謝秀鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝秀鳳的職稱是監察人, 持有股份數是17500, 公司名稱是合冠建設股份有限公司, 統一編號是16416530.
無其他 合冠建設 資料。
[ 搜尋所有 合冠建設 ... ]
根據姓名 謝秀鳳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝秀鳳 ...) | 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 愛,生老病死/退休,家庭/家族 | 敍述的主要人物: 王謝秀鳳 | 發佈日期: 2014/07/03 | 故事摘要: 王謝秀鳳出生於日據時代,先生在戰亂時期因為被共軍追殺,無奈下只好躲進屍體堆中,才得以活命逃來臺灣。來臺後,兩人相遇相知而結婚,先生擔任學校老師,但因為薪水微薄生活困苦,王謝秀鳳於是做小生意來改善生活,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)謝秀鳳 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝秀鳳 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 0937164870 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 雜糧 | 證書效期: 2025/03/10 | 花蓮縣鳳林鎮鳳義里平信路49號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0937164870 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 雜糧 | 證書效期: 2027/06/06 | 花蓮縣鳳林鎮鳳義里平信路49號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 89419128 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區保安里開發六路46號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 89419128 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區保安里保安工業區開發七路5號 @ 登記工廠名錄 |
| 敍述者: | 上傳者: 陳麒旭 | 故事類別: 家庭/家族,災難 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/06 | 故事摘要: 因小孩讀書之故,謝秀鳳原本在都市生活,但大地震後,埔里被震得滿目瘡痍,她因此回到部落。兩年後媽媽對她說,她現在沒工作,為甚麼不學織布?姨婆一個人獨居很寂寞,如果學織布就可以陪姨婆,也可以傳承下一代。聽... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 愛,生老病死/退休,家庭/家族 | 敍述的主要人物: 王謝秀鳳 | 發佈日期: 2014/07/03 | 故事摘要: 王謝秀鳳出生於日據時代,先生在戰亂時期因為被共軍追殺,無奈下只好躲進屍體堆中,才得以活命逃來臺灣。來臺後,兩人相遇相知而結婚,先生擔任學校老師,但因為薪水微薄生活困苦,王謝秀鳳於是做小生意來改善生活,... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)謝秀鳳 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝秀鳳 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 0937164870 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 雜糧 | 證書效期: 2025/03/10 | 花蓮縣鳳林鎮鳳義里平信路49號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0937164870 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 雜糧 | 證書效期: 2027/06/06 | 花蓮縣鳳林鎮鳳義里平信路49號 @ 臺灣有機農業資訊 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 89419128 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區保安里開發六路46號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 89419128 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區保安里保安工業區開發七路5號 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: | 上傳者: 陳麒旭 | 故事類別: 家庭/家族,災難 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/06 | 故事摘要: 因小孩讀書之故,謝秀鳳原本在都市生活,但大地震後,埔里被震得滿目瘡痍,她因此回到部落。兩年後媽媽對她說,她現在沒工作,為甚麼不學織布?姨婆一個人獨居很寂寞,如果學織布就可以陪姨婆,也可以傳承下一代。聽... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 謝秀鳳 ... ]
名稱 合冠建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 合冠建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合冠建設股份有限公司 臺中市西屯區何源里河南路一七○號三樓之一 | | 16416530 | 解散 (088年04月16日 經88中字 第088155006號) |
合冠建設股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何源里河南路一七○號三樓之一 | 統編: 16416530 | 解散 (088年04月16日 經88中字 第088155006號) |
姓名 謝秀鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝秀鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀臻商行 新竹縣湖口鄉鳳凰村鳳凰二街45號1樓 | 謝秀鳳 | 92799354 | 核准設立 - 獨資 |
秀鳳便利商店 臺中市大雅區六寶里中清路四段328號 | 謝秀鳳 | 20325370 | 歇業 - 獨資 |
秀鳳撞球場 臺南市永康區塩行里中正南路654巷2弄27號 | 賴謝秀鳳 | 72056235 | 撤銷 - 獨資 |
裕昌茶行 高雄市小港區鳳林里鳳林路87號 | 吳謝秀鳳 | 06850393 | 歇業 - 獨資 |
學立文具行 高雄市鳳山區和興里光華東路57號1樓 | 謝秀鳳 | 99206454 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962027900) |
學立文具行 高雄市大寮區忠義里鳳林四路203號1樓 | 謝秀鳳 | 73954572 | 歇業 - 獨資 |
山莊超級商店 臺北市內湖區大湖山莊126巷333號1樓 | 何謝秀鳳 | 01651727 | 歇業 - 獨資 |
亞西鳥園 新北市中和區中和路277號?0樓 | 彭謝秀鳳 | 02378347 | 核准設立 - 獨資 |
秀臻商行 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村鳳凰二街45號1樓 | 負責人: 謝秀鳳 | 統編: 92799354 | 核准設立 - 獨資 |
秀鳳便利商店 登記地址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段328號 | 負責人: 謝秀鳳 | 統編: 20325370 | 歇業 - 獨資 |
秀鳳撞球場 登記地址: 臺南市永康區塩行里中正南路654巷2弄27號 | 負責人: 賴謝秀鳳 | 統編: 72056235 | 撤銷 - 獨資 |
裕昌茶行 登記地址: 高雄市小港區鳳林里鳳林路87號 | 負責人: 吳謝秀鳳 | 統編: 06850393 | 歇業 - 獨資 |
學立文具行 登記地址: 高雄市鳳山區和興里光華東路57號1樓 | 負責人: 謝秀鳳 | 統編: 99206454 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962027900) |
學立文具行 登記地址: 高雄市大寮區忠義里鳳林四路203號1樓 | 負責人: 謝秀鳳 | 統編: 73954572 | 歇業 - 獨資 |
山莊超級商店 登記地址: 臺北市內湖區大湖山莊126巷333號1樓 | 負責人: 何謝秀鳳 | 統編: 01651727 | 歇業 - 獨資 |
亞西鳥園 登記地址: 新北市中和區中和路277號?0樓 | 負責人: 彭謝秀鳳 | 統編: 02378347 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝秀鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|