陳錦煌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳錦煌的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是金橋圖書股份有限公司, 統一編號是22199217.
無其他 金橋圖書 資料。
[ 搜尋所有 金橋圖書 ... ]
根據姓名 陳錦煌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳錦煌 ...) | 開放時間: 週二~週六上午9:00~晚上9:00;周日上午9:00~晚上5:00 | | 電話: 886-5-3745074 | 地址: 嘉義縣新港鄉新中路305號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 陳錦煌 | 發佈日期: 2014/05/30 | 故事摘要: 15歲開始編製竹蒸籠,現年已80歲的竹編老人陳錦煌,他用長滿厚繭的雙手,編製過多得數不清的竹蒸籠。他的竹蒸籠堅固耐用,一個大人踩上去,蒸籠也不會陷下去,在鹿港小鎮裡是僅存的竹編手藝家庭用品。以前當竹編... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 嘉大台文中心蒐錄團隊 | 上傳者: 朴子故事蒐錄站管理者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 陳錦煌 | 發佈日期: 2014/11/28 | 故事摘要: 陳錦煌談到民國76年臺灣解除戒嚴之後,出現許多社會運動,社會開始變得較混亂,還有一些兒童不宜的表演。他是回鄉執業的醫生,因此把雲門的表演引進新港,希望讓小孩有較好的文化環境。之後與鄉親組織新港文教基金... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 林光沂、陳怡潔 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61641 嘉義縣新港鄉宮後村藝高路1號 @ 文化部公共藝術 |
| 吳燦政 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61641嘉義縣新港鄉宮後村藝高路1號 國立新港藝術高級中學 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 229522290 | 地址鄉鎮市區: 板橋區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳錦煌 @ 藥局基本資料 |
開放時間: 週二~週六上午9:00~晚上9:00;周日上午9:00~晚上5:00 | | 電話: 886-5-3745074 | 地址: 嘉義縣新港鄉新中路305號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 陳錦煌 | 發佈日期: 2014/05/30 | 故事摘要: 15歲開始編製竹蒸籠,現年已80歲的竹編老人陳錦煌,他用長滿厚繭的雙手,編製過多得數不清的竹蒸籠。他的竹蒸籠堅固耐用,一個大人踩上去,蒸籠也不會陷下去,在鹿港小鎮裡是僅存的竹編手藝家庭用品。以前當竹編... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 嘉大台文中心蒐錄團隊 | 上傳者: 朴子故事蒐錄站管理者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 陳錦煌 | 發佈日期: 2014/11/28 | 故事摘要: 陳錦煌談到民國76年臺灣解除戒嚴之後,出現許多社會運動,社會開始變得較混亂,還有一些兒童不宜的表演。他是回鄉執業的醫生,因此把雲門的表演引進新港,希望讓小孩有較好的文化環境。之後與鄉親組織新港文教基金... @ 國民記憶庫故事資料 |
林光沂、陳怡潔 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61641 嘉義縣新港鄉宮後村藝高路1號 @ 文化部公共藝術 |
吳燦政 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61641嘉義縣新港鄉宮後村藝高路1號 國立新港藝術高級中學 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 229522290 | 地址鄉鎮市區: 板橋區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳錦煌 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 陳錦煌 ... ]
金橋圖書股份有限公司 | 地址: 台北市中正區重慶南路一段147號之2、2樓 | 電話: 02-2382-1763 |
名稱 金橋圖書 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金橋圖書)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金橋圖書股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段147之1號1樓、147之2號2樓 | 卓劉慶弟 | 22199217 | 解散 (106年03月29日 府產業商字 第10652697800號) |
金橋圖書股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段147之1號1樓、147之2號2樓 | 負責人: 卓劉慶弟 | 統編: 22199217 | 解散 (106年03月29日 府產業商字 第10652697800號) |
姓名 陳錦煌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳錦煌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦煌魚貨承銷人 臺南市將軍區平沙里156號(將軍港漁市場) | 陳錦煌 | 74331476 | 核准設立 - 獨資 |
錦龍西藥 新北市板橋區長安街138巷5弄62號 | 陳錦煌 | 34138567 | 核准設立 - 獨資 |
錦新商行 雲林縣土庫鎮越港里林森路三二九巷一五號一樓 | 陳錦煌 | 78467045 | 核准設立 - 獨資 |
錦洋行 雲林縣虎尾鎮安溪里廉使路一七四之二號 | 陳錦煌 | 77548153 | 歇業 - 獨資 |
名宏冷藏庫 宜蘭縣蘇澳鎮新城里新城北路8之10號 | 陳錦煌 | 02423027 | 核准設立 - 獨資 |
中華廣告社 新竹市東區復中里民生路一九六號四樓之七(僅供辦公室使用) | 陳錦煌 | 09675096 | 廢止 - 獨資 |
弘大昌貿易有限公司 新北市三芝區中山路1段55號1樓 | 陳錦煌 | 16766058 | 核准設立 |
超級小吃店 新北市汐止區連興街19號1樓 | 陳錦煌 | 20011384 | 廢止 - 獨資 |
錦煌魚貨承銷人 登記地址: 臺南市將軍區平沙里156號(將軍港漁市場) | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 74331476 | 核准設立 - 獨資 |
錦龍西藥 登記地址: 新北市板橋區長安街138巷5弄62號 | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 34138567 | 核准設立 - 獨資 |
錦新商行 登記地址: 雲林縣土庫鎮越港里林森路三二九巷一五號一樓 | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 78467045 | 核准設立 - 獨資 |
錦洋行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮安溪里廉使路一七四之二號 | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 77548153 | 歇業 - 獨資 |
名宏冷藏庫 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮新城里新城北路8之10號 | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 02423027 | 核准設立 - 獨資 |
中華廣告社 登記地址: 新竹市東區復中里民生路一九六號四樓之七(僅供辦公室使用) | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 09675096 | 廢止 - 獨資 |
弘大昌貿易有限公司 登記地址: 新北市三芝區中山路1段55號1樓 | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 16766058 | 核准設立 |
超級小吃店 登記地址: 新北市汐止區連興街19號1樓 | 負責人: 陳錦煌 | 統編: 20011384 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳錦煌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|