黃輝雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃輝雄的職稱是董事長, 持有股份數是400000, 公司名稱是心智有限公司, 統一編號是16457428.
根據名稱 心智 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 心智 ...) | 資料集識別碼: 165916 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:18:56 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 165918 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:20:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市原住民身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 165920 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:26:23 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市原住民身心障礙人數按障礙等級別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 165922 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:29:14 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市身心障礙人數按障礙等級別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 資料集識別碼: 162705 | 詮釋資料更新時間: 2023-05-25 15:29:15 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 統計102年6月至107年4月各項考試身心障礙應考人數 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 162761 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-28 14:50:19 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 考選部公務人員高普初升官(資)等各項考試身心障礙應考人數統計(1070426後不再統計) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 165916 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:18:56 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 165918 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:20:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市原住民身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 165920 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:26:23 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市原住民身心障礙人數按障礙等級別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 165922 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-05 01:29:14 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市身心障礙人數按障礙等級別、身心障礙類別分 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
資料集識別碼: 162705 | 詮釋資料更新時間: 2023-05-25 15:29:15 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 統計102年6月至107年4月各項考試身心障礙應考人數 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 162761 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-28 14:50:19 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 考選部公務人員高普初升官(資)等各項考試身心障礙應考人數統計(1070426後不再統計) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 心智 ... ]
根據姓名 黃輝雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃輝雄 ...) | 陳齊川 | 臺中市 | 場域: 園區 | 大安港媽祖文化園區廣場左側 @ 文化部公共藝術 |
| 謝棟樑 | 臺中市 | 場域: 學校 | 406 臺中市北屯區崇德路三段568號 活動中心樓梯外牆壁面 @ 文化部公共藝術 |
| 蘇福隆 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 302旅旅部大樓前方綠地 @ 文化部公共藝術 |
| 王懷亮 | 彰化縣 | 場域: 學校 | 51042彰化縣員林鎮育英路103號 崇高大樓南方綠地 @ 文化部公共藝術 |
| 洪易/洪易先生藝術工作室 | 臺中市 | 場域: 學校 | 臺中市旭光國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 陳齊川 | 臺中市 | 場域: 園區 | 大安港媽祖文化園區廣場右側 @ 文化部公共藝術 |
| 歐陽奇 | 彰化縣 | 場域: 園區 | 社頭鄉生命園區入口道路左側綠地 @ 文化部公共藝術 |
| 余燈銓 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40744臺中市西屯區西屯路二段上石南六巷25號 @ 文化部公共藝術 |
陳齊川 | 臺中市 | 場域: 園區 | 大安港媽祖文化園區廣場左側 @ 文化部公共藝術 |
謝棟樑 | 臺中市 | 場域: 學校 | 406 臺中市北屯區崇德路三段568號 活動中心樓梯外牆壁面 @ 文化部公共藝術 |
蘇福隆 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 302旅旅部大樓前方綠地 @ 文化部公共藝術 |
王懷亮 | 彰化縣 | 場域: 學校 | 51042彰化縣員林鎮育英路103號 崇高大樓南方綠地 @ 文化部公共藝術 |
洪易/洪易先生藝術工作室 | 臺中市 | 場域: 學校 | 臺中市旭光國民小學 @ 文化部公共藝術 |
陳齊川 | 臺中市 | 場域: 園區 | 大安港媽祖文化園區廣場右側 @ 文化部公共藝術 |
歐陽奇 | 彰化縣 | 場域: 園區 | 社頭鄉生命園區入口道路左側綠地 @ 文化部公共藝術 |
余燈銓 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40744臺中市西屯區西屯路二段上石南六巷25號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 黃輝雄 ... ]
名稱 心智 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 心智)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
心智創意有限公司 新北市新店區北新路1段12號16樓 | 陳心智 | 69364672 | 核准設立 |
品牌心智實驗工作室 臺南市北區成功里北成路76號1樓 | 劉俊麟 | 26439879 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090038477) |
軸心智慧服務股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段333號12樓之3 | 黃勝輝 | 53522041 | 核准設立 |
心智有限公司 高雄市鳳山區八德路2段208巷7號1樓 | 黃輝雄 | 16457428 | 核准設立 |
心智圖企管顧問股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段121號8樓之15 | 王聖凱 | 24543052 | 核准設立 |
心智慧有限公司 基隆市安樂區麥金路715巷8之2號5樓 | 黃勝榮 | 24868234 | 核准設立 |
初心智慧農業股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段516號6樓 | 吳盈輝 | 52817807 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-13) |
心智圖教育顧問有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 李佳達 | 54187565 | 核准設立 |
心智創意有限公司 登記地址: 新北市新店區北新路1段12號16樓 | 負責人: 陳心智 | 統編: 69364672 | 核准設立 |
品牌心智實驗工作室 登記地址: 臺南市北區成功里北成路76號1樓 | 負責人: 劉俊麟 | 統編: 26439879 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090038477) |
軸心智慧服務股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段333號12樓之3 | 負責人: 黃勝輝 | 統編: 53522041 | 核准設立 |
心智有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區八德路2段208巷7號1樓 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 16457428 | 核准設立 |
心智圖企管顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段121號8樓之15 | 負責人: 王聖凱 | 統編: 24543052 | 核准設立 |
心智慧有限公司 登記地址: 基隆市安樂區麥金路715巷8之2號5樓 | 負責人: 黃勝榮 | 統編: 24868234 | 核准設立 |
初心智慧農業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段516號6樓 | 負責人: 吳盈輝 | 統編: 52817807 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-13) |
心智圖教育顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 負責人: 李佳達 | 統編: 54187565 | 核准設立 |
[ 查詢所有 心智 ... ]
姓名 黃輝雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃輝雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃輝雄商號 臺南市新營區三仙里正義街13號 | 黃輝雄 | 26460083 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080012284) |
黃輝雄個人計程車行 嘉義縣中埔鄉富收村興化?五O號 | 黃輝雄 | 66578427 | 歇業 - 獨資 |
輝雄青果行 高雄市路竹區竹東里中興路197巷61號 | 黃輝雄 | 07949649 | 歇業 - 獨資 |
輝雄肉店 宜蘭縣宜蘭市民生里光復路125號 | 黃輝雄 | 40630026 | 核准設立 - 獨資 |
臺灣輝竹企業有限公司 臺北市文山區忠順街42巷4弄8號2樓 | 黃輝雄 | 04873408 | 核准設立 |
仁輝五金行 臺北市大同區歸綏街71號1樓 | 黃輝雄 | 07710006 | 廢止 - 獨資 |
鴻輝油漆工程行 臺中市大里區健民里久居街九一號一樓 | 黃輝雄 | 97870849 | 歇業 - 獨資 |
黃輝雄商號 登記地址: 臺南市新營區三仙里正義街13號 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 26460083 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080012284) |
黃輝雄個人計程車行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉富收村興化?五O號 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 66578427 | 歇業 - 獨資 |
輝雄青果行 登記地址: 高雄市路竹區竹東里中興路197巷61號 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 07949649 | 歇業 - 獨資 |
輝雄肉店 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民生里光復路125號 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 40630026 | 核准設立 - 獨資 |
臺灣輝竹企業有限公司 登記地址: 臺北市文山區忠順街42巷4弄8號2樓 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 04873408 | 核准設立 |
仁輝五金行 登記地址: 臺北市大同區歸綏街71號1樓 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 07710006 | 廢止 - 獨資 |
鴻輝油漆工程行 登記地址: 臺中市大里區健民里久居街九一號一樓 | 負責人: 黃輝雄 | 統編: 97870849 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃輝雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|