羅天春
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅天春的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是北展有限公司, 統一編號是16991631.
根據名稱 北展 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 北展 ...) | 級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 花蓮縣政府 | 指定/登錄理由: 一、豐年祭為阿美族最具代表性的民俗文化資產,港口部落的豐年祭為海岸阿美族系統各部落代表性祭儀之一,有別於其他阿美族地區之部落祭儀,保有地方傳統文化,深具地方性歷史價值及意涵。
二、豐年祭係農業生計活動... | 儀式過程及重要特徵: 1.部落強大凝聚力及共存、共榮意識的展現:港口村由南往北雖有大港口Laenno、港口Makotaay、石梯坪Tiraan、石梯灣Molito、石門cikowayan五個聚落,但是每年ilisin統一在... @ 文資局民俗 |
| (中華民國)郭志忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭志忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳水雲等人 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳水雲等人 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)車埕林班道 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 花蓮縣政府 | 指定/登錄理由: 一、豐年祭為阿美族最具代表性的民俗文化資產,港口部落的豐年祭為海岸阿美族系統各部落代表性祭儀之一,有別於其他阿美族地區之部落祭儀,保有地方傳統文化,深具地方性歷史價值及意涵。
二、豐年祭係農業生計活動... | 儀式過程及重要特徵: 1.部落強大凝聚力及共存、共榮意識的展現:港口村由南往北雖有大港口Laenno、港口Makotaay、石梯坪Tiraan、石梯灣Molito、石門cikowayan五個聚落,但是每年ilisin統一在... @ 文資局民俗 |
(中華民國)郭志忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭志忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳水雲等人 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳水雲等人 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)車埕林班道 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 北展 ... ]
無其他 羅天春 資料。
[ 搜尋所有 羅天春 ... ]
名稱 北展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 北展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
北展企業社 臺北市北投區承德路7段304巷5號3樓 | 羅天春 | 42281729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046012092) |
北展有限公司 新北市三重區三和路4段167巷27之3號 | 羅天春 | 16991631 | 核准設立 |
北展開發建設股份有限公司 臺北市內湖區基湖路1號7樓之1 | 沈淳旭 | 83702750 | 核准設立 |
北展投資有限公司 臺北市內湖區基湖路1之2號(2樓) | 沈淳旭 | 90704249 | 核准設立 |
北展顧問有限公司 新北市泰山區泰林路2段93巷3號2樓 | 王瑞祥 | 93763707 | 核准設立 |
北展機械工業股份有限公司 桃園市八德區大勇街一段60號 | 蔡淑芬 | 43742926 | 核准設立 |
北展實業有限公司 桃園市平鎮區南勢里6鄰中豐路南勢二段87巷88號1樓 | 吳瑞嬌 | 84989438 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-30) |
北展車業行 花蓮縣吉安鄉稻香村吉興路2段81號1樓 | 陳世恭 | 95802727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120096489) |
北展企業社 登記地址: 臺北市北投區承德路7段304巷5號3樓 | 負責人: 羅天春 | 統編: 42281729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046012092) |
北展有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段167巷27之3號 | 負責人: 羅天春 | 統編: 16991631 | 核准設立 |
北展開發建設股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路1號7樓之1 | 負責人: 沈淳旭 | 統編: 83702750 | 核准設立 |
北展投資有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路1之2號(2樓) | 負責人: 沈淳旭 | 統編: 90704249 | 核准設立 |
北展顧問有限公司 登記地址: 新北市泰山區泰林路2段93巷3號2樓 | 負責人: 王瑞祥 | 統編: 93763707 | 核准設立 |
北展機械工業股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區大勇街一段60號 | 負責人: 蔡淑芬 | 統編: 43742926 | 核准設立 |
北展實業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區南勢里6鄰中豐路南勢二段87巷88號1樓 | 負責人: 吳瑞嬌 | 統編: 84989438 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-30) |
北展車業行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉稻香村吉興路2段81號1樓 | 負責人: 陳世恭 | 統編: 95802727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120096489) |
[ 查詢所有 北展 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
|