郭銓慶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭銓慶的職稱是董事, 持有股份數是45447854, 所代表法人是力麒建設股份有限公司, 公司名稱是力鶴投資股份有限公司, 統一編號是16747150.
董監事資料集 資料集的 郭銓慶 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭銓慶 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45447854 | 所代表法人: 力麒建設股份有限公司 | 力鶴投資股份有限公司 | 統一編號: 16747150 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45447854 | 所代表法人: 力麒建設股份有限公司 | 力鶴投資股份有限公司 | 統一編號: 16747150 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45447854 | 所代表法人: 力麒建設股份有限公司 | 力鶴投資股份有限公司 | 統一編號: 16747150 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45447854 | 所代表法人: 力麒建設股份有限公司 | 力鶴投資股份有限公司 | 統一編號: 16747150 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 45447854 | 所代表法人: 力麒建設股份有限公司 | 力鶴投資股份有限公司 | 統一編號: 16747150 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45447854 | 所代表法人: 力麒建設股份有限公司 | 力鶴投資股份有限公司 | 統一編號: 16747150 |
[ 搜尋所有相關: 郭銓慶 @ 董監事資料集 ]
無其他 力鶴投資 資料。
[ 搜尋所有 力鶴投資 ... ]
根據姓名 郭銓慶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭銓慶 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736-109 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S1700004 | 機構種類: BD | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23938326 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中正區和平西路一段107、109號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736#106 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2S1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路三段21號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9650823 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2R1700003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736-109 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S1700004 | 機構種類: BD | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23938326 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中正區和平西路一段107、109號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736#106 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2S1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路三段21號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9650823 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2R1700003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736-109 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S1700004 | 機構種類: BD | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23938326 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中正區和平西路一段107、109號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736#106 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2S1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路三段21號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9650823 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2R1700003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736-109 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S1700004 | 機構種類: BD | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23938326 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 1S0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中正區和平西路一段107、109號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9650736#106 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2S1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路三段21號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9650823 | 機構負責人姓名: 郭銓慶 | 機構代碼: 2R1700003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣五結鄉中正路3段21號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 郭銓慶 ... ]
名稱 力鶴投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 力鶴投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力鶴投資股份有限公司 臺北市中山區吉林路99號8樓 | 郭淑珍 | 16747150 | 核准設立 |
力鶴投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路99號8樓 | 負責人: 郭淑珍 | 統編: 16747150 | 核准設立 |
姓名 郭銓慶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 郭銓慶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲園六號 南投縣魚池鄉日月村水秀街31號 | 郭銓慶 | 78123577 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002983) |
力麗房屋仲介股份有限公司 臺北市中山區吉林路99號8樓 | 郭銓慶 | 84771044 | 核准設立 |
哲園六號 登記地址: 南投縣魚池鄉日月村水秀街31號 | 負責人: 郭銓慶 | 統編: 78123577 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002983) |
力麗房屋仲介股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路99號8樓 | 負責人: 郭銓慶 | 統編: 84771044 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|