張美莉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張美莉的職稱是董事, 持有股份數是350, 公司名稱是良承工業股份有限公司, 統一編號是22246627.
董監事資料集 資料集的 張美莉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張美莉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 良承工業股份有限公司 | 統一編號: 22246627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 良承工業股份有限公司 | 統一編號: 22246627 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 良承工業股份有限公司 | 統一編號: 22246627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 良承工業股份有限公司 | 統一編號: 22246627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 良承工業股份有限公司 | 統一編號: 22246627 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 良承工業股份有限公司 | 統一編號: 22246627 |
[ 搜尋所有相關: 張美莉 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22246627 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區東流里甡甡路四四四、四四六、四四八號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22246627 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區東流里甡甡路四四四、四四六、四四八號 |
[ 搜尋所有相關: 張美莉 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 良承工業 資料。
[ 搜尋所有 良承工業 ... ]
根據姓名 張美莉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張美莉 ...) | 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 新美豐印染化學股份有限公司 | 統一編號: 35459306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 詠美建設股份有限公司 | 統一編號: 53860838 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 231玻璃及其製品 | 統一編號: 17310438 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉福寶村新生路四0之三三號 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 新美豐印染化學股份有限公司 | 統一編號: 35459306 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 詠美建設股份有限公司 | 統一編號: 53860838 @ 董監事資料集 |
主要產品: 231玻璃及其製品 | 統一編號: 17310438 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉福寶村新生路四0之三三號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 張美莉 ... ]
名稱 良承工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 良承工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良承工業股份有限公司 桃園市楊梅區東流里甡甡路446號 | 梁華棟 | 22246627 | 核准設立 |
良承工業股份有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區東流里甡甡路446號 | 負責人: 梁華棟 | 統編: 22246627 | 核准設立 |
姓名 張美莉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張美莉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莉昇企業行 高雄市大社區觀音里文信街103號1樓 | 張美莉 | 13325023 | 核准設立 - 獨資 |
欣恆企業社 新北市板橋區莒光路133巷24號1樓 | 張美莉 | 01960771 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128164493) |
勝耀車行 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段三號一樓 | 張美莉 | 13659787 | 歇業 - 獨資 |
豐田農藥肥料行 雲林縣西螺鎮福田里社口路二之二號 | 張美莉 | 15605294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003203) |
禾基實業股份有限公司 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段257巷25號1樓 | 張美莉 | 16683938 | 核准設立 |
穎哲營造有限公司 屏東縣屏東市勝豐里萬安街1號1樓 | 張美莉 | 16962678 | 核准設立 |
弘霖玻璃企業社 彰化縣福興鄉福寶村新生路40之33號 | 張美莉 | 17310438 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820148) |
鋐通企業社 臺中市太平區新坪里中山路三段一四0號一樓 | 張美莉 | 17394817 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050862880) |
莉昇企業行 登記地址: 高雄市大社區觀音里文信街103號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 13325023 | 核准設立 - 獨資 |
欣恆企業社 登記地址: 新北市板橋區莒光路133巷24號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 01960771 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128164493) |
勝耀車行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段三號一樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 13659787 | 歇業 - 獨資 |
豐田農藥肥料行 登記地址: 雲林縣西螺鎮福田里社口路二之二號 | 負責人: 張美莉 | 統編: 15605294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003203) |
禾基實業股份有限公司 登記地址: 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段257巷25號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 16683938 | 核准設立 |
穎哲營造有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市勝豐里萬安街1號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 16962678 | 核准設立 |
弘霖玻璃企業社 登記地址: 彰化縣福興鄉福寶村新生路40之33號 | 負責人: 張美莉 | 統編: 17310438 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820148) |
鋐通企業社 登記地址: 臺中市太平區新坪里中山路三段一四0號一樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 17394817 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050862880) |
[ 查詢所有 張美莉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|