賴柏東
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴柏東的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是振超股份有限公司, 統一編號是16248915.
董監事資料集 資料集的 賴柏東 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 賴柏東 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 振超股份有限公司 | 統一編號: 16248915 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: | 振超股份有限公司 | 統一編號: 16248915 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 振超股份有限公司 | 統一編號: 16248915 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 振超股份有限公司 | 統一編號: 16248915 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: | 振超股份有限公司 | 統一編號: 16248915 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 振超股份有限公司 | 統一編號: 16248915 |
[ 搜尋所有相關: 賴柏東 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16248915 | 電話號碼: 04-8535999 | 彰化縣大村鄉過溝村過溝三巷34號 |
統一編號: 16248915 | 電話號碼: 04-8535999 | 彰化縣大村鄉過溝村過溝三巷34號 |
[ 搜尋所有相關: 賴柏東 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 16248915 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉過溝村過溝3巷34號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 16248915 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉過溝村過溝3巷34號 |
[ 搜尋所有相關: 賴柏東 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 振超 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 振超 ...) | 作者: 許詩嫺, 陳怡璇, 陶振超, 張卿卿, 陳延昇, 林日璇, 吳齊殷, 林怡瑩作; 張卿卿, 陶振超主編 | 出版機構: 中研院人社中心 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7341-50-6 (平裝, NT$300, 264面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 英文品名: "METTLER" AUTO-THERM SHORTWAVE DIATHERMY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007258號 | 有效日期: 2004/02/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2007/07/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 空白 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: ME300 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 大裕儀器有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "METTLER" AUTO-THERM SHORTWAVE DIATHERMY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007258號 | 有效日期: 20040209 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20070730 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: ME300 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 大裕儀器有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
作者: 許詩嫺, 陳怡璇, 陶振超, 張卿卿, 陳延昇, 林日璇, 吳齊殷, 林怡瑩作; 張卿卿, 陶振超主編 | 出版機構: 中研院人社中心 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7341-50-6 (平裝, NT$300, 264面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
英文品名: "METTLER" AUTO-THERM SHORTWAVE DIATHERMY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007258號 | 有效日期: 2004/02/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2007/07/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 空白 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: ME300 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 大裕儀器有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "METTLER" AUTO-THERM SHORTWAVE DIATHERMY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第007258號 | 有效日期: 20040209 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20070730 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: ME300 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 大裕儀器有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 振超 ... ]
無其他 賴柏東 資料。
[ 搜尋所有 賴柏東 ... ]
振超實業有限公司 | 地址: 高雄市前金區成功一路420號8樓之1 | 電話: 07-272-2227 |
名稱 振超 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 振超)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
振超股份有限公司 彰化縣大村鄉過溝村過溝三巷34號 | 褚素珍 | 16248915 | 核准設立 |
振超麵店 臺北市內湖區內湖路1段283之5號1樓西湖市場第110號攤位 | 林大振 | 08595052 | 歇業 - 獨資 |
振超企業社 桃園市平鎮區新榮里安平街14號1樓 | | 08415235 | |
振超企業有限公司 臺中市大里區合信街一二八巷三號一樓 | | 12896376 | 解散 (094年06月27日 經授中字 第0943235595號) |
振超工程有限公司 臺北市大同區天水路44號1樓 | | 16050455 | 解散 (089年07月01日 建商二字 第89305813號) |
振超實業有限公司 高雄市鼓山區伊犁街43號 | 李慶禧 | 82089707 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-28) |
振超彩色印刷有限公司 新北市板橋區民權路三○八之三號︵四樓︶ | | 86786063 | 解散 (文號: 2000-5-20 經89中字 第089429400號) |
振超企業行 高雄市鳳山區福誠里六法街10號一樓 | 黃昶璋 | 93990323 | 歇業 - 獨資 |
振超股份有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉過溝村過溝三巷34號 | 負責人: 褚素珍 | 統編: 16248915 | 核准設立 |
振超麵店 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段283之5號1樓西湖市場第110號攤位 | 負責人: 林大振 | 統編: 08595052 | 歇業 - 獨資 |
振超企業社 登記地址: 桃園市平鎮區新榮里安平街14號1樓 | 統編: 08415235 |
振超企業有限公司 登記地址: 臺中市大里區合信街一二八巷三號一樓 | 統編: 12896376 | 解散 (094年06月27日 經授中字 第0943235595號) |
振超工程有限公司 登記地址: 臺北市大同區天水路44號1樓 | 統編: 16050455 | 解散 (089年07月01日 建商二字 第89305813號) |
振超實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區伊犁街43號 | 負責人: 李慶禧 | 統編: 82089707 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-28) |
振超彩色印刷有限公司 登記地址: 新北市板橋區民權路三○八之三號︵四樓︶ | 統編: 86786063 | 解散 (文號: 2000-5-20 經89中字 第089429400號) |
振超企業行 登記地址: 高雄市鳳山區福誠里六法街10號一樓 | 負責人: 黃昶璋 | 統編: 93990323 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 振超 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|