年01月07日 新北院清民事法102年度司司字 第574號) |
恆錩企業有限公司 新北市五股區德音里二八鄰自強路二七號 | | 84510442 | 撤銷 (089年01月31日 經89中字 第089660123號) |
恆錩股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區柳州街70號1-3樓 | 負責人: 黃健泰 | 統編: 16159075 | 核准設立 |
恆錩實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路193巷34號1樓 | 統編: 04469316 | 核准設立 |
恆錩建設有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區 | 統編: 80439502 | 解散已清算完結 (103年01月07日 新北院清民事法102年度司司字 第574號) |
恆錩企業有限公司 登記地址: 新北市五股區德音里二八鄰自強路二七號 | 統編: 84510442 | 撤銷 (089年01月31日 經89中字 第089660123號) |
姓名 黃秀惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秀惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀惠商號 嘉義縣六腳鄉蒜東村蒜頭二O七之二號 | 黃秀惠 | 66640055 | 核准設立 - 獨資 |
黃秀惠 宜蘭縣羅東鎮漢民里北成路3號 | 黃秀惠 | 41759512 | 核准設立 - 獨資 |
惠昌投資有限公司 新北市樹林區佳園路3段206號4樓 | 黃秀惠 | 24375885 | 核准設立 |
秀玲早午餐 高雄市鳳山區青年路2段8號 | 陳黃秀惠 | 38680610 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562282800) |
新樣子服飾店 臺北市大安區臨江街4號1樓 | 黃秀惠 | 01598435 | 歇業 - 獨資 |
梅林服裝行 臺北市信義區永吉路443巷52之1號1樓 | 黃秀惠 | 01598505 | 歇業 - 獨資 |
名城商店 臺北市文山區興隆路2段244巷20號1樓 | 黃秀惠 | 01700945 | 歇業 - 獨資 |
瑞蓮商行 新竹縣五峰鄉花園村七鄰花園街一四八號 | 黃秀惠 | 02747031 | 歇業 - 獨資 |
秀惠商號 登記地址: 嘉義縣六腳鄉蒜東村蒜頭二O七之二號 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 66640055 | 核准設立 - 獨資 |
黃秀惠 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮漢民里北成路3號 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 41759512 | 核准設立 - 獨資 |
惠昌投資有限公司 登記地址: 新北市樹林區佳園路3段206號4樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 24375885 | 核准設立 |
秀玲早午餐 登記地址: 高雄市鳳山區青年路2段8號 | 負責人: 陳黃秀惠 | 統編: 38680610 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562282800) |
新樣子服飾店 登記地址: 臺北市大安區臨江街4號1樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 01598435 | 歇業 - 獨資 |
梅林服裝行 登記地址: 臺北市信義區永吉路443巷52之1號1樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 01598505 | 歇業 - 獨資 |
名城商店 登記地址: 臺北市文山區興隆路2段244巷20號1樓 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 01700945 | 歇業 - 獨資 |
瑞蓮商行 登記地址: 新竹縣五峰鄉花園村七鄰花園街一四八號 | 負責人: 黃秀惠 | 統編: 02747031 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秀惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
|