劉群茂
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉群茂的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是米迦勒傳播事業股份有限公司, 統一編號是16307630.
董監事資料集 資料集的 劉群茂 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉群茂 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 595000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 595000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 16307630 |
[ 搜尋所有相關: 劉群茂 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 到職日期: 1130125 | 統一編號: 16307630 |
公司名稱: 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 到職日期: 1130125 | 統一編號: 16307630 |
[ 搜尋所有相關: 劉群茂 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 16307630 | 電話號碼: 02-80243911 | 新北市中和區中正路911號(1樓) |
統一編號: 16307630 | 電話號碼: 02-80243911 | 新北市中和區中正路911號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 劉群茂 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 米迦勒傳播事業 資料。
[ 搜尋所有 米迦勒傳播事業 ... ]
根據姓名 劉群茂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉群茂 ...) | 作者: 劉群茂作 | 出版機構: 士林靈糧堂 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 96 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269534005 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 292064147 | 所代表法人: 利威投資股份有限公司 | 利茂投資股份有限公司 | 統一編號: 24930119 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28110515 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 1R0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路五段83巷28弄11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 團體家屋服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8338500 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 2R1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民德民權四街2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23661321 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 2R0100002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市大安區新龍里新生南路三段52之5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 團體家屋服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24516920 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 4R0300001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 基隆市七堵區永安里泰安路24之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-24516920 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 4R0300001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 基隆市七堵區永安里泰安路24之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-24516920 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 4R0300001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 基隆市七堵區永安里泰安路24之1號 @ 長照ABC據點 |
作者: 劉群茂作 | 出版機構: 士林靈糧堂 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 96 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269534005 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 292064147 | 所代表法人: 利威投資股份有限公司 | 利茂投資股份有限公司 | 統一編號: 24930119 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28110515 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 1R0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路五段83巷28弄11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 團體家屋服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8338500 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 2R1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民德民權四街2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23661321 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 2R0100002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市大安區新龍里新生南路三段52之5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 團體家屋服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24516920 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 4R0300001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 基隆市七堵區永安里泰安路24之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-24516920 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 4R0300001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 基隆市七堵區永安里泰安路24之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-24516920 | 機構負責人姓名: 劉群茂 | 機構代碼: 4R0300001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 基隆市七堵區永安里泰安路24之1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉群茂 ... ]
名稱 米迦勒傳播事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 米迦勒傳播事業)
米迦勒傳播事業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路911號(1樓) | 負責人: 曾國生 | 統編: 16307630 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
|