蔡定
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡定的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是國幃股份有限公司, 統一編號是16201221.
統一編號 | 16201221 |
公司名稱 | 國幃股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 蔡定 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-08-16 |
統一編號16201221 |
公司名稱國幃股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名蔡定 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-08-16 |
姓名蔡定的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是國幃股份有限公司, 統一編號是16201221.
統一編號 | 16201221 |
公司名稱 | 國幃股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 蔡定 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-08-16 |
統一編號16201221 |
公司名稱國幃股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名蔡定 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-08-16 |
蔡珮淇 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡詠鈞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡水赺 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡詠鈞 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡珮淇職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡詠鈞職稱: 董事 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡水赺職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
蔡詠鈞職稱: 董事長 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 |
[ 搜尋所有相關: 蔡定 @ 董監事資料集 ]
國幃股份有限公司 | 統一編號: 16201221 | 電話號碼: 07-3746028 | 高雄市仁武區仁樂街303巷1弄18號1樓 |
國幃股份有限公司統一編號: 16201221 | 電話號碼: 07-3746028 | 高雄市仁武區仁樂街303巷1弄18號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡定 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 16201221 資料。
[ 搜尋所有 16201221 ... ]
探索當代藝術..蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲創作聯展 | (中華民國)蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
探索當代藝術..蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲創作聯展 | (中華民國)蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
歲月印記-蔡定憲油畫個展 | (中華民國)蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
歲月印記-蔡定憲油畫個展 | (中華民國)蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
健康養育兒女及人性化管理員工 | 敍述者: 陳人豪 | 上傳者: 李靖海 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 蔡定洋 | 發佈日期: 2014/09/18 | 故事摘要: 蔡定洋民國60年在臺中清水鎮開了一間外銷工廠,後來彰化的緩慢步調很吸引他,於是到彰化生根,經營客製ERP軟體公司。他的公司從不加班,比照公務人員制度,希望給員工更好的上班心情,一步一腳印慢慢做到最好。... @ 國民記憶庫故事資料 |
爵式慶端陽|林長志三重奏 | (中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
爵式慶端陽|林長志三重奏 | (中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
爵式慶端陽|林長志三重奏 | (中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
探索當代藝術..蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲創作聯展(中華民國)蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
探索當代藝術..蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲創作聯展(中華民國)蔡玉葉、蔡永明、蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
歲月印記-蔡定憲油畫個展(中華民國)蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
歲月印記-蔡定憲油畫個展(中華民國)蔡定憲 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
健康養育兒女及人性化管理員工敍述者: 陳人豪 | 上傳者: 李靖海 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 蔡定洋 | 發佈日期: 2014/09/18 | 故事摘要: 蔡定洋民國60年在臺中清水鎮開了一間外銷工廠,後來彰化的緩慢步調很吸引他,於是到彰化生根,經營客製ERP軟體公司。他的公司從不加班,比照公務人員制度,希望給員工更好的上班心情,一步一腳印慢慢做到最好。... @ 國民記憶庫故事資料 |
爵式慶端陽|林長志三重奏(中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
爵式慶端陽|林長志三重奏(中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
爵式慶端陽|林長志三重奏(中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 蔡定 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
蔡定邦燒餅店 臺北市松山區民生東路3段130巷12號 | 蔡定邦 | 42555852 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104118709) |
蔡定謨自營計程車 臺北市中山區新生北路3段84巷10號1樓 | 蔡定謨 | 01259245 | 核准設立 - 獨資 |
蔡定義自營計程車 臺北市中山區新生北路3段84巷10號1樓 | 蔡定義 | 01259250 | 核准設立 - 獨資 |
定洋興業有限公司 基隆市中山區德和里復興路258之18號 | 蔡定洋 | 13161719 | 核准設立 |
定閎實業有限公司 高雄市左營區文萊路210號 | 蔡定閎 | 50952545 | 核准設立 |
定楠工業有限公司 高雄市路竹區下坑里大德路209之1號 | 蔡定男 | 70501301 | 核准設立 |
定能媒體行銷股份有限公司 高雄市三民區博愛一路27號10樓之1 | 蔡定先 | 83779477 | 核准設立 |
定諺起重工程行 新北市新莊區中華路2段7號6樓 | 蔡定諺 | 92740299 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128177564) |
蔡定邦燒餅店 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段130巷12號 | 負責人: 蔡定邦 | 統編: 42555852 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104118709) |
蔡定謨自營計程車 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段84巷10號1樓 | 負責人: 蔡定謨 | 統編: 01259245 | 核准設立 - 獨資 |
蔡定義自營計程車 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段84巷10號1樓 | 負責人: 蔡定義 | 統編: 01259250 | 核准設立 - 獨資 |
定洋興業有限公司 登記地址: 基隆市中山區德和里復興路258之18號 | 負責人: 蔡定洋 | 統編: 13161719 | 核准設立 |
定閎實業有限公司 登記地址: 高雄市左營區文萊路210號 | 負責人: 蔡定閎 | 統編: 50952545 | 核准設立 |
定楠工業有限公司 登記地址: 高雄市路竹區下坑里大德路209之1號 | 負責人: 蔡定男 | 統編: 70501301 | 核准設立 |
定能媒體行銷股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區博愛一路27號10樓之1 | 負責人: 蔡定先 | 統編: 83779477 | 核准設立 |
定諺起重工程行 登記地址: 新北市新莊區中華路2段7號6樓 | 負責人: 蔡定諺 | 統編: 92740299 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128177564) |
[ 查詢所有 蔡定 ... ]
連立凱 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連城珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立芬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
徐文進 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
丁沈亮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
周福全 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
吳多 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
謝惠年 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
蘇美蓉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
李素真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
黃惠珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
鄭日省 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林淑蕙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林獻堂 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
連立凱職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連城珍職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立宏職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立芬職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
徐文進職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
丁沈亮職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
周福全職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
吳多職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
謝惠年職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
蘇美蓉職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
李素真職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
黃惠珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
鄭日省職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林淑蕙職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林獻堂職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |