邱淑惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱淑惠的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 公司名稱是第一電氣設備股份有限公司, 統一編號是22323428.
董監事資料集 資料集的 邱淑惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱淑惠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 第一電氣設備股份有限公司 | 統一編號: 22323428 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 第一電氣設備股份有限公司 | 統一編號: 22323428 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 第一電氣設備股份有限公司 | 統一編號: 22323428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 第一電氣設備股份有限公司 | 統一編號: 22323428 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 第一電氣設備股份有限公司 | 統一編號: 22323428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 第一電氣設備股份有限公司 | 統一編號: 22323428 |
[ 搜尋所有相關: 邱淑惠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22323428 | 電話號碼: 02-2298-8939 | 新北市五股區五權二路37號 |
統一編號: 22323428 | 電話號碼: 02-2298-8939 | 新北市五股區五權二路37號 |
[ 搜尋所有相關: 邱淑惠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶、283電線及配線器材 | 統一編號: 22323428 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福興里五權一路9號5樓之4 |
主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶、283電線及配線器材 | 統一編號: 22323428 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福興里五權一路9號5樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 邱淑惠 @ 登記工廠名錄 ]
| 度量衡器種類: 電度表 | 製造業 | 02-22988939、新北市五股區五權2路37號、22323428、張學忠 | 執照號碼: A06139 | 執照之核准日期及有效期限: 1071003、1171002 @ 營業許可執照資料 |
度量衡器種類: 電度表 | 製造業 | 02-22988939、新北市五股區五權2路37號、22323428、張學忠 | 執照號碼: A06139 | 執照之核准日期及有效期限: 1071003、1171002 @ 營業許可執照資料 |
[ 搜尋所有 22323428 ... ]
| 產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市新莊區福興里五權一路9號5樓之4 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市新莊區福興里五權一路9號5樓之4 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 第一電氣設備 ... ]
根據姓名 邱淑惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱淑惠 ...) | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 邱淑惠 ... ]
名稱 第一電氣設備 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 第一電氣設備)
第一電氣設備股份有限公司 登記地址: 新北市五股區五權二路37號 | 負責人: 張學忠 | 統編: 22323428 | 核准設立 |
姓名 邱淑惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱淑惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠淑行 高雄市仁武區仁義巷23之4號 | 邱淑惠 | 82754580 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960084200) |
惠瑜實業有限公司 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 邱淑惠 | 12387675 | 核准設立 |
惠濬實業有限公司 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 邱淑惠 | 23736691 | 核准設立 |
金元企業社 新北市中和區中山路2段205號1樓 | 邱淑惠 | 09605542 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045230689) |
天下第一味飲食店 桃園縣桃園市中和里中正路332號1樓 | 邱淑惠 | 09746584 | 歇業 - 獨資 |
元祥資訊有限公司 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里八街93號1樓 | 邱淑惠 | 12797278 | 核准設立 |
長生禮儀企業 苗栗縣頭份市興隆里7鄰興埔街250號 | 邱淑惠 | 13340811 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1021003123) |
喬泰食品行 高雄市小港區鳳林路171號 | 邱淑惠 | 13913893 | 歇業 - 獨資 |
惠淑行 登記地址: 高雄市仁武區仁義巷23之4號 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 82754580 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960084200) |
惠瑜實業有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 12387675 | 核准設立 |
惠濬實業有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 23736691 | 核准設立 |
金元企業社 登記地址: 新北市中和區中山路2段205號1樓 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 09605542 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045230689) |
天下第一味飲食店 登記地址: 桃園縣桃園市中和里中正路332號1樓 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 09746584 | 歇業 - 獨資 |
元祥資訊有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里八街93號1樓 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 12797278 | 核准設立 |
長生禮儀企業 登記地址: 苗栗縣頭份市興隆里7鄰興埔街250號 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 13340811 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1021003123) |
喬泰食品行 登記地址: 高雄市小港區鳳林路171號 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 13913893 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 邱淑惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
|