黃建成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃建成的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是飛力雅國際公關顧問股份有限公司, 統一編號是16755101.
根據姓名 黃建成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃建成 ...) | 敍述者: | 上傳者: 汪建宏 | 故事類別: 家庭/家族,地景 | 敍述的主要人物: 黃建成 | 發佈日期: 2014/11/11 | 故事摘要: 我是黃建成,想跟大家分享福建先民來臺的故事。我出生於現在捷運民權西路站撫順街,記憶中這裡有很多地方都與現今大家看到的有所不一樣,以前繁華的地方,現在變成沒落的社區,如今看來是有點懷念,希望藉由這則短短... @ 國民記憶庫故事資料 |
| OID: 2.16.886.110.90010.100067 | 電話: 0422629049 | 地址: 彰化縣員林鎮三條街477號 | DN: o=黃建成建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 彰化縣員林鎮三和里16鄰三條街477號 | 建築師姓名: 黃建成 | 開業證號: 彰縣建開證字第O000013號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 汽車產業關鍵技術研發聯盟三年計畫 | 專利發明人: 黃建成、李明富、莊志宇、鄭炳國 | 證書號碼: I255210 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 | 專利發明人: 黃建成,李明富,邱黃正凱,陳盛勇 | 證書號碼: 發明第I314077號 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8524074 | 機構負責人姓名: 黃建成 | 機構代碼: B20900053 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市大埔里大埔里員大路二段167巷61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8524074 | 機構負責人姓名: 黃建成 | 機構代碼: B20900053 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市大埔里大埔里員大路二段167巷61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8524074 | 機構負責人姓名: 黃建成 | 機構代碼: B20900053 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市大埔里大埔里員大路二段167巷61號 @ 長照C據點 |
敍述者: | 上傳者: 汪建宏 | 故事類別: 家庭/家族,地景 | 敍述的主要人物: 黃建成 | 發佈日期: 2014/11/11 | 故事摘要: 我是黃建成,想跟大家分享福建先民來臺的故事。我出生於現在捷運民權西路站撫順街,記憶中這裡有很多地方都與現今大家看到的有所不一樣,以前繁華的地方,現在變成沒落的社區,如今看來是有點懷念,希望藉由這則短短... @ 國民記憶庫故事資料 |
OID: 2.16.886.110.90010.100067 | 電話: 0422629049 | 地址: 彰化縣員林鎮三條街477號 | DN: o=黃建成建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 彰化縣員林鎮三和里16鄰三條街477號 | 建築師姓名: 黃建成 | 開業證號: 彰縣建開證字第O000013號 @ 建築師開業登記資訊 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 汽車產業關鍵技術研發聯盟三年計畫 | 專利發明人: 黃建成、李明富、莊志宇、鄭炳國 | 證書號碼: I255210 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 | 專利發明人: 黃建成,李明富,邱黃正凱,陳盛勇 | 證書號碼: 發明第I314077號 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8524074 | 機構負責人姓名: 黃建成 | 機構代碼: B20900053 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市大埔里大埔里員大路二段167巷61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8524074 | 機構負責人姓名: 黃建成 | 機構代碼: B20900053 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市大埔里大埔里員大路二段167巷61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8524074 | 機構負責人姓名: 黃建成 | 機構代碼: B20900053 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市大埔里大埔里員大路二段167巷61號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃建成 ... ]
飛力雅國際公關顧問的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
名稱 飛力雅國際公關顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 飛力雅國際公關顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
飛力雅國際公關顧問股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段51號7樓之5 | 李麗眞 | 16755101 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-03) |
飛力雅國際公關顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段51號7樓之5 | 負責人: 李麗眞 | 統編: 16755101 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-03) |
姓名 黃建成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃建成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃建成自營計程車 臺北市中山區承德路952巷86號2樓 | 黃建成 | 12550789 | 撤銷 - 獨資 |
安順機電企業社 桃園市龍潭區黃唐里福龍路三段二九七巷二九弄五號一樓 | 黃建成 | 34830552 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016929) |
橋仔頭黃家肉燥飯 高雄市橋頭區橋南里橋南路106號1樓 | 黃建成 | 10790159 | 核准設立 - 獨資 |
建成百貨行 高雄市三民區遼寧2街110號 | 黃建成 | 83737907 | 核准設立 - 獨資 |
健成興業股份有限公司 臺南市永康區尚頂里中正二街160號 | 黃建成 | 23572000 | 核准設立 |
成安商行 彰化縣彰化市南興里南興街121巷8弄21號 | 黃建成 | 47379813 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
成月投資有限公司 臺南市永康區大灣路12巷8號1樓 | 黃建成 | 96814779 | 核准設立 |
原境設計有限公司 臺中市大里區東興里國光路二段704之9號 | 黃建成 | 83207739 | 核准設立 |
黃建成自營計程車 登記地址: 臺北市中山區承德路952巷86號2樓 | 負責人: 黃建成 | 統編: 12550789 | 撤銷 - 獨資 |
安順機電企業社 登記地址: 桃園市龍潭區黃唐里福龍路三段二九七巷二九弄五號一樓 | 負責人: 黃建成 | 統編: 34830552 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016929) |
橋仔頭黃家肉燥飯 登記地址: 高雄市橋頭區橋南里橋南路106號1樓 | 負責人: 黃建成 | 統編: 10790159 | 核准設立 - 獨資 |
建成百貨行 登記地址: 高雄市三民區遼寧2街110號 | 負責人: 黃建成 | 統編: 83737907 | 核准設立 - 獨資 |
健成興業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區尚頂里中正二街160號 | 負責人: 黃建成 | 統編: 23572000 | 核准設立 |
成安商行 登記地址: 彰化縣彰化市南興里南興街121巷8弄21號 | 負責人: 黃建成 | 統編: 47379813 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
成月投資有限公司 登記地址: 臺南市永康區大灣路12巷8號1樓 | 負責人: 黃建成 | 統編: 96814779 | 核准設立 |
原境設計有限公司 登記地址: 臺中市大里區東興里國光路二段704之9號 | 負責人: 黃建成 | 統編: 83207739 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃建成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
|