王慶祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王慶祥的職稱是董事, 持有股份數是2277800, 公司名稱是年慶企業有限公司, 統一編號是16500804.
| 統一編號: 16500804 | 電話號碼: 06-5912788 | 臺南市新化區𦰡拔里牧場1之10號 |
統一編號: 16500804 | 電話號碼: 06-5912788 | 臺南市新化區𦰡拔里牧場1之10號 |
[ 搜尋所有相關: 王慶祥 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16500804 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新化區菝里牧場1之10號A棟 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16500804 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新化區菝里牧場1之10號A棟 |
[ 搜尋所有相關: 王慶祥 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 年慶企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 年慶企業 ...) | 臺南市新化區菝里牧場1之10號A棟 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 年慶企業股份有限公司 | 統一編號: 86019181 @ 董監事資料集 |
臺南市新化區菝里牧場1之10號A棟 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 年慶企業股份有限公司 | 統一編號: 86019181 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 年慶企業 ... ]
根據姓名 王慶祥 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王慶祥 ...) | 敍述者: 徐南瑚 陳瑞萍 蔡簡明 | 上傳者: 花蓮縣洄瀾生活美學協會站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 王慶祥 | 發佈日期: 2014/11/06 | 故事摘要: 民國84年農曆春節後,王慶祥和一些石友相聚,閒聊起小時候自製玩具,每位石友都說自己有多厲害,他就想著如果把這些玩具製作出來辦個展覽,一定很有意思。提議後大家同意分工合作,一共做出60餘件,在花蓮自強文... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)王慶祥 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王慶祥 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 @ 文化部研習課程 |
| 主要產品: 284照明設備及配備、332醫療器材及用品 | 統一編號: 53378881 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區王行里永科三路28號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 王興隆五金企業股份有限公司 | 統一編號: 97402249 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 84384135 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新營區太北里忠孝路68號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 28051872 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新化區菝里牧場1之10號B棟 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: 徐南瑚 陳瑞萍 蔡簡明 | 上傳者: 花蓮縣洄瀾生活美學協會站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 王慶祥 | 發佈日期: 2014/11/06 | 故事摘要: 民國84年農曆春節後,王慶祥和一些石友相聚,閒聊起小時候自製玩具,每位石友都說自己有多厲害,他就想著如果把這些玩具製作出來辦個展覽,一定很有意思。提議後大家同意分工合作,一共做出60餘件,在花蓮自強文... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)王慶祥 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王慶祥 | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 @ 文化部研習課程 |
主要產品: 284照明設備及配備、332醫療器材及用品 | 統一編號: 53378881 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區王行里永科三路28號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 王興隆五金企業股份有限公司 | 統一編號: 97402249 @ 董監事資料集 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 84384135 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新營區太北里忠孝路68號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 28051872 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新化區菝里牧場1之10號B棟 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 王慶祥 ... ]
年慶企業有限公司 | 地址: 台南市新化區那拔里牧場1號之10 | 電話: 06-591-2788 |
名稱 年慶企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 年慶企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
年慶企業有限公司 臺南市新化區 | 王慶祥 | 16500804 | 核准設立 |
年慶企業社 新北市永和區永利路101號 | 林有居 | 02248534 | 核准設立 - 獨資 |
年慶企業社 苗栗縣苗栗市嘉新里1鄰東路31之13號 | 江善明 | 66844939 | 撤銷 - 獨資 |
年慶企業股份有限公司 臺北市資料空白 | | 86019181 | 解散 (文號: 1992-11-10 建一字 第號) |
年慶企業有限公司 登記地址: 臺南市新化區 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 16500804 | 核准設立 |
年慶企業社 登記地址: 新北市永和區永利路101號 | 負責人: 林有居 | 統編: 02248534 | 核准設立 - 獨資 |
年慶企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市嘉新里1鄰東路31之13號 | 負責人: 江善明 | 統編: 66844939 | 撤銷 - 獨資 |
年慶企業股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 86019181 | 解散 (文號: 1992-11-10 建一字 第號) |
姓名 王慶祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王慶祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥慶工程行 屏東縣新園鄉田洋村仙隆路181-2號 | 王慶祥 | 89073011 | 核准設立 - 獨資 |
金祥企業社 高雄市苓雅區建國1路62巷40弄5號 | 王慶祥 | 78700155 | 核准設立 - 獨資 |
祥新企業社 臺南市東區東安里長榮路2段32巷64號1樓 | 王慶祥 | 81440751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036811) |
朱慶肉舖 臺南市中西區水仙里國華街3段123號之81 | 王慶祥 | 69917941 | 核准設立 - 獨資 |
翔志影視社 臺北市信義區莊敬路301號1樓 | 王慶祥 | 01604274 | 歇業 - 獨資 |
冠輪輪業行 臺中市西區忠明里太原路一段102號一樓 | 王慶祥 | 05565202 | 核准停業 - 獨資 |
峰谷茗茶 花蓮縣花蓮市主力里鎮國街五一號 | 王慶祥 | 08122759 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050187964) |
祥慶工程行 登記地址: 屏東縣新園鄉田洋村仙隆路181-2號 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 89073011 | 核准設立 - 獨資 |
金祥企業社 登記地址: 高雄市苓雅區建國1路62巷40弄5號 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 78700155 | 核准設立 - 獨資 |
祥新企業社 登記地址: 臺南市東區東安里長榮路2段32巷64號1樓 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 81440751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036811) |
朱慶肉舖 登記地址: 臺南市中西區水仙里國華街3段123號之81 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 69917941 | 核准設立 - 獨資 |
翔志影視社 登記地址: 臺北市信義區莊敬路301號1樓 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 01604274 | 歇業 - 獨資 |
冠輪輪業行 登記地址: 臺中市西區忠明里太原路一段102號一樓 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 05565202 | 核准停業 - 獨資 |
峰谷茗茶 登記地址: 花蓮縣花蓮市主力里鎮國街五一號 | 負責人: 王慶祥 | 統編: 08122759 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050187964) |
[ 查詢所有 王慶祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
|