陳惠玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳惠玲的職稱是監察人, 持有股份數是434509, 公司名稱是微宇科技股份有限公司, 統一編號是16516849.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 130876 | 所代表法人: | 微宇科技股份有限公司 | 統一編號: 16516849 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 130876 | 所代表法人: | 微宇科技股份有限公司 | 統一編號: 16516849 |
[ 搜尋所有相關: 陳惠玲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 微宇科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 微宇科技 ...) | 產品中類: | 廠址: 新北市汐止區大同路三段二一二號三樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業
28電力設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區大同路三段一九0號四樓之一、一九二號四樓之一 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 272通訊傳播設備
275量測、導航、控制設備及鐘錶
273視聽電子產品
269其他電子零組件
289其他電力設備
281發電、輸電、配電機械
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市汐止區大同路三段二一二號三樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業
28電力設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區大同路三段一九0號四樓之一、一九二號四樓之一 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 272通訊傳播設備
275量測、導航、控制設備及鐘錶
273視聽電子產品
269其他電子零組件
289其他電力設備
281發電、輸電、配電機械
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 微宇科技 ... ]
根據姓名 陳惠玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳惠玲 ...) | (中華民國)陳惠玲 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳惠玲 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 24298924 | 桃園市蘆竹區海湖里17鄰金海街二巷10號 | 設立核准日期: 20090123 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 事務所名稱: 陳惠玲事務所 | 事務所地址: 臺中市北 區英才路364號5樓之1 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第1460號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 43716048 | 臺北市大同區承德路2段215號5樓之2 | 設立核准日期: 20160418 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 開始時間: 2023-01-07T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 彩繪金門風情展期|112.01.07-112.02.01展地|文化局第二展場由金門籍畫家楊天澤老師與其十八位學生共同參展,學生有:陳惠玲、余雅雯、陳玉貞、陳月華、劉寶華、李明治、李秀荷、黃秀鳳、林怡廷... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 事務所名稱: 惠誠記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 基隆市,新北市,宜蘭縣,桃園市,新竹縣,新竹市,花蓮縣,臺東縣,金門縣,連江縣 | 事務所地址: 宜蘭縣宜蘭市三清路12號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98G0008號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)陳惠玲 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳惠玲 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 24298924 | 桃園市蘆竹區海湖里17鄰金海街二巷10號 | 設立核准日期: 20090123 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
事務所名稱: 陳惠玲事務所 | 事務所地址: 臺中市北 區英才路364號5樓之1 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第1460號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 43716048 | 臺北市大同區承德路2段215號5樓之2 | 設立核准日期: 20160418 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
開始時間: 2023-01-07T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 彩繪金門風情展期|112.01.07-112.02.01展地|文化局第二展場由金門籍畫家楊天澤老師與其十八位學生共同參展,學生有:陳惠玲、余雅雯、陳玉貞、陳月華、劉寶華、李明治、李秀荷、黃秀鳳、林怡廷... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
事務所名稱: 惠誠記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 基隆市,新北市,宜蘭縣,桃園市,新竹縣,新竹市,花蓮縣,臺東縣,金門縣,連江縣 | 事務所地址: 宜蘭縣宜蘭市三清路12號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98G0008號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
[ 搜尋所有 陳惠玲 ... ]
名稱 微宇科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 微宇科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
微宇科技股份有限公司 新北市汐止區大同路3段192號4樓之1 | | 16516849 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-07) |
微宇科技企業社 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路103號五樓 | 林淑嬌 | 66997168 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040902246) |
微宇科技股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路3段192號4樓之1 | 統編: 16516849 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-07) |
微宇科技企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路103號五樓 | 負責人: 林淑嬌 | 統編: 66997168 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040902246) |
姓名 陳惠玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳惠玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳惠玲企業社 新竹市東區高峰里寶山路112號一樓 | 陳惠玲 | 40990302 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030003050) |
惠玲 金門縣金沙鎮官嶼里官澳1之2號(限建築物第一層使用) | 陳惠玲 | 77330562 | 歇業 - 獨資 |
惠玲的店 臺中市西屯區逢甲里文華路10之24號一樓 | 陳惠玲 | 97913489 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
惠弘成衣有限公司 新北市蘆洲區光華路46巷26號(1樓) | 陳惠玲 | 54704955 | 核准設立 |
立光傳統整復推拿館 臺中市南屯區惠中里大墩十街200號1樓 | 陳惠玲 | 72337334 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060870195) |
阿玲的店 桃園縣中壢市中建里大同路148號1樓 | 陳惠玲 | 17223602 | 歇業 - 獨資 |
小玲的店 桃園縣中壢市石頭里中正路94號1樓 | 陳惠玲 | 17229471 | 歇業 - 獨資 |
山水茶集複合式餐飲店 臺中市西屯區逢福里惠來路三段230號1樓 | 陳惠玲 | 45530861 | 歇業 - 獨資 |
陳惠玲企業社 登記地址: 新竹市東區高峰里寶山路112號一樓 | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 40990302 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030003050) |
惠玲 登記地址: 金門縣金沙鎮官嶼里官澳1之2號(限建築物第一層使用) | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 77330562 | 歇業 - 獨資 |
惠玲的店 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里文華路10之24號一樓 | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 97913489 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
惠弘成衣有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區光華路46巷26號(1樓) | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 54704955 | 核准設立 |
立光傳統整復推拿館 登記地址: 臺中市南屯區惠中里大墩十街200號1樓 | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 72337334 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060870195) |
阿玲的店 登記地址: 桃園縣中壢市中建里大同路148號1樓 | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 17223602 | 歇業 - 獨資 |
小玲的店 登記地址: 桃園縣中壢市石頭里中正路94號1樓 | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 17229471 | 歇業 - 獨資 |
山水茶集複合式餐飲店 登記地址: 臺中市西屯區逢福里惠來路三段230號1樓 | 負責人: 陳惠玲 | 統編: 45530861 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳惠玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|